变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********83639D | 注册号:********组织机构代码证:******** | 2017-05-31 |
经营期限变更 | 营业期限: 1993-5-6 至 9999-9-9 | 营业期限: 1993-5-6 至 2013-5-5 | 2013-06-09 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1993-5-6 至 9999-9-9 | 营业期限: 1993-5-6 至 2013-5-5
| 2013-06-09 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨煜豪; 出资额: 27; 百分比: 45%姓名: 杨善兴; 出资额: 33; 百分比: 55% | 姓名: 解才能; 出资额: 3; 百分比: 5%
姓名: 杨善兴; 出资额: 57; 百分比: 95%
| 2010-07-20 |
| 姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨煜豪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 解才能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2010-07-20 |
组织机构变更 | 姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨煜豪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 解才能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2010-07-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 杨煜豪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 解才能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2010-07-20 |
投资人备案 | 姓名: 杨煜豪; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 杨善兴; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 解才能; 出资额: *; 百分比: *% [退出]
姓名: 杨善兴; 出资额: **; 百分比: **% | 2010-07-20 |
组织机构变更 | 姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 杨煜豪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 解才能; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 杨善兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2010-07-20 |
投资人备案 | 姓名: 解才能; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 杨善兴; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 解才能; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 杨兴龙; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 杨善兴; 出资额: **; 百分比: **% | 2008-11-18 |
企业类型变更 | 自然人控股或私营性质企业控股 | 其他有限责任公司 | 2008-11-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 解才能; 出资额: 3; 百分比: 5%姓名: 杨善兴; 出资额: 57; 百分比: 95% | 姓名: 解才能; 出资额: 3; 百分比: 5%
姓名: 杨兴龙; 出资额: 12; 百分比: 20%
姓名: 杨善兴; 出资额: 45; 百分比: 75%
| 2008-11-18 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********160 | 2007-09-11 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********160 | 2007-09-11 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****60 | 2007-09-11 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********160 | 2007-09-11 |
经营期限变更 | 营业期限: 1993-5-6 至 2013-5-5 | 营业期限: 1993-5-6 至 2007-6-11 | 2007-09-04 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1993-5-6 至 2013-5-5 | 营业期限: 1993-5-6 至 2007-6-11
| 2007-09-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨善兴; 性别: 男; 住所: 椒江; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 75% | | 1999-08-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨兴龙; 性别: 男; 住所: 椒江; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 12; 百分比: 20% | | 1999-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人: 杨善兴 | 法定代表人: 林小雕 | 1999-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨善兴; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ; 住所: 椒江前所前; 产生方式: ; 任聘单位: | 姓名: ; 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位: | 1999-08-03 |
投资人(股权)变更 | 自然人人数: 3 人 共出资额: 60万元 | 自然人人数: 0 人 共出资额: 0万元 | 1999-08-03 |
投资人(股权)变更 | | 企业名称: 台州市水产局; 法定代表人: ; 出资额: 35; 百分比: 0.33; 住所: ; 法人性质: | 1999-08-03 |
投资人(股权)变更 | | 企业名称: 临海市水产局; 法定代表人: ; 出资额: 35; 百分比: 0.33; 住所: ; 法人性质: | 1999-08-03 |
投资人(股权)变更 | | 企业名称: 临海市运销站; 法定代表人: ; 出资额: 35; 百分比: 0.33; 住所: ; 法人性质: | 1999-08-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 解才能; 性别: 男; 住所: 椒江; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: 3; 百分比: 5% | | 1999-08-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨善兴; 性别: ; 职务: 董事长; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 产生方式: | | 1999-08-03 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: � 法定代表人: 1; 出资额: 35; 百分比: 58.33; 住所: 1; 法人性质: 企业法人 | | 1999-08-03 |
投资人备案 | 企业名称: � 法定代表人: *; 出资额: **.**; 百分比: **.**; 住所: *; 法人性质: 企业法人 [新增] | - | 1999-08-03 |
投资人备案 | 姓名: 解才能; 性别: 男; 住所: 椒江; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: *.**; 百分比: *.**% [新增] | - | 1999-08-03 |
投资人备案 | - | 企业名称: 临海市运销站; 法定代表人: ; 出资额: **.**; 百分比: *.**; 住所: ; 法人性质: [退出] | 1999-08-03 |
投资人备案 | - | 企业名称: 临海市水产局; 法定代表人: ; 出资额: **.**; 百分比: *.**; 住所: ; 法人性质: [退出] | 1999-08-03 |
投资人备案 | - | 企业名称: 台州市水产局; 法定代表人: ; 出资额: **.**; 百分比: *.**; 住所: ; 法人性质: [退出] | 1999-08-03 |
投资人备案 | 自然人人数: * 人 共出资额: **.**万元 | 自然人人数: * 人 共出资额: *.**万元 | 1999-08-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 杨善兴;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
电话: ;
住所: 椒江前所前;
产生方式: ;
任聘单位: | 姓名: ;
性别: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
电话: ;
住所: ;
产生方式: ;
任聘单位: | 1999-08-03 |
法定代表人变更 | 法定代表人:
杨善兴 | 法定代表人:
林小雕 | 1999-08-03 |
投资人备案 | 姓名: 杨兴龙; 性别: 男; 住所: 椒江; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [新增] | - | 1999-08-03 |
投资人备案 | 姓名: 杨善兴; 性别: 男; 住所: 椒江; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [新增] | - | 1999-08-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 杨善兴;
性别: ;
职务: 董事长;
住所: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
产生方式: | - | 1999-08-03 |