变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 张芒芒; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 林爱瑜; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
姓名: 林香敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王友玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈敦林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名:陈 坚;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 姓名: 张芒芒; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 林香敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王伟东; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]
姓名: 王友玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈敦林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名:陈 坚;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 2022-09-05 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2050-12-31 | 2021-12-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张芒芒; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 林香敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 王伟东; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 王友玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 陈敦林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 姓名: 王伟东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 2021-12-15 |
法定代表人变更 | 黄剑锋 | 黄剑锋 | 2021-12-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王伟东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增] | 姓名: 王伟东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 王超弟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 王超弟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出] | 2020-11-03 |
法定代表人变更 | 黄剑锋 | 王超弟 | 2020-11-03 |
经营范围变更 | 润滑油、其他日用品、汽车配件零售;自有场地、房屋、设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 润滑油、其他日用品、汽车配件零售。 | 2017-12-05 |
经营期限变更 | 营业期限至: 2050-12-31 | 营业期限至: 2020-12-31 | 2017-12-05 |
行业代码变更 | 5297:生活用燃料零售 | 5264:机动车燃料零售 | 2017-08-24 |
投资人备案 | 企业名称: 温州港集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增] | 企业名称: 温州港投资开发有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出] | 2017-08-24 |
法定代表人变更 | 王超弟 | 周超 | 2017-08-24 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********343709 | 注册号:********42859
组织机构代码证:******** | 2016-04-12 |
| 统一社会信用代码:9********343709 | 注册号:********42859
组织机构代码证:******** | 2016-04-12 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 周超 | 陈敦林 | 2013-11-20 |
| 姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-11-20 |
组织机构变更 | 姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-11-20 |
组织机构变更 | 姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 周超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-11-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 周超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-11-20 |
投资人备案 | 企业名称: 温州港投资开发有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 温州港集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2012-01-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2012-01-05 |
组织机构变更 | 姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2012-01-05 |
| 姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2012-01-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈敦林 | 王志纯 | 2012-01-05 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州港投资开发有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州港集团有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2012-01-05 |
组织机构变更 | 姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈敦林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 许祥斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2012-01-05 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1999-7-7 至 2020-12-31 | 营业期限: 1999-7-7 至 2010-12-31
| 2010-12-16 |
经营期限变更 | 营业期限: 1999-7-7 至 2020-12-31 | 营业期限: 1999-7-7 至 2010-12-31 | 2010-12-16 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 石油成品油零售(限汽油、柴油)(危险化学品经营许可证有效期至2011年8月24日); | 2010-07-29 |
| 注册号: ********42859 | 注册号: ********583 | 2009-12-22 |
变更注册号 | 注册号: ********42859 | 注册号: ********583 | 2009-12-22 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****83 | 2009-12-22 |
注册号升级 | 注册号: ********42859 | 注册号: ********583 | 2009-12-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 黄世祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 姜琼茜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 夏权有; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 杨云庭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2009-12-16 |
投资人备案 | 企业名称: 温州港集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [名称变更] | 企业名称: 温州市瓯盛经济发展公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 温州港务集团有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2009-12-16 |
组织机构变更 | 姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 黄世祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 姜琼茜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 夏权有; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 杨云庭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2009-12-16 |
行业代码变更 | 行业代码:6564 | 行业代码:6362 | 2009-12-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 润滑油、其他日用品、汽车配件零售。 | 一般经营项目: 其他日用品、汽车配件零售、汽车装潢美容服务。 | 2009-12-16 |
