变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 轴承、空压机、切割机、钻床、金属工具及配件、密封件制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。 | 轴承、空压机、切割机、钻床、金属工具及配件制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。 | 2019-02-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********97733H | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-06-14 |
| 统一社会信用代码:9********97733H | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-06-14 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1997-9-12 至 | 营业期限: 1997-9-12 至 2017-9-11
| 2015-03-25 |
营业期限变更 | 营业期限: 1997-9-12 至 | 营业期限: 1997-9-12 至 2017-9-11 | 2015-03-25 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****24 | 2010-04-16 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****24 | 2010-04-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-04-16 |
投资人备案 | 姓名: 钟丹红; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 钟玲琴; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 钟新建; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 钟加才; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 钟新建; 出资额: ***; 百分比: **.**%
姓名: 钟加才; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 2010-04-16 |
住所变更 | 住所: 温岭市泽国镇金施村
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:泽国镇 | 住所: 温岭市泽国镇泽牧路***号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:泽国镇 | 2010-04-16 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********724 | 2010-04-16 |
组织机构变更 | 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-04-16 |
实收资本变更 | 840( + 128.26087% ) | 368 | 2010-04-16 |
注册资本变更 | 840( + 128.26087% ) | 368 | 2010-04-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温岭市泽国镇金施村; 邮政编码: 317523; 电话: ********;住所所在行政区划:泽国镇 | 住所: 温岭市泽国镇泽牧路286号; 邮政编码: 317523; 电话: ******;住所所在行政区划:泽国镇 | 2010-04-16 |
注册资本(金)变更 | 840 | 368 | 2010-04-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 轴承、空压机、切割机、钻床、金属工具及配件制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。 | 一般经营项目: 轴承、空压机、切割机、钻床、金属工具及配件制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止和限制的项目除外)。 | 2010-04-16 |
实收资本变更 | 840 | 368 | 2010-04-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钟丹红; 出资额: 168; 百分比: 20%姓名: 钟玲琴; 出资额: 168; 百分比: 20%姓名: 钟新建; 出资额: 168; 百分比: 20%姓名: 钟加才; 出资额: 336; 百分比: 40% | 姓名: 钟新建; 出资额: 168; 百分比: 45.65%
姓名: 钟加才; 出资额: 200; 百分比: 54.35%
| 2010-04-16 |
| 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-04-16 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********724 | 2010-04-16 |
组织机构变更 | 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-04-16 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 轴承、空压机、切割机、钻床、金属工具及配件制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止和限制的项目除外)。行业代码: 3551 | 经营范围: 轴承、空压机(持许可证生产)、切割机、钻床、五金工具及配件制造、加工、销售。行业代码: 3551 | 2007-01-25 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1997-9-12 至 2017-9-11 | 营业期限: 1997-9-12 至 2007-9-11
| 2007-01-25 |
营业期限变更 | 营业期限: 1997-9-12 至 2017-9-11 | 营业期限: 1997-9-12 至 2007-9-11 | 2007-01-25 |
投资人备案 | 姓名: 钟加才; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 钟明富; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **.**% [退出] | 2004-03-19 |
投资人备案 | 姓名: 钟新建; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 姓名: 钟新建; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 2004-03-19 |
投资人备案 | 姓名: 钟加才; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 钟明富; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% [退出] | 2004-03-19 |
投资人备案 | 姓名: 钟新建; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 姓名: 钟新建; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% | 2004-03-19 |
法定代表人变更 | 姓名: 钟新建;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 钟新建;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2004-03-19 |
法定代表人变更 | 姓名: 钟加才;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 钟明富;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2004-03-19 |
法定代表人变更 | 姓名: 钟加才;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 钟明富;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2004-03-19 |
法定代表人变更 | 钟加才 | 钟明富 | 2004-03-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钟新建; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 168; 百分比: 45.65% | 姓名: 钟新建; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 168; 百分比: 45.65% | 2004-03-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钟加才; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 200; 百分比: 54.35% | 姓名: 钟明富; 性别: ; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 200; 百分比: 54.35% | 2004-03-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 钟明富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2004-03-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 钟加才; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 钟明富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2004-03-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 钟新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-03-19 |
