变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 冯俊峰:0.3333%;卫国:0.6667%;吴石头:0.6667%;张月琴:0.6667%;张玉平:0.6667%;时素果:3.3333%;李强:3.3333%;李怡红:1.3333%;潘太生:0.3333%;王建伟:0.6667%;王根欣:73%;王琴:0.6667%;秦广香:4.3333%;赵存生:2%;郭敏锐:0.3333%;陈义军:0.3333%;陈宝林:2%;陈芳林:2%;陈诚:0.3333%;马冬:3%; | 秦广香:15.4762%;李强:11.9048%;时素果:11.9048%;马冬:10.7143%;陈宝林:7.1429%;陈芳林:7.1429%;赵存生:7.1429%;李怡红:4.7619%;王根欣:3.5714%;王琴:2.381%;王建伟:2.381%;张玉平:2.381%;张月琴:2.381%;吴石头:2.381%;卫国:2.381%;陈义军:1.1905%;潘太生:1.1905%;冯俊峰:1.1905%;陈诚:1.1905%;郭敏锐:1.1905%; | 2022-01-24 |
注册资本变更 | 1500 | 420 | 2022-01-24 |
章程备案 | - | - | 2022-01-24 |
投资人变更 | 冯俊峰:0.3333%;
卫国:0.6667%;
吴石头:0.6667%;
张月琴:0.6667%;
张玉平:0.6667%;
时素果:3.3333%;
李强:3.3333%;
李怡红:1.3333%;
潘太生:0.3333%;
王建伟:0.6667%;
王根欣:73%;
王琴:0.6667%;
秦广香:4.3333%;
赵存生:2%;
郭敏锐:0.3333%;
陈义军:0.3333%;
陈宝林:2%;
陈芳林:2%;
陈诚:0.3333%;
马冬:3%; | 秦广香:15.4762%;
李强:11.9048%;
时素果:11.9048%;
马冬:10.7143%;
陈宝林:7.1429%;
陈芳林:7.1429%;
赵存生:7.1429%;
李怡红:4.7619%;
王根欣:3.5714%;
王琴:2.381%;
王建伟:2.381%;
张玉平:2.381%;
张月琴:2.381%;
吴石头:2.381%;
卫国:2.381%;
陈义军:1.1905%;
潘太生:1.1905%;
冯俊峰:1.1905%;
陈诚:1.1905%;
郭敏锐:1.1905%; | 2022-01-24 |
注册资本变更 | 1500( + 257.14286% ) | 420 | 2022-01-24 |
联络员备案 | 常永东 | - | 2022-01-24 |
高级管理人员备案 | 殷晋才、熊铁堂、常永东 | 熊铁堂、卫国 | 2020-06-08 |
投资人变更 | 马冬:10.7143%;秦广香:15.4762%;李强:11.9048%;冯俊峰:1.1905%;郭敏锐:1.1905%;潘太生:1.1905%;陈义军:1.1905%;王建伟:2.381%;吴石头:2.381%;张玉平:2.381%;时素果:11.9048%;陈芳林:7.1429%;陈宝林:7.1429%;李怡红:4.7619%;张月琴:2.381%;卫国:2.381%;王琴:2.381%;陈诚:1.1905%;赵存生:7.1429%;王根欣:3.5714%; | 王根欣:50%;常永东:50%; | 2020-06-08 |
负责人变更 | 常永东 | 熊铁堂 | 2020-06-08 |
实收资本变更 | ***.****** | *** | 2020-06-08 |
其他事项备案 | 马冬:10.7143%;秦广香:15.4762%;李强:11.9048%;冯俊峰:1.1905%;郭敏锐:1.1905%;潘太生:1.1905%;陈义军:1.1905%;王建伟:2.381%;吴石头:2.381%;张玉平:2.381%;时素果:11.9048%;陈芳林:7.1429%;陈宝林:7.1429%;李怡红:4.7619%;张月琴:2.381%;卫国:2.381%;王琴:2.381%;陈诚:1.1905%;赵存生:7.1429%;王根欣:3.5714%; | 王根欣:50%;常永东:50%; | 2020-06-08 |
投资人变更 | 马冬:10.7143%; [新增]
秦广香:15.4762%; [新增]
李强:11.9048%; [新增]
冯俊峰:1.1905%; [新增]
郭敏锐:1.1905%; [新增]
潘太生:1.1905%; [新增]
陈义军:1.1905%; [新增]
王建伟:2.381%; [新增]
吴石头:2.381%; [新增]
张玉平:2.381%; [新增]
时素果:11.9048%; [新增]
陈芳林:7.1429%; [新增]
陈宝林:7.1429%; [新增]
李怡红:4.7619%; [新增]
张月琴:2.381%; [新增]
卫国:2.381%; [新增]
王琴:2.381%; [新增]
陈诚:1.1905%; [新增]
赵存生:7.1429%; [新增]
王根欣:3.5714%; | 王根欣:50%;
常永东:50%; [退出] | 2020-06-08 |
高级管理人员备案 | 殷晋才 [新增]
熊铁堂
常永东 [新增] | 熊铁堂
