变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案变更 | 无 | 无 | 2022-07-20 |
期限变更变更 | 33 | 32 | 2022-07-20 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-07-20 |
期限变更 | 32 | 31 | 2021-07-20 |
期限变更 | 2021-06-22 | 30 | 2020-09-11 |
高级管理人员备案 | 阿卜杜拉
伍永刚
苏官养
颜丁
吴运程 [新增]
陈江 | 阿卜杜拉
伍永刚
苏官养
颜丁
叶高雄 [退出]
陈江 | 2020-09-11 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-09-11 |
高级管理人员备案 | 阿卜杜拉,董事 [新增]
蓝海章,董事 [新增]
林进顺,副董事长 [新增]
苏官养,董事 [新增]
伍永刚,董事长,总经理
颜丁,监事 [新增] | ANKREW WINSTANLEY,董事 [退出]
苏养官,董事 [退出]
伍永刚,董事长,总经理
杨劲波,副董事长,副总经理 [退出]
叶河深,董事 [退出] | 2012-10-25 |
经营范围变更 | 钛、锆及其共生有色金属矿产资源的探、采,对上述矿产品的加工、销售。 (凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 生产销售钛、锆及其共生有色金属矿产品;对上述矿产资源进行探采、选、冶、加工的综合利用。 | 2012-10-25 |
高级管理人员备案 | ANKREW WINSTANLEY,董事
苏养官,董事 [新增]
伍永刚,董事长,总经理
杨劲波,副董事长,副总经理 [新增]
叶河深,董事 [新增] | ANKREW WINSTANLEY,董事
符裕兴,副董事长,副总经理 [退出]
苏官养,董事 [退出]
伍永刚,董事长,总经理
叶深河,董事 [退出] | 1998-10-20 |
高级管理人员备案 | ANKREW WINSTANLEY,董事
符裕兴,副董事长,副总经理
苏官养,董事
伍永刚,董事长,总经理 [新增]
叶深河,董事 | ANKREW WINSTANLEY,董事
符裕兴,副董事长,副总经理
苏官养,董事
叶深河,董事
叶益荣,董事长,总经理 [退出] | 1993-08-02 |
负责人变更 | 伍永刚 | 叶益荣 | 1993-08-02 |