温岭市箬横东海养殖有限公司,办公室地址位于浙江省中部沿海城市台州,温岭市箬横镇朝西工业区,我公司主要提供淡水产品养殖。
联系方式
- 公司地址:
- 温岭市箬横镇朝西工业区 -
- 固定电话:
- (0576)6812203 未核实,仅供参考
- 经理:
- 朱玲云
- 邮政编码:
- 317507
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
温岭市箬横东海养殖有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王道友 | 90% | 人民币2.7万元 |
朱玲忠 | 10% | 人民币0.3万元 |
温岭市箬横东海养殖有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****H | 注册号:*****组织机构代码证:734532532 | 2017-06-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2013-05-07 |
组织机构变更 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2013-05-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王道友 | 朱玲忠 | 2013-05-07 |
姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2013-05-07 | |
组织机构变更 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2013-05-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 朱玲忠 | 王道友 | 2011-06-13 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2007-12-13 至 2030-12-12 | 营业期限: 2007-12-13 至 2010-12-12 | 2011-06-13 |
姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-06-13 | |
组织机构变更 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-06-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-06-13 |
组织机构变更 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-06-13 |
营业期限变更 | 营业期限: 2007-12-13 至 2030-12-12 | 营业期限: 2007-12-13 至 2010-12-12 | 2011-06-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 黄施施; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2010-08-24 |
组织机构变更 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 黄施施; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2010-08-24 |
投资人变更 | 姓名: 朱玲忠; 出资额: 0.3; 百分比: 10% [新增] 姓名: 王道友; 出资额: 2.7; 百分比: 90% | 姓名: 黄施施; 出资额: 0.3; 百分比: 10% [退出] 姓名: 王道友; 出资额: 2.7; 百分比: 90% | 2010-08-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱玲忠; 出资额: 0.3; 百分比: 10%姓名: 王道友; 出资额: 2.7; 百分比: 90% | 姓名: 黄施施; 出资额: 0.3; 百分比: 10% 姓名: 王道友; 出资额: 2.7; 百分比: 90% | 2010-08-24 |
姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 黄施施; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2010-08-24 | |
组织机构变更 | 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱玲忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 黄施施; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 王道友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2010-08-24 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2007-12-13 至 2010-12-12 | 营业期限: 2007-12-13 至 2009-12-12 | 2010-01-25 |
营业期限变更 | 营业期限: 2007-12-13 至 2010-12-12 | 营业期限: 2007-12-13 至 2009-12-12 | 2010-01-25 |
营业期限变更 | 营业期限: 2007-12-13 至 2009-12-12 | 营业期限: 2007-12-13 至 2008-12-12 | 2009-02-04 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2007-12-13 至 2009-12-12 | 营业期限: 2007-12-13 至 2008-12-12 | 2009-02-04 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2007-12-13 至 2008-12-12 | 营业期限: 2007-12-13 至 2008-6-12 | 2008-06-10 |
营业期限变更 | 营业期限: 2007-12-13 至 2008-12-12 | 营业期限: 2007-12-13 至 2008-6-12 | 2008-06-10 |
温岭市箬横东海养殖有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王道友 | 执行董事 |
王道友 | 经理 |
朱玲忠 | 监事 |
本页是 [温岭市箬横东海养殖有限公司] 在顺企网台州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。