变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 张青林(监事) [新增]
蔡绍荣(执行董事) [新增]
刘衔浩(总经理) [新增] | 陈伟洁(监事) [退出]
蔡绍荣(执行董事兼总经理) [退出] | 2021-06-21 |
地址变更 | 武汉市汉阳区和昌都汇华府二期办公楼9层办公室2号 | 洪山区书城路15号武汉亿胜科技综合楼A232室 | 2021-05-27 |
联络员备案 | 蔡绍荣 | 李智莉 | 2021-05-18 |
负责人变更 | 蔡绍荣 | 汤词 | 2021-05-18 |
投资人变更 | 蔡绍荣:90%; [新增]
陈伟洁:10%; [新增] | 汤词:90%; [退出]
廖丽琴:10%; [退出] | 2021-05-18 |
实收资本变更 | 230( + 130% ) | 100 | 2021-05-18 |
投资人变更 | 廖丽琴:10%;
汤词:90%; | 张奋:45%; [退出]
汤词:45%;
廖丽琴:10%; | 2020-11-13 |
高级管理人员备案 | 廖丽琴(监事) [新增]
汤词(执行董事兼总经理) | 张奋(监事) [退出]
汤词(执行董事兼总经理) | 2020-11-13 |
期限变更 | 长期 | 20 | 2020-11-13 |
章程备案 | - | - | 2020-11-13 |
地址变更 | 洪山区书城路15号武汉亿胜科技综合楼A232室 | 武汉市东西湖区吴家山吴中街288号 | 2020-08-20 |
注册资本变更 | 300( + 200% ) | 100 | 2020-08-20 |
投资人变更 | 廖丽琴:10%;
张奋:45%;
汤词:45%; | 汤词:45%;
张奋:45%;
廖丽琴:10%; | 2020-08-20 |
负责人变更 | 汤词 | 廖丽琴 | 2020-07-17 |
其他事项备案 | ***** | 83726374 | 2020-07-17 |
高级管理人员备案 | 张奋(监事) [新增]
汤词(执行董事兼总经理) [新增] | 廖丽琴(执行董事兼总经理) [退出]
陶明进(监事) [退出] | 2020-07-17 |
投资人变更 | 廖丽琴:10%;
汤词:45%; [新增]
张奋:45%; [新增] | 廖丽琴:59%;
陶明进:40%; [退出]
王秀丽:1%; [退出] | 2020-07-17 |
章程备案 | - | - | 2020-07-17 |
经营范围变更 | 工程造价咨询服务;工程建设项目招标;采购代理服务;招标业务咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 工程造价咨询;招标代理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2019-04-02 |
其他事项备案 | 工程建设项目招标代理机构资格认定,工程造价咨询企业资质核准 | 工程建设项目招标代理机构资格认定,工程造价咨询企业资质核准 | 2019-04-02 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2019-04-02 |
其他事项备案 | 520044|520047 | 无 | 2018-08-24 |
其他事项备案 | 工程建设项目招标代理机构资格认定,工程造价咨询企业资质核准 | - | 2018-08-24 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-08-24 |
其他事项备案 | 100000003,100000007,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023, | 无 | 2018-08-24 |
经营范围变更 | 工程造价咨询;招标代理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 工程造价咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-24 |
实收资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-06-07 |
注册资本变更变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-06-07 |
投资人变更变更 | 廖丽琴:*%;
陶明进:*%;
王秀丽:*%; | 廖丽琴:*%;
陶明进:*%;
王秀丽:*%; | 2017-06-07 |
经营范围变更变更 | 工程造价咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 工程造价咨询 | 2014-06-18 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 | 自:2006-01-11 至:2026-01-11 | 自:2006-01-11 至:2016-01-11 | 2014-06-18 |
高级管理人员备案 | 陶明进(监事) [新增]
廖丽琴(执行董事/总经理) | 廖丽琴(执行董事/总经理)
彭桂林(监事) [退出] | 2009-05-11 |
投资人变更 | 廖丽琴:(%):*:*%,现金,29);
彭桂林:(%):*:*%,现金,1);
陶明进:(%):*:*%,现金,20); | 廖丽琴:(%):*:*%,现金,29);
彭桂林:(%):*:*%,现金,1);
陶明进:(%):*:*%,现金,20); | 2009-05-11 |
其他事项备案 | ***** | *****51 | 2009-05-11 |
地址变更 | 武汉市东西湖区吴家山吴中街288号 | 武汉市江汉区青年广场A栋16层E室 | 2006-11-10 |
其他事项备案 | *****51 | *****48 | 2006-11-10 |
登记机关变更 | 420112:武汉市工商行政管理局东西湖分局 | 420103:武汉市工商行政管理局江汉分局 | 2006-11-02 |
投资人变更 | 廖丽琴:(%):*:*%,现金,0);
刘荣华:(%):*:*%,现金,0);
陶明进:(%):*:*%,现金,0); | 廖丽琴:(%):*:*%,现金,0);
刘荣华:(%):*:*%,现金,0);
陶明进:(%):*:*%,现金,0); | 2006-03-15 |
高级管理人员备案 | 陶明进()
廖丽琴(执行董事/总经理)
彭桂林(监事) [新增] | 陶明进()
廖丽琴(执行董事/总经理)
刘荣华(监事) [退出] | 2006-03-15 |