变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 唐纯冬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 季建伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 王仙德; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 程先炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 程先炳; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名:林春辉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 唐纯冬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 季建伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 彭洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 汪连贵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 王仙德; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
姓名: 程先炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 程先炳; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名:林春辉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-03-28 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:林春辉;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:*****;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:林春辉;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:*****;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:林春辉;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*****;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:林春辉;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:*****;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-01-06 |
名称变更 | 台州路桥迅通汽车有限公司 | 台州迅通汽车有限公司 | 2020-01-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 唐纯冬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 季建伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 彭洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 汪连贵; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王仙德; 证件号码: ***************; 职位: 董事
姓名: 程先炳; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 程先炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 | 姓名: 叶寒鸣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 吴持初; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 汪连贵; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王仙德; 证件号码: ***************; 职位: 董事
姓名: 王棣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 程先炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 程先炳; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 2019-01-30 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江迅通汽车有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 王仙德; 出资额: **万; 百分比: **% | 企业名称: 浙江迅通汽车有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 王仙德; 出资额: **万; 百分比: **% | 2019-01-30 |
经营范围变更 | 机动车维修,机动车辆保险代理。汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电、汽车装饰用品销售;代办汽车上牌服务;代办汽车按揭服务;汽车租赁;二手车经纪;汽车清洗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修),机动车辆保险代理(以上凭有效许可证经营)。汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电、汽车装饰用品销售;代办汽车上牌服务;代办汽车按揭服务;二手车经纪;汽车清洗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-01-30 |
法定代表人变更 | 程先炳 | 吴持初 | 2019-01-30 |
住所变更 | 浙江省台州市路桥区路北街道灵山街***号 | 台州市路桥区山珊路*号 | 2019-01-30 |
经营范围变更 | 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修),机动车辆保险代理(以上凭有效许可证经营)。汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电、汽车装饰用品销售;代办汽车上牌服务;代办汽车按揭服务;二手车经纪;汽车清洗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修),机动车辆保险代理(以上凭有效许可证经营)。 汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电、汽车装饰用品销售;代办汽车上牌服务;代办汽车按揭服务;汽车租赁;二手车经纪;汽车清洗服务。 | 2017-11-13 |
经营期限变更 | 营业期限: 2007-2-8 至 9999-9-9 | 营业期限: 2007-2-8 至 2017-2-7 | 2017-01-18 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2007-2-8 至 9999-9-9 | 营业期限: 2007-2-8 至 2017-2-7 | 2017-01-18 |
| 统一社会信用代码:9********81982H | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-06-12 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********81982H | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 2016-06-12 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****H | 注册号:***** 组织机构代码证:798581982 | 2016-06-12 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电、汽车装饰用品销售;代办汽车上牌服务;代办汽车按揭服务;汽车租赁;二手车经纪;汽车清洗服务。 | 一般经营项目: SKODA(斯柯达)品牌汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电销售;代办汽车上牌服务;代办汽车按揭服务;汽车租赁;二手车经纪。 | 2015-06-18 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修),机动车辆保险代理(以上凭有效许可证经营)。 | 许可经营项目: 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修)(许可证有效期限至2017年11月11日);机动车辆保险代理(许可证有效期限至2015年7月2日)。 | 2015-06-18 |
组织机构变更 | 姓名: 程先炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 程先炳; 证件名称: ; 证件号码:********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 汪连贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王棣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 吴持初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 叶寒鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 胡云龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 吴持初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 叶寒鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶建光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张旭峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2015-01-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 程先炳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 程先炳; 证件名称: ; 证件号码:******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 汪连贵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王棣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 吴持初; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 叶寒鸣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 胡云龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 吴持初; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 叶寒鸣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶建光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张旭峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2015-01-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴持初 | 池婉芬 | 2015-01-27 |
| 姓名: 程先炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 程先炳; 证件名称: ; 证件号码:********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 汪连贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王棣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴持初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 叶寒鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 胡云龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 吴持初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 叶寒鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶建光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张旭峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2015-01-27 |
