变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 龚洪平 | 翁志勇 | 2022-09-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐文妍(董事)、 [新增]
肖捷(监事)、
佟德瑞(董事兼总经理)、
龚洪平(董事长) [新增] | 肖捷(监事)、
伍朝晖(董事)、 [退出]
佟德瑞(经理)、
翁志勇(董事长) [退出] | 2022-09-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司:60%;湖北省高新产业投资集团有限公司:40%; | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司:60%;湖北省高新技术产业投资有限公司:40%; | 2022-09-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐文妍(董事)、肖捷(监事)、佟德瑞(董事兼总经理)、龚洪平(董事长) | 肖捷(监事)、伍朝晖(董事)、佟德瑞(经理)、翁志勇(董事长) | 2022-09-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司:60%;
湖北省高新产业投资集团有限公司:40%; [名称变更] | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司:60%;
湖北省高新技术产业投资有限公司:40%; | 2022-09-23 |
章程备案 | - | - | 2022-09-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 肖捷(监事);伍朝晖(董事);佟德瑞(董事/经理);翁志勇(董事长); | 段小光(董事长);张敏(董事);肖捷(董事);伍朝晖(董事);李国敬(监事);佟德瑞(董事/经理); | 2016-01-06 |
其他 | 肖捷(监事);伍朝晖(董事);佟德瑞(董事/经理);翁志勇(董事长); | 段小光(董事长);张敏(董事);肖捷(董事);伍朝晖(董事);李国敬(监事);佟德瑞(董事/经理); | 2016-01-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 肖捷(监事);伍朝晖(董事);佟德瑞(董事/经理);翁志勇(董事长); | 段小光(董事长);张敏(董事);肖捷(董事);伍朝晖(董事);李国敬(监事);佟德瑞(董事/经理); | 2016-01-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 翁志勇 | 段小光 | 2016-01-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ;西藏金缘投资管理有限公司 ; | 2016-01-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 肖捷(监事);
伍朝晖(董事);
佟德瑞(董事/经理);
翁志勇(董事长); [新增] | 段小光(董事长); [退出]
张敏(董事); [退出]
肖捷(董事);
伍朝晖(董事);
李国敬(监事); [退出]
佟德瑞(董事/经理); | 2016-01-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 肖捷(监事)
伍朝晖(董事)
佟德瑞(董事/经理)
翁志勇(董事长) [新增] | 段小光(董事长) [退出]
张敏(董事) [退出]
肖捷(董事)
伍朝晖(董事)
李国敬(监事) [退出]
佟德瑞(董事/经理) | 2016-01-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ;
西藏金缘投资管理有限公司 ; [退出] | 2016-01-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 肖捷(监事);伍朝晖(董事);佟德瑞(董事/经理);翁志勇(董事长); | 段小光(董事长);张敏(董事);肖捷(董事);伍朝晖(董事);李国敬(监事);佟德瑞(董事/经理); | 2016-01-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ;西藏金缘投资管理有限公司 ; | 2016-01-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ;西藏金缘投资管理有限公司 ; | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;江苏金茂投资管理有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 2015-07-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ;
西藏金缘投资管理有限公司 ; [新增] | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;
江苏金茂投资管理有限公司 ; [退出]
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 2015-07-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ;西藏金缘投资管理有限公司 ; | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;江苏金茂投资管理有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 2015-07-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;
江苏金茂投资管理有限公司 ; [新增]
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;
江苏金茂创业投资管理有限公司 ; [退出]
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 2015-07-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;江苏金茂投资管理有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;江苏金茂创业投资管理有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 2015-07-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 湖北省高新技术产业投资有限公司;上海延华智能科技(集团)股份有限公司;江苏金茂投资管理有限公司; | 江苏金茂创业投资管理有限公司;湖北省高新技术产业投资有限公司;上海延华智能科技(集团)股份有限公司; | 2015-07-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;江苏金茂投资管理有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 湖北省高新技术产业投资有限公司 ;江苏金茂创业投资管理有限公司 ;上海延华智能科技(集团)股份有限公司 ; | 2015-07-16 |