变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联络员备案 | 黄秋霞 | 郑治华 | 2020-09-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:养老服务;康复辅具适配服务;母婴生活护理(不含医疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);机构养老服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 房地产开发、经营、销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2020-09-23 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-09-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 张红 [新增]
蔡明鑫 | 符小荣 [退出]
蔡明鑫 | 2019-09-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 蔡明鑫:55%;
张红:20%; [新增]
魏韬:14%; [新增]
谭扬芳:11%; [新增] | 蔡明鑫:100%; | 2019-09-29 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 房地产开发、经营、销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 房地产开发、经营、销售。 | 2019-09-29 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-09-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 蔡明鑫:100%; [新增] | 范鸿鑫:100%; [退出] | 2019-07-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 符小荣
蔡明鑫 [新增] | 范鸿鑫 [退出]
符小荣 | 2019-07-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 蔡明鑫 | 范鸿鑫 | 2019-07-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 范鸿鑫:100%; [新增] | 李章高:40%; [退出]
陈胜:40%; [退出]
梁永辉:20%; [退出] | 2019-06-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 范鸿鑫 [新增]
符小荣 [新增] | 陈胜 [退出]
周波煌 [退出] | 2019-06-03 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-06-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 范鸿鑫 | 陈胜 | 2019-06-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 陈胜:40%; [新增]
梁永辉:20%; [新增]
李章高:40%; [新增] | 范鸿鑫:100%; [退出] | 2018-01-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 陈胜 [新增]
周波煌 [新增] | 符小荣 [退出]
范鸿鑫 [退出] | 2018-01-17 |
其他事项备案变更 | 001,002,003,004,005,006, | 001,002,003,004,005,006, | 2018-01-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 陈胜:%; [新增]
梁永辉:%; [新增]
李章高:%; [新增] | 范鸿鑫:%; [退出] | 2018-01-17 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-01-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 陈胜 | 范鸿鑫 | 2018-01-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 范鸿鑫:100%; [新增] | 赵英:100%; [退出] | 2017-11-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 范鸿鑫 | 赵英 | 2017-11-29 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 房地产开发、经营、销售。 | 房地产开发、经营、销售(筹建)。 | 2017-11-29 |
其他事项备案变更 | 001,002,003,004,005,006, | 无 | 2017-11-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 符小荣 [新增]
范鸿鑫 [新增] | 赵英 [退出]
胡川渝 [退出]
杨静 [退出] | 2017-11-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 范鸿鑫:%; [新增] | 赵英:%; [退出] | 2017-11-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 赵英:100%; | 杨静:35%; [退出]
赵英:60%;
胡川渝:5%; [退出] | 2016-05-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 赵英:%; | 杨静:%; [退出]
赵英:%;
胡川渝:%; [退出] | 2016-05-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 赵英:100%; | 杨静:35%;赵英:60%;胡川渝:5%; | 2016-05-23 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-05-23 |
其他事项备案变更 | 文昌市清澜开发区金椰园B35 | 文昌市文城镇和平街14号 | 2015-07-27 |
实收资本变更 | 1000 | 0 | 2009-07-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵英 | 周俊 | 2009-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡川渝,监事 [新增]
杨静,监事 [新增]
赵英,执行董事,经理 | 赵英,监事
周俊,执行董事 [退出] | 2009-05-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周俊 | 赵英 | 2007-11-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵英,监事
周俊,执行董事 | 刘建忠,董事 [退出]
赵英,董事长,经理
周俊,董事 | 2007-11-22 |
其他事项备案 | | 44 | 2007-11-22 |