卫国 [退出] | 2020-06-08 |
实收资本变更 | 420( + 300% ) | 105 | 2020-06-08 |
投资人变更 | 常永东:50%;王根欣:50%; | 熊铁堂:16.25%;常永东:11.25%;王小春:8.75%;赵桂梅:6.25%;殷晋才:6.25%;卫国:3.75%;陈义军:3.75%;王根欣:3.75%;王建伟:3.75%;潘太生:3.75%;张玉平:3.75%;吴石头:2.5%;王琴:2.5%;朱国钦:1.25%;可细武:1.25%;潘世权:1.25%;潘伟:1.25%;侯杰:1.25%;熊亚朋:1.25%;危云国:1.25%;刘智:1.25%;郑启明:1.25%;陈文怀:1.25%;王毅:1.25%;米殿文:1.25%;张效启:1.25%;张凯:1.25%;史鹏飞:1.25%;宋国:1.25%;张辉:1.25%;张晓东:1.25%;续超:1.25%; | 2020-04-29 |
高级管理人员备案 | 熊铁堂、卫国 | 王小春、卫国、赵桂梅、常永东、熊铁堂、殷晋才 | 2020-04-29 |
投资人变更 | 常永东:50%;
王根欣:50%; | 熊铁堂:16.25%; [退出]
常永东:11.25%;
王小春:8.75%; [退出]
赵桂梅:6.25%; [退出]
殷晋才:6.25%; [退出]
卫国:3.75%; [退出]
陈义军:3.75%; [退出]
王根欣:3.75%;
王建伟:3.75%; [退出]
潘太生:3.75%; [退出]
张玉平:3.75%; [退出]
吴石头:2.5%; [退出]
王琴:2.5%; [退出]
朱国钦:1.25%; [退出]
可细武:1.25%; [退出]
潘世权:1.25%; [退出]
潘伟:1.25%; [退出]
侯杰:1.25%; [退出]
熊亚朋:1.25%; [退出]
危云国:1.25%; [退出]
刘智:1.25%; [退出]
郑启明:1.25%; [退出]
陈文怀:1.25%; [退出]
王毅:1.25%; [退出]
米殿文:1.25%; [退出]
张效启:1.25%; [退出]
张凯:1.25%; [退出]
史鹏飞:1.25%; [退出]
宋国:1.25%; [退出]
张辉:1.25%; [退出]
张晓东:1.25%; [退出]
续超:1.25%; [退出] | 2020-04-29 |
高级管理人员备案 | 熊铁堂
卫国 | 王小春 [退出]
卫国
赵桂梅 [退出]
常永东 [退出]
熊铁堂
殷晋才 [退出] | 2020-04-29 |
地址变更 | 太原市杏花岭区建设北路346号2幢301-305号 | 太原市杏花岭区坝陵北街27号山西五建坝陵街小区一层商铺 | 2019-10-22 |
地址变更 | 太原市杏花岭区坝陵北街27号山西五建坝陵街小区一层商铺 | 太原市杏花岭区建设北路346号2幢301-305号 | 2019-03-11 |
期限变更 | 2028-04-29 | 2018-04-29 | 2018-03-29 |
高级管理人员备案 | 王小春、卫国、赵桂梅、常永东、熊铁堂、殷晋才 | 常永东、熊铁堂 | 2017-10-18 |
投资人变更变更 | 潘太生:*%;张晓东:*%;郑启明:*%;可细武:*%;王根欣:*%;王琴:*%;王小春:*%;熊铁堂:*%;吴石头:*%;张玉平:*%;刘智:*%;王建伟:*%;陈义军:*%;王毅:*%;续超:*%;张凯:*%;潘伟:*%;史鹏飞:*%;侯杰:*%;陈文怀:*%;米殿文:*%;危云国:*%;朱国钦:*%;宋国:*%;张辉:*%;张效启:*%;潘世权:*%;殷晋才:*%;卫国:*%;常永东:*%;赵桂梅:*%;熊亚朋:*%; | 熊铁堂:*%;殷晋才:*%;常永东:*%;王小春:*%;冯金贵:*%;陈义军:*%;王根欣:*%;王建伟:*%;潘太生:*%;张玉平:*%;王琴:*%;吴石头:*%;张辉:*%;朱国钦:*%;刘智:*%;潘世权:*%;潘伟:*%;米殿文:*%;陈文怀:*%;侯杰:*%;续超:*%;郑启明:*%;王毅:*%;张凯:*%;危云国:*%;宋国:*%;史鹏飞:*%;可细武:*%;张效启:*%;张晓东:*%; | 2017-10-18 |
投资人变更 | 潘太生:3.75%;张晓东:1.25%;郑启明:1.25%;可细武:1.25%;王根欣:3.75%;王琴:2.5%;王小春:8.75%;熊铁堂:16.25%;吴石头:2.5%;张玉平:3.75%;刘智:1.25%;王建伟:3.75%;陈义军:3.75%;王毅:1.25%;续超:1.25%;张凯:1.25%;潘伟:1.25%;史鹏飞:1.25%;侯杰:1.25%;陈文怀:1.25%;米殿文:1.25%;危云国:1.25%;朱国钦:1.25%;宋国:1.25%;张辉:1.25%;张效启:1.25%;潘世权:1.25%;殷晋才:6.25%;卫国:3.75%;常永东:11.25%;赵桂梅:6.25%;熊亚朋:1.25%; | 熊铁堂:16.25%;殷晋才:12.5%;常永东:12.5%;王小春:8.75%;冯金贵:3.75%;陈义军:3.75%;王根欣:3.75%;王建伟:3.75%;潘太生:3.75%;张玉平:3.75%;王琴:2.5%;吴石头:2.5%;张辉:1.25%;朱国钦:1.25%;刘智:1.25%;潘世权:1.25%;潘伟:1.25%;米殿文:1.25%;陈文怀:1.25%;侯杰:1.25%;续超:1.25%;郑启明:1.25%;王毅:1.25%;张凯:1.25%;危云国:1.25%;宋国:1.25%;史鹏飞:1.25%;可细武:1.25%;张效启:1.25%;张晓东:1.25%; | 2017-10-18 |
