变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案变更 | 001,002,003,004,005,006, | 001,002,003,004,005,006, | 2017-11-13 |
高级管理人员备案变更 | 吴均
蔡昌雄
潘家王 | 吴均
刘常金 [退出]
蔡昌雄
项箴云 [退出]
潘家王 | 2017-11-13 |
高级管理人员备案变更 | 蔡昌雄,监事
刘常金,经理
潘家王,总经理 [新增]
吴均,执行董事
项箴云,监事 | 蔡昌雄,监事
刘常金,经理
吴均,执行董事,总经理
项箴云,监事 | 2015-01-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 潘家王 | 吴约 | 2015-01-20 |
高级管理人员备案 | 蔡昌雄,监事 [新增]
刘常金,经理 [新增]
吴均,执行董事,总经理
项箴云,监事 [新增] | 陈青扬,监事 [退出]
吴均,经理
吴约,执行董事,总经理 [退出] | 2009-04-27 |
投资人变更 | 名称:吴均,出资额:*%出资比例:*%,
名称:刘常金,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:项箴云,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:蔡昌雄,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:陈青扬,出资额:*%出资比例:*%, [退出]
名称:吴均,出资额:*%出资比例:*% | 2009-04-27 |
投资人变更 | 名称:陈青扬,出资额:*%出资比例:*%,
名称:吴均,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:吴约,出资额:*%出资比例:*%, [退出]
名称:陈青扬,出资额:*%出资比例:*% | 2008-11-06 |
高级管理人员备案 | 陈青扬,监事
吴均,经理 [新增]
吴约,执行董事,总经理 | 陈青扬,监事
吴约,执行董事 | 2008-11-06 |
高级管理人员备案 | 陈青扬,监事
吴约,执行董事 [新增] | 陈青扬,监事
吴均,执行董事 [退出] | 2006-05-19 |
负责人变更 | 吴约 | 吴均 | 2006-05-19 |
投资人变更 | 名称:吴约,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:陈青扬,出资额:*%出资比例:*% | 名称:吴均,出资额:*%出资比例:*%, [退出]
名称:陈青扬,出资额:*%出资比例:*% | 2006-05-19 |
投资人变更 | 股东发生变更 | - | 2003-10-14 |
其他事项备案 | *****25 | *****38 | 2003-10-14 |
高级管理人员备案 | 陈青扬,监事 [新增]
吴均,执行董事 | 潘劲松,监事 [退出]
吴均,董事长,总经理
姚名贵,监事长 [退出]
叶保利,副总经理 [退出] | 2003-10-14 |
实收资本变更 | 100 | 0 | 2003-10-14 |