行业代码变更 | 行业代码:6564 | 行业代码:6362 | 2009-12-16 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州港集团有限公司; 出资额: 100; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市瓯盛经济发展公司; 出资额: 49; 百分比: 49%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 温州港务集团有限公司; 出资额: 51; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人
| 2009-12-16 |
| 姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 黄世祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 姜琼茜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 夏权有; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨云庭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2009-12-16 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 其他有限责任公司 | 2009-12-16 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 石油成品油零售(限汽油、柴油)(危险化学品经营许可证有效期至2011年8月24日); | 许可经营项目: 石油成品油零售(限汽油、柴油)、润滑油 | 2009-12-16 |
组织机构变更 | 姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 黄世祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 姜琼茜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 夏权有; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杨云庭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2009-12-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 黄世祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 姜琼茜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 夏权有; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 杨云庭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 张光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 姜琼茜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 柳忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王志纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 夏权有; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 谢宏福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 杨云庭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 张光明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 2006-03-10 |
| 黄世祥 | 王志纯,张光明,柳忠华,姜琼茜,谢宏福,夏权有,杨云庭 | 2006-03-10 |
高级管理人员备案 | 黄世祥 [新增] | 王志纯,张光明,柳忠华,姜琼茜,谢宏福,夏权有,杨云庭 [退出] | 2006-03-10 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 石油成品油零售(限汽油、柴油)、润滑油、其他日用品、汽车配件零售、汽车装潢美容服务。行业代码: 6493 | 经营范围: 石油成品油零售(限汽油、柴油)。行业代码: 6493 | 2004-01-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王志纯 | 张锦森 | 2002-12-13 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市瓯盛经济发展公司; 法定代表人: 邵必武; 出资额: 49; 百分比: 49%; 住所: 温州; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市瓯盛经济发展公司; 法定代表人: 邵必武; 出资额: 49; 百分比: 49%; 住所: 温州; 法人性质: 企业法人 | 2002-12-13 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州港务集团有限公司; 法定代表人: 张锦森; 出资额: 51; 百分比: 51%; 住所: 温州; 法人性质: 国家授权的部门 | 企业名称: 温州港务管理局; 法定代表人: 傅祝华; 出资额: 51; 百分比: 51%; 住所: 温州; 法人性质: 国家授权的部门 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 姜琼茜; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 陈建国; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 柳忠华; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 姜琼茜; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王志纯; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 江福生; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王志纯; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 蒋邦友; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 夏权有; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 柳忠华; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 谢宏福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 王志纯; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨云庭; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 许祥斌; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张光明; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 张光明; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 张锦森; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 张锦森; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-12-13 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 张锦森;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2002-12-13 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 张锦森;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 张光明;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 张光明;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 谢宏福;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 王志纯;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 副董事长 | 2002-12-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 夏权有;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 柳忠华;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 王志纯;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 蒋邦友;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 王志纯;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 江福生;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-12-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 姜琼茜;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 陈建国;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-12-13 |
投资人备案 | 企业名称: 温州港务集团有限公司; 法定代表人: 张锦森; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: 温州; 法人性质: 国家授权的部门 [新增] | 企业名称: 温州港务管理局; 法定代表人: 傅祝华; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: 温州; 法人性质: 国家授权的部门 [退出] | 2002-12-13 |
