变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 一般项目:新材料技术推广服务;塑料制品制造;塑料制品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;橡胶制品制造;橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 新材料技术推广服务;粉末涂料(不含危险化学品及易制毒物品)制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-01-15 |
管辖单位变更 | 路桥峰江所 | 路桥桐屿所 | 2021-01-15 |
住所变更 | 浙江省台州市路桥区峰江街道中部工业区(峰江) | 浙江省台州市路桥区桐屿街道立新村 | 2021-01-15 |
经营范围变更 | 新材料技术推广服务;粉末涂料(不含危险化学品及易制毒物品)制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 粉末涂料制造、销售。 | 2018-07-10 |
名称变更 | 台州市博尔美新材料科技有限公司 | 台州市路桥博尔美塑粉有限公司 | 2018-07-10 |
住所变更 | 浙江省台州市路桥区桐屿街道立新村 | 台州市路桥区螺洋街道上倪村 | 2018-07-10 |
行业代码变更 | 7513:新材料技术推广服务 | 2641:涂料制造 | 2018-07-10 |
管辖单位变更 | 路桥桐屿所 | 路桥螺洋所 | 2018-07-10 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2018-06-15 | 2017-11-27 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:何丽丽;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:何丽丽;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:卢金枝;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:胡琰;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2017-11-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****8XH | 注册号:*****
组织机构代码证:67618898X | 2016-10-17 |
| 统一社会信用代码:9********8898XH | 注册号:********
组织机构代码证:********X | 2016-10-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 胡攀 | 胡琰 | 2013-03-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡琰; 出资额: 15; 百分比: 10%姓名: 胡攀; 出资额: 135; 百分比: 90% | 姓名: 胡琰; 出资额: 45; 百分比: 30%
姓名: 罗青莲; 出资额: 105; 百分比: 70%
| 2013-03-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡攀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 胡攀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2013-03-04 |
投资人备案 | 姓名: 胡琰; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 胡攀; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 胡琰; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 罗青莲; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2013-03-04 |
| 姓名: 胡攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 胡攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-03-04 |
组织机构变更 | 姓名: 胡攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 胡攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-03-04 |
注册资本(金)变更 | 150 | 10 | 2010-11-30 |
实收资本变更 | 150 | 10 | 2010-11-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡琰; 出资额: 45; 百分比: 30%姓名: 罗青莲; 出资额: 105; 百分比: 70% | 姓名: 胡琰; 出资额: 3; 百分比: 30%
姓名: 罗青莲; 出资额: 7; 百分比: 70%
| 2010-11-30 |
注册资本变更 | 150( + 1400% ) | 10 | 2010-11-30 |
投资人备案 | 姓名: 胡琰; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 罗青莲; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 胡琰; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 罗青莲; 出资额: *; 百分比: **% | 2010-11-30 |
实收资本变更 | 150( + 1400% ) | 10 | 2010-11-30 |
投资人备案 | 姓名: 胡琰; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 罗青莲; 出资额: *; 百分比: **% | 姓名: 李铭; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 罗青莲; 出资额: *; 百分比: **% | 2010-10-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2010-10-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 胡琰 | 李铭 | 2010-10-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡琰; 出资额: 3; 百分比: 30%姓名: 罗青莲; 出资额: 7; 百分比: 70% | 姓名: 李铭; 出资额: 3; 百分比: 30%
姓名: 罗青莲; 出资额: 7; 百分比: 70%
| 2010-10-27 |
| 姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2010-10-27 |
组织机构变更 | 姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 胡琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2010-10-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李铭 | 李小生 | 2010-09-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李铭; 出资额: 3; 百分比: 30%姓名: 罗青莲; 出资额: 7; 百分比: 70% | 姓名: 罗青莲; 出资额: 1.5; 百分比: 15%
姓名: 李小生; 出资额: 3; 百分比: 30%
姓名: 许汀; 出资额: 5.5; 百分比: 55%
| 2010-09-16 |
| 姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 许汀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2010-09-16 |
组织机构变更 | 姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 许汀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2010-09-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 罗青莲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 许汀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2010-09-16 |
投资人备案 | 姓名: 李铭; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 罗青莲; 出资额: *; 百分比: **% | 姓名: 罗青莲; 出资额: *.*; 百分比: **%
姓名: 李小生; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 许汀; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出] | 2010-09-16 |
投资人备案 | 姓名: 罗青莲; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 李小生; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 许汀; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 李铭; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 许敏林; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2008-11-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 许汀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 许敏林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2008-11-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李小生 | 李铭 | 2008-11-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 罗青莲; 出资额: 1.5; 百分比: 15%姓名: 李小生; 出资额: 3; 百分比: 30%姓名: 许汀; 出资额: 5.5; 百分比: 55% | 姓名: 李铭; 出资额: 3; 百分比: 30%
姓名: 许敏林; 出资额: 7; 百分比: 70%
| 2008-11-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李小生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 许汀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 李铭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 许敏林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2008-11-20 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 台州市路桥区螺洋街道上倪村; 邮政编码: 318050; 电话: ********;住所所在行政区划:螺洋街道 | 住所: 台州市路桥区路北街道南山街; 邮政编码: 318050; 电话: ********;住所所在行政区划:路北街道 | 2008-10-17 |
经营范围变更 | 经营范围: 粉末涂料制造、销售。行业代码: 2641 | 经营范围: 热固性粉末涂料制造、销售。行业代码: 2641 | 2008-10-17 |
住所变更 | 住所: 台州市路桥区螺洋街道上倪村
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:螺洋街道 | 住所: 台州市路桥区路北街道南山街
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:路北街道 | 2008-10-17 |