高级管理人员备案变更 | 王小春 [新增]
卫国 [新增]
赵桂梅 [新增]
常永东
熊铁堂
殷晋才 [新增] | 常永东
熊铁堂 | 2017-10-18 |
投资人变更变更 | 潘太生:*%;
张晓东:*%;
郑启明:*%;
可细武:*%;
王根欣:*%;
王琴:*%;
王小春:*%;
熊铁堂:*%;
吴石头:*%;
张玉平:*%;
刘智:*%;
王建伟:*%;
陈义军:*%;
王毅:*%;
续超:*%;
张凯:*%;
潘伟:*%;
史鹏飞:*%;
侯杰:*%;
陈文怀:*%;
米殿文:*%;
危云国:*%;
朱国钦:*%;
宋国:*%;
张辉:*%;
张效启:*%;
潘世权:*%;
殷晋才:*%;
卫国:*%; [新增]
常永东:*%;
赵桂梅:*%; [新增]
熊亚朋:*%; [新增] | 熊铁堂:*%;
殷晋才:*%;
常永东:*%;
王小春:*%;
冯金贵:*%; [退出]
陈义军:*%;
王根欣:*%;
王建伟:*%;
潘太生:*%;
张玉平:*%;
王琴:*%;
吴石头:*%;
张辉:*%;
朱国钦:*%;
刘智:*%;
潘世权:*%;
潘伟:*%;
米殿文:*%;
陈文怀:*%;
侯杰:*%;
续超:*%;
郑启明:*%;
王毅:*%;
张凯:*%;
危云国:*%;
宋国:*%;
史鹏飞:*%;
可细武:*%;
张效启:*%;
张晓东:*%; | 2017-10-18 |
地址变更 | 太原市杏花岭区建设北路346号2幢301-305号 | 太原市杏花岭区建设北路638号2幢301-305号 | 2016-06-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 潘太生;张晓东;郑启明;可细武;王根欣;王琴;常永东;王小春;殷晋才;熊铁堂;吴石头;冯金贵;张玉平;刘智;王建伟;陈义军;王毅;续超;张凯;潘伟;史鹏飞;侯杰;陈文怀;米殿文;危云国;朱国钦;宋国;张辉;张效启;潘世权; | 张晓东;潘太生;郑启明;张玉平;赵还柱;王根欣;王琴;常永东;王小春;冯金贵;殷晋才;熊铁堂;可细武;吴石头; | 2015-12-18 |
股东 | 潘太生;张晓东;郑启明;可细武;王根欣;王琴;常永东;王小春;殷晋才;熊铁堂;吴石头;冯金贵;张玉平;刘智;王建伟;陈义军;王毅;续超;张凯;潘伟;史鹏飞;侯杰;陈文怀;米殿文;危云国;朱国钦;宋国;张辉;张效启;潘世权; | 张晓东;潘太生;郑启明;张玉平;赵还柱;王根欣;王琴;常永东;王小春;冯金贵;殷晋才;熊铁堂;可细武;吴石头; | 2015-12-18 |
注册资本变更 | 420 | 105 | 2015-12-18 |
注册资本 | 420( + 300% ) | 105 | 2015-12-18 |
高级管理人员备案 | 熊铁堂;常永东; | 熊铁堂;常永东;赵还柱; | 2015-12-18 |
投资人变更 | 潘太生:*%;张晓东:*%;郑启明:*%;可细武:*%;王根欣:*%;王琴:*%;常永东:*%;王小春:*%;殷晋才:*%;熊铁堂:*%;吴石头:*%;冯金贵:*%;张玉平:*%;刘智:*%;王建伟:*%;陈义军:*%;王毅:*%;续超:*%;张凯:*%;潘伟:*%;史鹏飞:*%;侯杰:*%;陈文怀:*%;米殿文:*%;危云国:*%;朱国钦:*%;宋国:*%;张辉:*%;张效启:*%;潘世权:*%; | 张晓东:*%;潘太生:*%;郑启明:*%;张玉平:*%;赵还柱:*%;王根欣:*%;王琴:*%;常永东:*%;王小春:*%;冯金贵:*%;殷晋才:*%;熊铁堂:*%;可细武:*%;吴石头:*%; | 2015-12-18 |
投资人变更变更 | 潘太生:*%;
张晓东:*%;
郑启明:*%;
可细武:*%;
王根欣:*%;
王琴:*%;
常永东:*%;
王小春:*%;
殷晋才:*%;
熊铁堂:*%;
吴石头:*%;
冯金贵:*%;
张玉平:*%;
刘智:*%; [新增]
王建伟:*%; [新增]
陈义军:*%; [新增]
王毅:*%; [新增]
续超:*%; [新增]
张凯:*%; [新增]
潘伟:*%; [新增]
史鹏飞:*%; [新增]
侯杰:*%; [新增]
陈文怀:*%; [新增]
米殿文:*%; [新增]
危云国:*%; [新增]
朱国钦:*%; [新增]
宋国:*%; [新增]
张辉:*%; [新增]
张效启:*%; [新增]
潘世权:*%; [新增] | 张晓东:*%;
潘太生:*%;
郑启明:*%;
张玉平:*%;
赵还柱:*%; [退出]
王根欣:*%;
王琴:*%;
常永东:*%;
王小春:*%;
冯金贵:*%;
殷晋才:*%;
熊铁堂:*%;
可细武:*%;
吴石头:*%; | 2015-12-18 |
高级管理人员备案变更 | 熊铁堂
常永东 | 熊铁堂
常永东
赵还柱 [退出] | 2015-12-18 |
注册资本变更变更 | 420( + 300% ) | 105 | 2015-12-18 |
