武汉朗空科技有限公司,办公室地址位于世界各大城市中人均拥有淡水量Zui多的城市--武汉,5期(2012-036)B18幢10层3号,我公司主要提供网络技术及设备、计算机硬件及应用软件、通信产品的开发、研制、销售、维护;技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 武汉朗空科技有限公司 |
简称: | 朗空 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 网络技术及设备、计算机硬件及应用软件、通信产品的开发、研制、销售、维护;技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营) |
营业执照号码: | 420100000298187 |
发证机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-03-24 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年03月31日 |
所属分类: | 科技交流和推广服务业 » 洪山区科技交流和推广服务业 |
所属城市: | 武汉企业网 » 洪山区 » 洪山区东湖开发区 |
顺企编码: | 13335035 |
武汉朗空科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄建 | 46% | 人民币92.0万元 |
丁国荣 | 30% | 人民币60.0万元 |
范兵 | 18% | 人民币36.0万元 |
汪进 | 3% | 人民币6.0万元 |
罗沙丽 | 3% | 人民币6.0万元 |
武汉朗空科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 汪进:3%; 范兵:18%; 罗沙丽:3%; 黄建:46%; 丁国荣:30%; | 黄建:46%; 丁国荣:24%; 范兵:18%; 黄亮:6%; [退出] 汪进:3%; 罗沙丽:3%; | 2020-09-24 |
章程备案 | - | - | 2020-09-24 |
章程备案 | - | - | 2020-08-17 |
投资人变更 | 汪进:3%; 黄亮:6%; 范兵:18%; 丁国荣:24%; 罗沙丽:3%; 黄建:46%; | 黄建:39%; 丁国荣:24%; 范兵:18%; 高峰:7%; [退出] 黄亮:6%; 汪进:3%; 罗沙丽:3%; | 2020-08-17 |
投资人变更 | 高峰:*%; 汪进:*%; 黄亮:*%; 范兵:*%; 丁国荣:*%; 罗沙丽:*%; 黄建:*%; | 黄建:*%; 丁国荣:*%; 范兵:*%; 高峰:*%; 李宝利:*%; [退出] 黄亮:*%; 汪进:*%; 罗沙丽:*%; | 2020-05-08 |
章程备案 | - | - | 2020-05-08 |
名称变更 | 武汉朗空科技投资有限公司 | 武汉朗空科技有限公司 | 2018-03-15 |
经营范围变更 | 对科技行业的投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);商务信息咨询服务(不含商务调查);企业管理咨询服务;市场营销策划。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 软件开发;商务信息咨询服务(不含商务调查);企业管理咨询服务;市场营销策划。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2018-03-15 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-03-15 |
其他事项备案 | 7212 | 6520 | 2018-03-15 |
投资人变更 | 范兵(监事) [新增] 黄建(执行董事) [新增] 黄建(经理) [新增] | 李宝利(监事) [退出] 黄亮(经理) [退出] 刘治华(执行董事) [退出] | 2018-01-16 |
经营范围变更变更 | 软件开发;商务信息咨询服务(不含商务调查);企业管理咨询服务;市场营销策划。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 网络技术及设备、计算机硬件及应用软件、通信产品的开发、研制、销售、维护;技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营) | 2018-01-16 |
高级管理人员备案变更 | 范兵(监事) [新增] 黄建(执行董事) [新增] 黄建(经理) [新增] | 李宝利(监事) [退出] 黄亮(经理) [退出] 刘治华(执行董事) [退出] | 2018-01-16 |
负责人变更变更 | 黄建 | 黄亮 | 2018-01-16 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2018-01-16 |
投资人变更 | 李宝利:*%; 高峰:*%; 汪进:*%; 黄亮:*%; 范兵:*%; [新增] 丁国荣:*%; [新增] 罗沙丽:*%; [新增] 黄建:*%; [新增] | 刘治华:*%; [退出] 丁志伟:*%; [退出] 范三长:*%; [退出] 高峰:*%; 李宝利:*%; 黄亮:*%; 汪进:*%; 方爱平:*%; [退出] | 2018-01-16 |
投资人变更 | 李宝利(监事) [新增] 黄亮(经理) 刘治华(执行董事) | 唐海英(监事) [退出] 李宝利() [退出] 方爱平() [退出] 曾鸣() [退出] 黄亮(经理) 高峰() [退出] 范三长() [退出] 汪进() [退出] 刘治华(执行董事) | 2017-07-28 |
高级管理人员备案变更 | 李宝利(监事) 黄亮(经理) 刘治华(执行董事) | 唐海英(监事) [退出] 李宝利() 方爱平() [退出] 曾鸣() [退出] 黄亮(经理) 高峰() [退出] 范三长() [退出] 汪进() [退出] 刘治华(执行董事) | 2017-07-28 |
投资人变更 | 丁志伟 ; 范三长 ; 方爱平 ; 高峰 ; 黄亮 ; 李宝利 ; 刘治华 ; 汪进 ; | 丁志伟 ; 范三长 ; 方爱平 ; 高峰 ; 黄亮 ; 李宝利 ; 刘治华 ; 汪进 ; | 2014-03-24 |
地址变更 | 武汉东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设项目二期2.5期(2012-036)B18幢10层3号 | 东湖开发区关山二路特一号国际企业中心1幢506室 | 2014-03-24 |
经营场所 | 东湖开发区关山二路特一号国际企业中心1幢506室 | 武汉东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设项目二期2.5期(2012-036)B18幢10层3号 | 2014-03-24 |
股东、发起人、出资人(出资情况) | 丁志伟 ;范三长 ;方爱平 ;高峰 ;黄亮 ;李宝利 ;刘治华 ;汪进 ; | 丁志伟 ;范三长 ;方爱平 ;高峰 ;黄亮 ;李宝利 ;刘治华 ;汪进 ; | 2014-03-24 |
本页是 [武汉朗空科技有限公司] 在顺企网武汉黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。