惠强(天津)国际融资租赁有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓8号2层257房间,我公司主要提供融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。
联系方式
- 公司地址:
- 滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓8号2层257房间
- 经理:
- 尹建新
- 经理手机:
- 151****2090 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- nie2426@163.com
- 邮政编码:
- 300000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 151****2090 |
手机号码 | 156****2992 |
电子邮箱 | nie2426@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
惠强(天津)国际融资租赁有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
玖宏实业(国际)有限公司 | 5000万美元 |
惠强(天津)国际融资租赁有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 衡小健 [新增] | 空 | 2015-03-30 |
高级管理人员备案 | 姓名:陈雁刚; [新增] | 姓名:董雷鸣; [退出] | 2015-03-30 |
高级管理人员备案 | 姓名:于健; [新增] | 姓名:王志富; [退出] | 2015-03-30 |
高级管理人员备案 | 空 | 杨洪全 [退出] | 2015-03-30 |
高级管理人员备案 | 姓名:兰家谷; [新增] | 姓名:于文文; [退出] | 2015-03-30 |
高级管理人员备案 | 姓名:于健; [新增] | 姓名:尹建新; [退出] | 2015-03-30 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:陈雁刚;任职起始日期:2015-03-27;任职截止日期:2018-03-26; | 姓名:董雷鸣;任职起始日期:2015-02-13;任职截止日期:2018-02-12; | 2015-03-30 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:于健;任职起始日期:2015-03-27;任职截止日期:2018-03-26; | 姓名:尹建新;任职起始日期:2015-02-13;任职截止日期:2018-02-12; | 2015-03-30 |
外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:于健;任职截止日期:2018-03-26;任职起始日期:2015-03-27; | 姓名:尹建新;任职截止日期:2018-02-12;任职起始日期:2015-02-13; | 2015-03-30 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:于健;任职起始日期:2015-03-27;任职截止日期:2018-03-26; | 姓名:王志富;任职起始日期:2015-02-13;任职截止日期:2018-02-12; | 2015-03-30 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 衡小健 | 空 | 2015-03-30 |
法定代表人 | 于健 | 尹建新 | 2015-03-30 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 空 | 杨洪全 | 2015-03-30 |
外商投资企业董事 监事 经理人员信息 | 姓名:兰家谷;任职起始日期:2015-03-27;任职截止日期:2018-03-26; | 姓名:于文文;任职起始日期:2015-02-13;任职截止日期:2018-02-12; | 2015-03-30 |
负责人变更 | 于健 [新增] | 尹建新 [退出] | 2015-03-30 |
负责人变更 | 姓名:于健; [新增] | 姓名:尹建新; [退出] | 2015-03-30 |
惠强(天津)国际融资租赁有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
衡小健 | 董事 |
于健 | 董事长 |
兰家谷 | 监事 |
于健 | 总经理 |
陈雁刚 | 董事 |
本页是 [惠强(天津)国际融资租赁有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。