变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********81598Q | 注册号:********82376
组织机构代码证:******** | 2016-01-08 |
| 统一社会信用代码:9********81598Q | 注册号:********82376
组织机构代码证:******** | 2016-01-08 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1995/11/13 至 2035/11/12 | 营业期限: 1995/11/13 至 2015/11/12
| 2013-03-26 |
| 姓名: 戴晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 戴晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2013-03-26 |
组织机构变更 | 姓名: 戴晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 戴晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2013-03-26 |
经营期限变更 | 营业期限: 1995/11/13 至 2035/11/12 | 营业期限: 1995/11/13 至 2015/11/12 | 2013-03-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戴晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 戴晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2013-03-26 |
组织机构变更 | 姓名: 戴晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 戴晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 阮义顺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2013-03-26 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****21 | 2009-06-08 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****21 | 2009-06-08 |
注册号升级 | 注册号: ********82376 | 注册号: ********221 | 2009-06-08 |
| 注册号: ********82376 | 注册号: ********221 | 2009-06-08 |
变更注册号 | 注册号: ********82376 | 注册号: ********221 | 2009-06-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温岭市泽国镇后仓路168号; 邮政编码: 317523; 电话: ****** | 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 邮政编码: 317523; 电话: ****** | 2004-05-08 |
住所变更 | 住所: 温岭市泽国镇后仓路***号
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 温岭市泽国镇楼下村
邮政编码: ******
电话: ******* | 2004-05-08 |
投资人备案 | ※※※ [新增] | 姓名: 李桂青; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇河滨路**号; 证件名称: 身份证; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出] | 2000-03-13 |
投资人备案 | ※※※ [新增] | 姓名: 阮圣杰; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出] | 2000-03-13 |
投资人备案 | 姓名: 戴晓燕; 性别: 女; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [新增] | ※※※ [退出] | 2000-03-13 |
投资人备案 | ※※※ [新增] | 姓名: 阮义春; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出] | 2000-03-13 |
投资人变更 | ※※※ [新增] | 姓名: 阮圣杰; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出] | 2000-03-13 |
高级管理人员备案 | - | 姓名: 阮圣杰; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2000-03-13 |
投资人变更 | ※※※ [新增] | 姓名: 李桂青; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇河滨路**号; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出] | 2000-03-13 |
投资人变更 | 姓名: 阮义顺; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 阮义顺; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 2000-03-13 |
投资人变更 | ※※※ [新增] | 姓名: 阮义春; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出] | 2000-03-13 |
投资人变更 | 姓名: 戴晓燕; 性别: 女; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [新增] | ※※※ [退出] | 2000-03-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戴晓燕; 性别: 女; 职务: 监事; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | - | 2000-03-13 |
组织机构变更 | ※※※ | 姓名: 阮圣杰; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2000-03-13 |
组织机构变更 | 姓名: 戴晓燕; 性别: 女; 职务: 监事; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | ※※※ | 2000-03-13 |
| 姓名: 戴晓燕; 性别: 女; 职务: 监事; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | ※※※ | 2000-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 戴晓燕; 性别: 女; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 50% | ※※※ | 2000-03-13 |
投资人(股权)变更 | ※※※ | 姓名: 阮义春; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 25% | 2000-03-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 阮义顺; 出资额: 30; 百分比: 50% | 姓名: 阮义顺; 出资额: 15; 百分比: 25% | 2000-03-13 |
投资人(股权)变更 | ※※※ | 姓名: 李桂青; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇河滨路12号; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 25% | 2000-03-13 |
| ※※※ | 姓名: 阮圣杰; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2000-03-13 |
投资人(股权)变更 | ※※※ | 姓名: 阮圣杰; 性别: 男; 住所: 温岭市泽国镇楼下村; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 25% | 2000-03-13 |