其他事项备案变更 | 姓名:常永东;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:;
姓名:赵还柱;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:;
姓名:熊铁堂;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:; | 姓名:常永东;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:
姓名:赵还柱;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:
姓名:熊铁堂;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:经理;证件号码:*;职务产生方式:
姓名:熊铁堂;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式: | 2014-08-01 |
经营范围变更变更 | 建筑工程劳务分包、劳务信息咨询、建筑机械租赁、建筑工程维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 建筑工程劳务分包、劳务信息咨询、建筑机械租赁、建筑工程维护。(法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批未获审批前不得经营,许可项目凭许可证经营)*** | 2014-08-01 |
其他事项备案变更 | 姓名:常永东;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:监事;证件编号:*****8;职务产生方式:;
姓名:赵还柱;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事;证件编号:*****3;职务产生方式:;
姓名:熊铁堂;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*****;职务产生方式:; | 姓名:常永东;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:监事;证件编号:*****8;职务产生方式:
姓名:赵还柱;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事;证件编号:*****3;职务产生方式:
姓名:熊铁堂;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:经理;证件编号:*****;职务产生方式:
姓名:熊铁堂;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:*****;职务产生方式: | 2014-08-01 |
其他事项备案变更 | 姓名:常永东;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:监事;证件编号:*;职务产生方式:; 姓名:赵还柱;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事;证件编号:*;职务产生方式:; 姓名:熊铁堂;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:140103651113331;职务产生方式:; | 姓名:常永东;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:监事;证件编号:*;职务产生方式:姓名:赵还柱;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事;证件编号:*;职务产生方式:姓名:熊铁堂;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:经理;证件编号:140103651113331;职务产生方式:姓名:熊铁堂;企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:140103651113331;职务产生方式: | 2014-08-01 |
投资人变更 | 无 | 无 | 2012-11-15 |
其他事项备案 | 企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:经理;证件号码:*;职务产生方式:企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式: | 企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:经理;证件号码:*;职务产生方式:企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:企业:山西恒达建筑劳务有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式: | 2012-11-15 |