组织机构变更 | 姓名: 程先炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 程先炳; 证件名称: ; 证件号码:********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 汪连贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王棣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴持初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 叶寒鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 胡云龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 吴持初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 叶寒鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶建光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张旭峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2015-01-27 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: SKODA(斯柯达)品牌汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电销售;代办汽车上牌服务;代办汽车按揭服务;汽车租赁;二手车经纪。 | 一般经营项目: SKODA(斯柯达)品牌汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电销售;代办汽车上牌服务。 | 2013-11-20 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修)(许可证有效期限至2017年11月11日);机动车辆保险代理(许可证有效期限至2015年7月2日)。 | 许可经营项目: 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修)(许可证有效期限至2017年11月11日)。 | 2012-09-17 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修)(许可证有效期限至2017年11月11日)。 | 许可经营项目: 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修)(许可证有效期限至2017年11月11日);机动车辆保险代理(许可证有效期限至2012年7月1日)。 | 2012-07-25 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 机动车维修:二类机动车维修(小型车辆维修)(许可证有效期限至2017年11月11日);机动车辆保险代理(许可证有效期限至2012年7月1日)。 | 许可经营项目: 维修(小型车维修)(许可证有效期限至2011年8月7日);机动车辆保险代理(许可证有效期限至2012年7月1日)。 | 2011-12-16 |
| 董事:池婉芬,张旭峰,胡云龙,吴持初,王仙德;监事:叶寒鸣,叶建光;经理:王仙德 | 池婉芬,郑凤,胡云龙,施雯,王仙德,张玮,周爱军 | 2011-12-07 |
高级管理人员备案 | 董事:池婉芬,张旭峰,胡云龙,吴持初,王仙德
监事:叶寒鸣,叶建光
经理:王仙德 | 池婉芬,郑凤,胡云龙,施雯,王仙德,张玮,周爱军 [退出] | 2011-12-07 |
组织机构变更 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 胡云龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-11-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 胡云龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-11-01 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: SKODA(斯柯达)品牌汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电销售;代办汽车上牌服务。 | 一般经营项目: SKODA(斯柯达)品牌汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电销售;维修(小型车维修)(许可证有效期限至2011年8月7日);代办汽车上牌服务。 | 2010-11-01 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 维修(小型车维修)(许可证有效期限至2011年8月7日);机动车辆保险代理(许可证有效期限至2012年7月1日)。 | 许可经营项目: | 2010-11-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 池婉芬 | 郑凤 | 2010-11-01 |
| 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 胡云龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-11-01 |
组织机构变更 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 胡云龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-11-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王仙德; 出资额: 55; 百分比: 10%企业名称: 浙江迅通汽车有限公司; 出资额: 495; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 王仙德; 出资额: 55; 百分比: 10%
姓名: 胡鸣辉; 出资额: 99; 百分比: 18%
企业名称: 浙江迅通汽车有限公司; 出资额: 396; 百分比: 72%; 法人性质: 企业法人
| 2008-08-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 胡鸣辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王福明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2008-08-29 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********783 | 2008-08-29 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: SKODA(斯柯达)品牌汽车及配件、机电设备、金属材料、五金、交电销售;维修(小型车维修)(许可证有效期限至2011年8月7日);代办汽车上牌服务。行业代码: 6372 | 经营范围: 汽车(不含九座以下乘用车)及配件、机电设备、金属材料、五金、交电销售;代办汽车上牌服务。行业代码: 6372 | 2008-08-29 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********783 | 2008-08-29 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********783 | 2008-08-29 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****83 | 2008-08-29 |
投资人备案 | 姓名: 王仙德; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 浙江迅通汽车有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 王仙德; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 胡鸣辉; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
企业名称: 浙江迅通汽车有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2008-08-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 施雯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 张玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事长
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 胡鸣辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王福明; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事长
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事 | 2008-08-29 |
投资人备案 | 姓名: 王仙德; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 胡鸣辉; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 浙江迅通汽车有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 王仙德; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 胡鸣辉; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 浙江申浙汽车股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2007-06-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 胡鸣辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王福明; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事长
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事长
姓名: 胡鸣辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王福明; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男; 职务: 监事 | 2007-06-20 |
经营范围变更 | 经营范围: 汽车(不含九座以下乘用车)及配件、机电设备、金属材料、五金、交电销售;代办汽车上牌服务。行业代码: 6372 | 经营范围: 汽车及配件销售(筹建期为半年)。行业代码: 6372 | 2007-06-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 郑凤 | 池婉芬 | 2007-06-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王仙德; 出资额: 55; 百分比: 10%姓名: 胡鸣辉; 出资额: 99; 百分比: 18%企业名称: 浙江迅通汽车有限公司; 出资额: 396; 百分比: 72%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 王仙德; 出资额: 55; 百分比: 10%
姓名: 胡鸣辉; 出资额: 99; 百分比: 18%
企业名称: 浙江申浙汽车股份有限公司; 出资额: 396; 百分比: 72%; 法人性质: 企业法人
| 2007-06-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 胡鸣辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 王福明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长
姓名: 胡鸣辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王福明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王仙德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事兼总经理
姓名: 王咏梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 郑凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 周爱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2007-06-20 |