变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 陈垂宁:60.1695%; [新增]
黄秀虹:39.8305%; [新增] | 谢天召:60%; [退出]
李日亮:39.8305%; [退出] | 2020-04-09 |
高级管理人员备案 | 黄秀虹 [新增]
冯雷 | 谢天召 [退出]
李日亮 [退出]
冯雷 | 2020-04-09 |
负责人变更 | 黄秀虹 | 谢天召 | 2020-04-09 |
经营范围变更变更 | 橡胶木、杂木加工、销售;家具、木制品、农副土特产加工、销售;槟榔加工、销售。 | 橡胶木、杂木加工、销售;家具、木制品、农副土特产加工、销售;(凡需行政许可的需凭许可证经营) | 2016-12-20 |
投资人变更 | 名称:李日亮,出资额:*%出资比例:*%,
名称:谢天召,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:李日亮,出资额:*%出资比例:*%,
名称:冯雷,出资额:*%出资比例:*% [退出] | 2004-09-17 |
负责人变更 | 谢天召 | 冯雷 | 2004-09-17 |
高级管理人员备案 | 冯雷,监事
李日亮,副总经理
谢天召,执行董事,经理 [新增] | 冯雷,执行董事,经理
李日亮,副总经理 | 2004-09-17 |
负责人变更 | 冯雷 | 冯书林 | 2004-02-28 |
高级管理人员备案 | 冯雷,执行董事,经理 [新增]
李日亮,副总经理 | 冯书林,执行董事,经理 [退出]
李日亮,副总经理
谢天召,监事 [退出] | 2004-02-28 |
期限变更 | 无 | 2010-01-12 | 2004-02-28 |
投资人变更 | 名称:李日亮,出资额:*%出资比例:*%,
名称:冯雷,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:李日亮,出资额:*%出资比例:*%,
名称:冯书林,出资额:*%出资比例:*% [退出] | 2004-02-28 |
投资人变更 | 名称:李日亮,出资额:*%出资比例:*%,
名称:冯书林,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:李日亮,出资额:*%出资比例:*%,
名称:谢天召,出资额:*%出资比例:*% [退出] | 2003-10-20 |
负责人变更 | 冯书林 | 谢天召 | 2003-10-20 |
高级管理人员备案 | 冯书林,执行董事,经理 [新增]
李日亮,副总经理
谢天召,监事 | 李日亮,副总经理
谢天召,执行董事,经理 | 2003-10-20 |
注册资本变更 | 118( + 210.52632% ) | 38 | 2001-12-11 |
高级管理人员备案 | 李日亮,副总经理
谢天召,执行董事,经理 | 黄家生,监事 [退出]
李日亮,副总经理
谢天召,执行董事,经理 | 2001-12-11 |
实收资本变更 | 118( + 210.52632% ) | 38 | 2001-12-11 |
投资人变更 | 名称:李日亮,出资额:*%出资比例:*%,
名称:谢天召,出资额:*%出资比例:*% | 名称:谢天召,出资额:*%出资比例:*%,
名称:李日亮,出资额:*%出资比例:*% | 2001-12-11 |