变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********8944XX | 注册号:********43434
组织机构代码证:********X | 2016-11-07 |
| 统一社会信用代码:9********8944XX | 注册号:********43434
组织机构代码证:********X | 2016-11-07 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市瓯海区娄桥街道娄桥村学员路; 邮政编码: 325041; 电话: ********;住所所在行政区划:娄桥街道 | 住所: 温州市瓯海仙岩工业园罗成路48号(生产车间第四层); 邮政编码: 325041; 电话: ********;住所所在行政区划:仙岩镇 | 2014-09-10 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2004-11-18 至 9999-9-9 | 营业期限: 2004-11-18 至 2014-11-17
| 2014-09-10 |
住所变更 | 住所: 温州市瓯海区娄桥街道娄桥村学员路
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:娄桥街道 | 住所: 温州市瓯海仙岩工业园罗成路**号(生产车间第四层)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:仙岩镇 | 2014-09-10 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 制造、销售鞋。 | 一般经营项目: 制造、销售鞋类。 | 2014-09-10 |
营业期限变更 | 营业期限: 2004-11-18 至 9999-9-9 | 营业期限: 2004-11-18 至 2014-11-17 | 2014-09-10 |
住所变更 | 住所: 温州市瓯海仙岩工业园罗成路**号(生产车间第四层)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:仙岩镇 | 住所: 温州市瓯海娄桥上汇工业区(温州伊斯利鞋业有限公司内第*幢*-*楼)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:娄桥街道 | 2012-08-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市瓯海仙岩工业园罗成路48号(生产车间第四层); 邮政编码: 325041; 电话: ********;住所所在行政区划:仙岩镇 | 住所: 温州市瓯海娄桥上汇工业区(温州伊斯利鞋业有限公司内第6幢1-4楼); 邮政编码: 325041; 电话: ********;住所所在行政区划:娄桥街道 | 2012-08-13 |
| 注册号: ********43434 | 注册号: ********783 | 2009-12-03 |
变更注册号 | 注册号: ********43434 | 注册号: ********783 | 2009-12-03 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 温州市瓯海娄桥上汇工业区(温州伊斯利鞋业有限公司内第6幢1-4楼); 邮政编码: 325041; 电话: ********;住所所在行政区划:娄桥街道 | 住所: 温州市瓯海新桥三浃村(102中巴终点站边); 邮政编码: 325006; 电话: ********;住所所在行政区划:新桥街道 | 2009-11-25 |
住所变更 | 住所: 温州市瓯海娄桥上汇工业区(温州伊斯利鞋业有限公司内第*幢*-*楼)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:娄桥街道 | 住所: 温州市瓯海新桥三浃村(***中巴终点站边)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:新桥街道 | 2009-11-25 |
投资人备案 | 姓名: 胡海川; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 卢海勇; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-01-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 黄建勇;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 卢海勇;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2005-01-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 胡海川;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 黄建勇;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2005-01-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 黄建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 卢海勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-01-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡海川; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 姓名: 卢海勇; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 2005-01-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 胡海川; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 黄建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2005-01-17 |