苏州工业园区集雄投资管理企业,办公室地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,苏州工业园区苏虹东路155号7#便利中心312-3室,我单位主要提供投资管理。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 153****0007 |
手机号码 | 158****9023 |
电子邮箱 | quwenhe@foundertech.com |
电子邮箱 | feng_honggang@founder.com |
相关产品
工商信息和基本资料
苏州工业园区集雄投资管理企业的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐立 | 40万 | |
田原录 | 30万 | |
陈刚 | 25万 | |
熊剑 | 23万 | |
连刚 | 20万 | |
荆鸣 | 20万 | |
郑海燕 | 20万 | |
吴建英 | 15万 | |
刘晟 | 10万 | |
李新辉 | 10万 | |
刘广田 | 10万 | |
常大鹏 | 10万 | |
刘萧 | 10万 | |
马亚杰 | 10万 | |
丁洁平 | 10万 | |
李兰申 | 10万 | |
占江城 | 10万 | |
单立壮 | 10万 | |
衷水良 | 10万 | |
董文格 | 10万 | |
江波 | 10万 | |
张建钢 | 10万 | |
彭小林 | 10万 | |
陈君 | 10万 | |
刘中兵 | 5万 | |
韩云鹏 | 5万 | |
王少华 | 5万 | |
王延国 | 5万 | |
陆振华 | 5万 | |
刘小武 | 5万 |
苏州工业园区集雄投资管理企业的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 王海波 | 徐立 | 2015-09-29 |
投资人变更 | 徐立 贾健 王海波 常大鹏 单立壮 吴建英 马亚杰 杨力 陆振华 张琴 张建钢 荆鸣 韩云鹏 韩一蕾 贾雪涛 高鹏 李兰申 田原录 连刚 刘广田 王延国 董文格 魏玺 陈君 刘小武 江波 李新辉 郑海燕 陈刚 刘晟 熊剑 王少华 占江城 贾志天 刘萧 刘中兵 衷水良 丁洁平 陈新 黄河 刘波 李兵 折晓 李柏 彭小林 | 徐立 贾健 王海波 常大鹏 单立壮 吴建英 马亚杰 杨力 陆振华 张琴 张建钢 荆鸣 韩云鹏 韩一蕾 贾雪涛 高鹏 李兰申 田原录 连刚 刘广田 王延国 董文格 魏玺 陈君 刘小武 江波 李新辉 郑海燕 陈刚 刘晟 熊剑 王少华 占江城 贾志天 刘萧 刘中兵 衷水良 丁洁平 陈新 黄河 刘波 李兵 折晓 李柏 彭小林 | 2015-09-29 |
合伙人姓名及住所 承担责任方式 认缴或实缴的出资额 出资方式 评估方式变更 | 徐立, 贾健, 王海波, 常大鹏, 单立壮, 吴建英, 马亚杰, 杨力, 陆振华, 张琴, 张建钢, 荆鸣, 韩云鹏, 韩一蕾, 贾雪涛, 高鹏, 李兰申, 田原录, 连刚, 刘广田, 王延国, 董文格, 魏玺, 陈君, 刘小武, 江波, 李新辉, 郑海燕, 陈刚, 刘晟, 熊剑, 王少华, 占江城, 贾志天, 刘萧, 刘中兵, 衷水良, 丁洁平, 陈新, 黄河, 刘波, 李兵, 折晓, 李柏, 彭小林 | 徐立, 贾健, 王海波, 常大鹏, 单立壮, 杨力, 陆振华, 张琴, 张建钢, 荆鸣, 刘广田, 吴建英, 马亚杰, 韩云鹏, 韩一蕾, 贾雪涛, 高鹏, 李兰申, 田原录, 连刚, 王延国, 董文格, 魏玺, 陈君, 李新辉, 熊剑, 刘小武, 江波, 郑海燕, 陈刚, 刘晟, 王少华, 占江城, 贾志天, 丁洁平, 陈新, 李兵, 刘萧, 刘中兵, 衷水良, 黄河, 刘波, 折晓, 李柏, 彭小林 | 2015-09-29 |
执行人变更 | 王海波 | 徐立 | 2015-09-29 |
投资人变更 | 徐立 贾健 王海波 常大鹏 单立壮 吴建英 [新增] 马亚杰 杨力 陆振华 张琴 张建钢 荆鸣 韩云鹏 韩一蕾 贾雪涛 高鹏 李兰申 田原录 连刚 刘广田 王延国 [新增] 董文格 魏玺 陈君 刘小武 江波 李新辉 郑海燕 陈刚 刘晟 熊剑 王少华 占江城 贾志天 刘萧 刘中兵 衷水良 丁洁平 陈新 黄河 刘波 李兵 折晓 李柏 彭小林 | 徐立 贾健 王海波 常大鹏 单立壮 李均 [退出] 马亚杰 杨力 陆振华 张琴 张建钢 荆鸣 韩云鹏 韩一蕾 贾雪涛 高鹏 李兰申 田原录 连刚 刘广田 丑成业 [退出] 董文格 魏玺 陈君 刘小武 江波 李新辉 郑海燕 陈刚 刘晟 王金龙 [退出] 熊剑 王少华 占江城 贾志天 刘萧 刘中兵 衷水良 丁洁平 陈新 黄河 刘波 李兵 折晓 李柏 彭小林 | 2015-01-07 |