| 姓名: 钟新建; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | ※※※ | 2001-09-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钟新建; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 168; 百分比: 45.65% | ※※※ | 2001-09-21 |
经营范围(业务范围)变更 | 轴承、空压机(持许可证生产)、切割机、钻床、五金工具及配件制造、加工、销售。 | 轴承制造、加工、销售。 | 2001-09-21 |
| ※※※ | 姓名: 狄友清; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 温岭市光明乡打角村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2001-09-21 |
投资人(股权)变更 | ※※※ | 姓名: 狄友清; 性别: 男; 住所: 温岭市光明乡打角村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 11.90% | 2001-09-21 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温岭市泽国镇泽牧路286号; 邮政编码: 317523; 电话: ****** | 住所: 温岭市泽国镇山北工业区; 邮政编码: 317523; 电话: ****** | 2001-09-21 |
| ※※※ | 姓名: 钟加才; 性别: 男; 职务: 总经理; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2001-09-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钟明富; 出资额: 200; 百分比: 54.35% | 姓名: 钟明富; 出资额: 148; 百分比: 88.10% | 2001-09-21 |
注册资本(金)变更 | 368 | 168 | 2001-09-21 |
组织机构变更 | 姓名: 钟新建; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | ※※※ | 2001-09-21 |
投资人备案 | ※※※ [新增] | 姓名: 狄友清; 性别: 男; 住所: 温岭市光明乡打角村; 证件名称: 身份证; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出] | 2001-09-21 |
投资人备案 | 姓名: 钟新建; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% [新增] | ※※※ [退出] | 2001-09-21 |
投资人备案 | 姓名: 钟明富; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 姓名: 钟明富; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 2001-09-21 |
高级管理人员备案 | ※※※ [新增] | 姓名: 钟加才; 性别: 男; 职务: 总经理; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 [退出] | 2001-09-21 |
住所变更 | 住所: 温岭市泽国镇泽牧路***号
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 温岭市泽国镇山北工业区
邮政编码: ******
电话: ******* | 2001-09-21 |
投资人备案 | ※※※ [新增] | 姓名: 狄友清; 性别: 男; 住所: 温岭市光明乡打角村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出] | 2001-09-21 |
高级管理人员备案 | ※※※ [新增] | 姓名: 狄友清; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 温岭市光明乡打角村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 [退出] | 2001-09-21 |
投资人备案 | 姓名: 钟新建; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% [新增] | ※※※ [退出] | 2001-09-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 钟新建; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 [新增] | ※※※ [退出] | 2001-09-21 |
组织机构变更 | ※※※ | 姓名: 钟加才; 性别: 男; 职务: 总经理; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2001-09-21 |
注册资本变更 | 368( + 1194762% ) | 168 | 2001-09-21 |
组织机构变更 | ※※※ | 姓名: 狄友清; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 温岭市光明乡打角村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2001-09-21 |
投资人备案 | ※※※ [新增] | 姓名: 钟加才; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% [退出] | 1998-04-08 |
法定代表人变更 | 姓名: 钟明富;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
电话: *******;
住所: 温岭市泽国镇山北村;
产生方式: 选举;
任聘单位: | 姓名: 钟加才;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
电话: *******;
住所: 温岭市泽国镇山北村;
产生方式: 选举;
任聘单位: | 1998-04-08 |
投资人备案 | ※※※ [新增] | 姓名: 钟加才; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% [退出] | 1998-04-08 |
投资人备案 | 自然人人数:* 共出资额:*** | 自然人人数:* 共出资额:*** | 1998-04-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 钟明富; 性别: 男; 职务: 执行董事; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 [新增] | ※※※ [退出] | 1998-04-08 |
法定代表人变更 | 法定代表人:
钟明富 | 法定代表人:
钟加才 | 1998-04-08 |
组织机构变更 | 姓名: 钟明富; 性别: 男; 职务: 执行董事; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | ※※※ | 1998-04-08 |
| 姓名: 钟明富; 性别: 男; 职务: 执行董事; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | ※※※ | 1998-04-08 |
投资人(股权)变更 | 自然人人数:2 共出资额:168 | 自然人人数:3 共出资额:168 | 1998-04-08 |
投资人(股权)变更 | ※※※ | 姓名: 钟加才; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 138; 百分比: 82.14% | 1998-04-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 钟明富; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ******; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 产生方式: 选举; 任聘单位: | 姓名: 钟加才; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ******; 住所: 温岭市泽国镇山北村; 产生方式: 选举; 任聘单位: | 1998-04-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人: 钟明富 | 法定代表人: 钟加才 | 1998-04-08 |