瑞安市德立机电有限公司,办公室地址位于中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地--温州,瑞安市陶山镇棠梨埭村,我公司主要提供一般经营项目:起重设备、电动工具、机电产品制造、销售
联系方式
- 公司地址:
- 瑞安市陶山镇棠梨埭村 -
- 固定电话:
- (0577) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 叶新新
- 经理手机:
- 137****9202 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 325000
- 地区编码:
- 330381
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 137****9202 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 瑞安市德立机电有限公司 |
简称: | 德立机电 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般经营项目:起重设备、电动工具、机电产品制造、销售 |
营业执照号码: | 91330381678435163W |
发证机关: | 瑞安市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-07 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2015年12月07日 |
所属分类: | 电气机械及器材厂 » 瑞安市电气机械及器材厂 |
所属城市: | 温州企业网 » 瑞安市 » 瑞安市陶山镇 |
顺企编码: | 13252318 |
瑞安市德立机电有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
叶新新 | 70% | 人民币35万元 |
胡晓玲 | 10% | 人民币5万元 |
缪瑞建 | 10% | 人民币5万元 |
陈瑞章 | 10% | 人民币5万元 |
瑞安市德立机电有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****W | 注册号:***** 组织机构代码证:678435163 | 2015-12-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶新新; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 林杏多; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-01-14 |
投资人变更 | 姓名: 陈瑞章; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 胡晓玲; 出资额: 5; 百分比: 10% [新增] 姓名: 缪瑞建; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 叶新新; 出资额: 35; 百分比: 70% [新增] | 姓名: 陈瑞章; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 缪瑞建; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 林杏多; 出资额: 40; 百分比: 80% [退出] | 2014-01-14 |
法定代表人变更 | 叶新新 | 林杏多 | 2014-01-14 |
组织机构变更 | 姓名: 叶新新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 林杏多; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-01-14 |
高级管理人员备案 | 姓名: 林杏多; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蒋建亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-01-11 |
投资人变更 | 姓名: 陈瑞章; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 缪瑞建; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 林杏多; 出资额: 40; 百分比: 80% [新增] | 姓名: 陈瑞章; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 缪瑞建; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 蒋建亮; 出资额: 40; 百分比: 80% [退出] | 2012-01-11 |
组织机构变更 | 姓名: 林杏多; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蒋建亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-01-11 |
法定代表人变更 | 林杏多 | 蒋建亮 | 2012-01-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蒋建亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 蒋建亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 叶新新 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2011-11-25 |
投资人变更 | 姓名: 陈瑞章; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 缪瑞建; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 蒋建亮; 出资额: 40( + 300% ); 百分比: 80% | 姓名: 陈梨影; 出资额: 5; 百分比: 10% [退出] 姓名: 陈瑞章; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 林益贵; 出资额: 5; 百分比: 10% [退出] 姓名: 缪瑞建; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 蒋建亮; 出资额: 10; 百分比: 20% 姓名: 叶新新; 出资额: 20; 百分比: 40% [退出] | 2011-11-25 |
组织机构变更 | 姓名: 蒋建亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 缪瑞建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 蒋建亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 叶新新 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2011-11-25 |
法定代表人变更 | 姓名: 蒋建亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 叶新新 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 蒋建亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶新新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2009-04-20 |
法定代表人变更 | 蒋建亮 | 叶新新 | 2009-04-20 |
本页是 [瑞安市德立机电有限公司] 在顺企网温州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。