合伙人姓名及住所 承担责任方式 认缴或实缴的出资额 出资方式 评估方式变更 | 徐立, 贾健, 王海波, 常大鹏, 单立壮, 吴建英, [新增] 马亚杰, 杨力, 陆振华, 张琴, 张建钢, 荆鸣, 韩云鹏, 韩一蕾, 贾雪涛, 高鹏, 李兰申, 田原录, 连刚, 刘广田, 王延国, [新增] 董文格, 魏玺, 陈君, 刘小武, 江波, 李新辉, 郑海燕, 陈刚, 刘晟, 熊剑, 王少华, 占江城, 贾志天, 刘萧, 刘中兵, 衷水良, 丁洁平, 陈新, 黄河, 刘波, 李兵, 折晓, 李柏, 彭小林 | 徐立, 贾健, 王海波, 常大鹏, 单立壮, 李均, [退出] 马亚杰, 杨力, 陆振华, 张琴, 张建钢, 荆鸣, 韩云鹏, 韩一蕾, 贾雪涛, 高鹏, 李兰申, 田原录, 连刚, 刘广田, 丑成业, [退出] 董文格, 魏玺, 陈君, 刘小武, 江波, 李新辉, 郑海燕, 陈刚, 刘晟, 王金龙, [退出] 熊剑, 王少华, 占江城, 贾志天, 刘萧, 刘中兵, 衷水良, 丁洁平, 陈新, 黄河, 刘波, 李兵, 折晓, 李柏, 彭小林 | 2015-01-07 |
经营场所变更 | 苏州工业园区苏虹东路155号7#便利中心312-3室 | 苏州工业园区星湖街328号创意产业园7-B302单元 | 2015-01-07 |
投资人变更 | 徐立 贾健 王海波 [新增] 常大鹏 单立壮 李均 马亚杰 [新增] 杨力 陆振华 张琴 张建钢 荆鸣 韩云鹏 韩一蕾 贾雪涛 高鹏 李兰申 田原录 连刚 刘广田 丑成业 董文格 [新增] 魏玺 陈君 刘小武 江波 李新辉 [新增] 郑海燕 陈刚 刘晟 王金龙 熊剑 王少华 占江城 贾志天 [新增] 刘萧 刘中兵 衷水良 丁洁平 [新增] 陈新 [新增] 黄河 刘波 李兵 [新增] 折晓 [新增] 李柏 [新增] 彭小林 [新增] | 徐立 贾健 于敬柏 [退出] 常大鹏 单立壮 李均 周举纲 [退出] 杨力 陆振华 张琴 张建钢 贾雪涛 荆鸣 韩云鹏 韩一蕾 高鹏 李兰申 田原录 连刚 刘广田 魏玺 陈君 刘小武 江波 郑海燕 陈刚 占江城 丑成业 王金龙 张亮 [退出] 吕伟晔 [退出] 刘晟 熊剑 王少华 刘萧 刘中兵 衷水良 黄河 刘波 杨卫东 [退出] 韩晓磊 [退出] 沈一骏 [退出] 李全心 [退出] | 2014-07-18 |
合伙人姓名及住所 承担责任方式 认缴或实缴的出资额 出资方式 评估方式变更 | 徐立, 贾健, 王海波, [新增] 常大鹏, 单立壮, 李均, 马亚杰, [新增] 杨力, 陆振华, 张琴, 张建钢, 荆鸣, 韩云鹏, 韩一蕾, 贾雪涛, 高鹏, 李兰申, 田原录, 连刚, 刘广田, 丑成业, 董文格, [新增] 魏玺, 陈君, 刘小武, 江波, 李新辉, [新增] 郑海燕, 陈刚, 刘晟, 王金龙, 熊剑, 王少华, 占江城, 贾志天, [新增] 刘萧, 刘中兵, 衷水良, 丁洁平, [新增] 陈新, [新增] 黄河, 刘波, 李兵, [新增] 折晓, [新增] 李柏, [新增] 彭小林 [新增] | 徐立, 贾健, 于敬柏, [退出] 常大鹏, 单立壮, 李均, 周举纲, [退出] 杨力, 陆振华, 张琴, 张建钢, 荆鸣, 韩云鹏, 韩一蕾, 贾雪涛, 高鹏, 李兰申, 田原录, 连刚, 刘广田, 丑成业, 张亮, [退出] 魏玺, 陈君, 郑海燕, 刘小武, 江波, 吕伟晔, [退出] 陈刚, 刘晟, 王金龙, 熊剑, 王少华, 占江城, 杨卫东, [退出] 刘萧, 刘中兵, 衷水良, 韩晓磊, [退出] 李全心, [退出] 沈一骏, [退出] 黄河, 刘波 | 2014-07-18 |
合伙期限变更 | 2032-07-11 | 2019-07-10 | 2014-07-18 |
本页是 [苏州工业园区集雄投资管理企业] 在顺企网苏州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家单位, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家单位,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关投资与资产管理业