苏州清能能源科技有限公司,办公室地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区2栋701、703室,我公司主要提供智能电网调度系统、软件的研发;光伏发电设备、蓄电池、逆变器研发、销售;从事上述产品及技术的进出口业务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 苏州清能能源科技有限公司 |
简称: | 清能能源 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 智能电网调度系统、软件的研发;光伏发电设备、蓄电池、逆变器研发、销售;从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91320594338906707Q |
发证机关: | 苏州工业园区行政审批局 |
核准日期: | 2016-05-12 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年04月29日 |
注册资本: | 500万元 (万元) |
所属分类: | 能源公司 » 苏州高新区虎丘区能源公司 |
所属城市: | 苏州企业网 » 苏州高新区虎丘区 » 苏州高新区虎丘区镇湖 |
顺企编码: | 22887834 |
苏州清能能源科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
汤承科 | 80% | 人民币400万元 |
郝敏敏 | 20% | 人民币100万元 |
苏州清能能源科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 郝敏敏 汤承科 [新增] | 刘强 [退出] 陈静 [退出] 郝敏敏 林阳 [退出] | 2021-05-26 |
负责人变更 | 汤承科 | 刘强 | 2021-05-26 |
负责人变更 | 刘强 | 林栋 | 2018-04-02 |
法定代表人变更 | 刘强 | 林栋 | 2018-04-02 |
股东变更 | 刘强 [新增] 陈静 [新增] 郝敏敏 [新增] 林阳 [新增] | 林栋 [退出] 张新艳 [退出] 孙梓淇 [退出] | 2018-04-02 |
苏州清能能源科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
林栋 | 执行董事 |
孙梓淇 | 监事 |
张新艳 | 总经理 |
本页是 [苏州清能能源科技有限公司] 在顺企网苏州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。