投资人备案 | 企业名称: 温州市瓯盛经济发展公司; 法定代表人: 邵必武; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: 温州; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 温州市瓯盛经济发展公司; 法定代表人: 邵必武; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: 温州; 法人性质: 企业法人 | 2002-12-13 |
名称变更 | 温州市江滨加油站有限公司 | 温州市镇炼江滨加油站有限公司 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 钱伟飞;
性别: 男;
职务: 董事长;
住所: 宁波镇海区俞巷镇海石厂七厂宿舍;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
产生方式: 选举 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 张锦森;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
电话: ********;
住所: 北鹿巷**号;
产生方式: 选举;
任聘单位: | 姓名: 钱伟飞;
性别: 男;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
电话: ;
住所: 宁波镇海区俞巷镇海石厂七厂宿舍;
产生方式: 选举;
任聘单位: | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 姜琼茜;
性别: 女;
职务: 监事;
住所: 市;
证件名称: 身份证;
证件号码: *;
产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
经营期限变更 | 199977 | 199977 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 张锦森;
性别: 男;
职务: 董事长;
住所: 望江西路**-*号;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 张光明;
性别: 男;
职务: 董事;
住所: 市;
证件名称: 身份证;
证件号码: *;
产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 柳忠华;
性别: 男;
职务: 董事;
住所: 市;
证件名称: 身份证;
证件号码: *;
产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 张锦森 | 钱伟飞 | 2001-09-29 |
经营期限变更 | 2010.12.31 | 2001.12.31 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 许祥斌;
性别: 男;
职务: 监事;
住所: 市;
证件名称: 身份证;
证件号码: *;
产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
投资人备案 | 企业名称: 温州市瓯盛经济发展公司; 法定代表人: 邵必武; 出资额: **.**; 百分比: **.**; 住所: 温州; 法人性质: 企业法人 [新增] | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 吴齐林;
性别: 男;
职务: 董事;
住所: 宁波市镇海;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
产生方式: 选举 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 巴福利;
性别: 男;
职务: 监事;
住所: 宁波市镇海区镇海电厂宿舍;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
产生方式: 选举 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 张景森;
性别: 男;
职务: 副董事长;
住所: 望江西路**-*号;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
产生方式: 选举 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 王志纯;
性别: 男;
职务: 副董事长;
住所: 市;
证件名称: 身份证;
证件号码: *;
产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 孙永光;
性别: 男;
职务: 副总经理;
住所: 宁波市镇海区城关镇炼化公司居民区;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
产生方式: 聘用 | 2001-09-29 |
投资人备案 | 无 | 企业名称: 宁波保税区镇海炼化油站投资有限责任公司; 法定代表人: 钱伟飞; 出资额: **.**; 百分比: **.**; 住所: 温州; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2001-09-29 |
投资人(股权)变更 | 无 | 企业名称: 宁波保税区镇海炼化油站投资有限责任公司; 法定代表人: 钱伟飞; 出资额: 49; 百分比: 49; 住所: 温州; 法人性质: 企业法人 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 孙永光; 性别: 男; 职务: 副总经理; 住所: 宁波市镇海区城关镇炼化公司居民区; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 聘用 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王志纯; 性别: 男; 职务: 副董事长; 住所: 市; 证件名称: 身份证; 证件号码: 3; 产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 张景森; 性别: 男; 职务: 副董事长; 住所: 望江西路18-2号; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 巴福利; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 宁波市镇海区镇海电厂宿舍; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 吴齐林; 性别: 男; 职务: 董事; 住所: 宁波市镇海; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2001-09-29 |
经营范围(业务范围)变更 | 石油成品油零售(限汽油、柴油)。 | 石油成品油零售(筹建)。 | 2001-09-29 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 温州市瓯盛经济发展公司; 法定代表人: 邵必武; 出资额: 49; 百分比: 49; 住所: 温州; 法人性质: 企业法人 | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 许祥斌; 性别: 男; 职务: 监事; 住所: 市; 证件名称: 身份证; 证件号码: 3; 产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 2010.12.31 | 2001.12.31 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 柳忠华; 性别: 男; 职务: 董事; 住所: 市; 证件名称: 身份证; 证件号码: 3; 产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张光明; 性别: 男; 职务: 董事; 住所: 市; 证件名称: 身份证; 证件号码: 3; 产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张锦森; 性别: 男; 职务: 董事长; 住所: 望江西路18-2号; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 199977 | 199977 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 姜琼茜; 性别: 女; 职务: 监事; 住所: 市; 证件名称: 身份证; 证件号码: 3; 产生方式: 选举 | 无 | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张锦森; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ********; 住所: 北鹿巷46号; 产生方式: 选举; 任聘单位: | 姓名: 钱伟飞; 性别: 男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 电话: ; 住所: 宁波镇海区俞巷镇海石厂七厂宿舍; 产生方式: 选举; 任聘单位: | 2001-09-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 钱伟飞; 性别: 男; 职务: 董事长; 住所: 宁波镇海区俞巷镇海石厂七厂宿舍; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 产生方式: 选举 | 2001-09-29 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 2001.12.31 | 20016.30 | 2001-08-17 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 199977 | 199977 | 2001-08-17 |
经营期限变更 | 199977 | 199977 | 2001-08-17 |
经营期限变更 | 2001.12.31 | 20016.30 | 2001-08-17 |
经营范围变更 | 石油成品油零售(筹建)。 | 无 | 2000-07-31 |
经营期限变更 | 199977 | 199977 | 2000-07-31 |
经营期限变更 | 20016.30 | 20006.30 | 2000-07-31 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 20016.30 | 20006.30 | 2000-07-31 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 199977 | 199977 | 2000-07-31 |