天津亮晶晶科技有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645GG58房间,我公司主要提供软件开发、软件设计;手机游戏技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;电脑动画设计;广告设计、制作、代理、发布;自营和代理货物及技术的进出口;组织文化艺术交流活动;承办展览活动、会议服务;计算机技术服务与技术咨询;计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售;互联网信息服务(依法须经批准的...
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天津亮晶晶科技有限公司 |
简称: | 亮晶晶 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 软件开发、软件设计;手机游戏技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;电脑动画设计;广告设计、制作、代理、发布;自营和代理货物及技术的进出口;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览活动、会议服务;计算机技术服务与技术咨询;计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售;互联网信息服务(依法须经批准的... |
营业执照号码: | 120116000295566 |
发证机关: | 市自贸区市场监管局 |
核准日期: | 2015-02-11 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年10月23日 |
注册资本: | 1000万人民币 (万元) |
所属分类: | 软件开发公司 |
所属城市: | 天津企业网 |
顺企编码: | 21715278 |
天津亮晶晶科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吕芬芬 | 90% | 人民币900.0万元 |
陈德润 | 10% | 人民币100.0万元 |
天津亮晶晶科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 吕芬芬 | 张同礼 | 2019-02-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 吕芬芬 | 空 | 2019-02-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 陈德润 | 空 | 2019-02-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-01-23;任职起始日期:2018-01-24;姓名:周鲲鹏;国籍:中 国; | 2019-02-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-01-23;任职起始日期:2018-01-24;姓名:张同礼;国籍:中 国; | 2019-02-21 |
法定代表人信息 | 姓名:吕芬芬;任聘单位:3;任职截止日期:2022-02-17;任职起始日期:2019-02-18; | 姓名:张同礼;任聘单位:股东会;任职截止日期:2021-01-23;任职起始日期:2018-01-24; | 2019-02-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-01-23;任职起始日期:2018-01-24;姓名:张同礼;国籍:中 国; | 2019-02-21 |
负责人变更 | 姓名:吕芬芬; [新增] | 姓名:张同礼; [退出] | 2019-02-21 |
负责人变更 | 吕芬芬 [新增] | 张同礼 [退出] | 2019-02-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2021-01-23;任职起始日期:2018-01-24;姓名:张同礼; | 任职截止日期:2019-09-08;任职起始日期:2016-09-09;姓名:武振国; | 2018-01-26 |
法定代表人 | 张同礼 | 武振国 | 2018-01-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2021-01-23;任职起始日期:2018-01-24;姓名:周鲲鹏;任职日期:空; | 任职截止日期:2017-10-19;任职起始日期:2014-10-20;姓名:吴艳珍;任职日期:2099-01-31; | 2018-01-26 |
法定代表人信息 | 姓名:张同礼;任职截止日期:2021-01-23;任职起始日期:2018-01-24; | 姓名:武振国;任职截止日期:2019-09-08;任职起始日期:2016-09-09; | 2018-01-26 |
负责人变更 | 张同礼 [新增] | 武振国 [退出] | 2018-01-26 |
负责人变更 | 姓名:张同礼; [新增] | 姓名:武振国; [退出] | 2018-01-26 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼B318房间 街道乡镇:保税区管委会 生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼B318房间 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645GG58房间 街道乡镇:null 生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645GG58房间 | 2018-01-26 |
地址变更 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼B318房间 | 天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645GG58房间 | 2018-01-26 |
其他事项备案 | 姓名:续奔逸; | 姓名:李宁; | 2018-01-26 |
地址变更 | 空 | 保税区空港工商所 | 2015-02-11 |
管辖单位 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 2015-02-11 |
登记机关 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 2015-02-11 |
属地监管工商所 | 空 | 保税区空港工商所 | 2015-02-11 |
法定代表人信息 | 姓名:张忠海;任职截止日期:2017-12-22;任职起始日期:2014-12-23; | 姓名:张胤;任职截止日期:2017-10-19;任职起始日期:2014-10-20; | 2014-12-23 |
法定代表人 | 张忠海 | 张胤 | 2014-12-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2017-12-22;任职起始日期:2014-12-23;姓名:张忠海; | 任职截止日期:2017-10-19;任职起始日期:2014-10-20;姓名:张胤; | 2014-12-23 |
负责人变更 | 张忠海 [新增] | 张胤 [退出] | 2014-12-23 |
负责人变更 | 姓名:张忠海; [新增] | 姓名:张胤; [退出] | 2014-12-23 |
天津亮晶晶科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
武振国 | 执行董事 |
吴艳珍 | 监事 |
武振国 | 经理 |
本页是 [天津亮晶晶科技有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。