变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2022-04-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-04-12 |
投资人变更 | 武汉华章科技投资有限公司:100%; | 武汉华章科技投资有限公司:98%;
杨金宝:2%; [退出] | 2022-04-12 |
地址变更 | 武汉东湖新技术开发区珞瑜路889号光谷中心花园B幢写字楼21层09号(自贸区武汉片区) | 武汉市东湖开发区珞瑜路889号光谷国际广场B座801室 | 2021-05-24 |
章程备案 | - | - | 2021-05-24 |
投资人变更 | 武汉华章科技投资有限公司:98%;
杨金宝:2%; | 武汉华章科技投资有限公司:98%;
杨金宝:2%; | 2020-10-15 |
章程备案 | - | - | 2020-10-15 |
注册资本变更 | 5200( + 160% ) | 2000 | 2020-10-15 |
投资人变更 | ****** [新增] | ************* [退出] | 2020-05-29 |
高级管理人员备案 | 王峰(监事) [新增]
杨金宝(执行董事兼总经理) | 杨金宝(执行董事兼总经理)
龚宇(监事) [退出] | 2020-05-29 |
章程备案 | - | - | 2020-05-29 |
投资人变更 | 武汉华章科技投资有限公司:98%; [新增]
杨金宝:2%; | 杨金宝:98%;
王峰:2%; [退出] | 2020-05-29 |
投资人变更 | 杨金宝:*%;
王峰:*%; | 杨金宝:*%;
王峰:*%; | 2018-12-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-12-27 |
注册资本变更 | 2000( - 33.33333% ) | 3000 | 2018-12-27 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2016-10-27 |
投资人变更变更 | 杨金宝:*%;
王峰:*%; | 杨金宝:*%;
王峰:*%; | 2016-10-27 |
注册资本变更变更 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2016-10-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 3000 | 1000 | 2016-10-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 杨金宝:98%;王峰:2%; | 杨金宝:98%;王峰:2%; | 2016-10-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 杨金宝:98%;王峰:2%; | 杨金宝:86%;龚光辉:14%; | 2016-07-19 |
联络员备案 | 丁利玲 | 丁利玲; | 2016-07-19 |
联络员备案变更 | 丁利玲 | 丁利玲; | 2016-07-19 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2016-07-19 |
投资人变更变更 | 杨金宝:*%;
王峰:*%; [新增] | 杨金宝:*%;
龚光辉:*%; [退出] | 2016-07-19 |
其他事项备案变更 | 980 | 860 | 2016-07-19 |
投资人变更变更 | 龚光辉 ;
杨金宝 ; | 龚光辉 ;
杨金宝 ; | 2015-03-27 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 | 自:2005-04-15 至:2035-04-14 | 自:2005-04-15 至:2015-04-14 | 2015-03-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 龚光辉 ;杨金宝 ; | 龚光辉 ;杨金宝 ; | 2015-03-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 龚光辉 ;杨金宝 ; | 龚光辉 ;吴华栋 ;杨金宝 ; | 2014-04-16 |
投资人变更变更 | 龚光辉 ;
杨金宝 ; | 龚光辉 ;
吴华栋 ; [退出]
杨金宝 ; | 2014-04-16 |
经营范围变更 | 一般经营范围:电力、化工、冶金行业锅炉及各类型的余热锅炉的成套技术开发、设计和销售;能源设备、自动化控制设备、仪器仪表、电站阀门、火炬放散系统、锅炉燃烧及控制系统工程设计、制造、销售、安装(国家有专项规定的除外)、技术咨询和服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止和限制的货物进出口业务)。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营);许可经营范围: | 一般经营范围:电力、石化、冶金、航空航天行业中小型锅炉及各类型的余热锅炉的成套技术开发、设计;能源设备、自动化控制设备、仪器仪表、电站阀门、火炬放散系统、楼宇火灾报警产品、锅炉燃烧及控制系统工程设计、制造、销售、安装(国家有专项规定的除外)、技术咨询和服务。;许可经营范围: | 2013-07-10 |
实收资本变更 | 1000( + 72.41379% ) | 580 | 2012-02-09 |
投资人变更 | 龚光辉(12%)(120,12%,现金,120) 2012-02-07 ;
吴华栋(12%)(120,12%,现金,120) ;
杨金宝(76%)(760,76%,现金,760) 2012-02-07 ; | 龚光辉(12%)(69.6,12%,现金,69.6) 2010-09-01 ;
吴华栋(12%)(69.6,12%,现金,69.6) ;
杨金宝(76%)(440.8,76%,现金,440.8) 2011-09-29 ; | 2012-02-09 |
注册资本变更 | 1000( + 72.41379% ) | 580 | 2012-02-09 |
投资人变更 | 龚光辉(12%)(69.6,12%,现金,69.6) 2010-09-01 ;
吴华栋(12%)(69.6,12%,现金,69.6) ;
杨金宝(76%)(440.8,76%,现金,440.8) 2011-09-29 ; | 龚光辉(10%)(58,10%,现金,58) 2010-09-01 ;
吴华栋(6%)(34.8,6%,现金,34.8) ;
杨金宝(84%)(487.2,84%,现金,487.2) 2011-09-29 ; | 2011-11-10 |
投资人变更 | 龚光辉(10%)(58,10%,现金,58) 2010-09-01 ;
吴华栋(6%)(34.8,6%,现金,34.8) ; [新增]
杨金宝(84( - 6.66667% )%)(487.2,84%,现金,487.2) 2011-09-29 ; | 龚光辉(10%)(58,10%,现金,58) 2010-09-01 ;
杨金宝(90%)(522,90%,现金,522) 2010-09-01 ; | 2011-09-29 |
地址变更 | 武汉市东湖开发区珞瑜路889号光谷国际广场B座801室 | 武汉市东湖开发区珞瑜路邮科院88号紫菘名门A-1904室 | 2011-08-04 |
投资人变更 | 龚光辉(10%)(58,10%,现金,58) 2010-09-01 ; [新增]
杨金宝(90%)(522,90%,现金,522) 2010-09-01 ; [新增] | 无 | 2010-09-01 |
市场主体类型变更 | 9230:有限责任公司 | 9232:有限责任公司(法人独资) | 2010-09-01 |
投资人变更 | 北京吉正电力技术有限公司:(%):*:*%,现金,580) ; | 北京吉正电力技术有限公司:(%):*:*%,现金,580) ; | 2010-09-01 |
投资人变更 | 金得龙:(%):*:*%,现金,145) ;
杨金宝:(%):*:*%,现金,435) ; | 金得龙:(%):*:*%,现金,145) ;
杨金宝:(%):*:*%,现金,435) ; | 2010-01-18 |
高级管理人员备案 | 杨金宝(执行董事/总经理)
龚宇(监事) [新增] | 金得龙(监事) [退出]
杨金宝(执行董事/总经理) | 2010-01-18 |
投资人变更 | 无 | 无 | 2010-01-18 |
市场主体类型变更 | 9232:有限责任公司(法人独资) | 9230:有限责任公司 | 2010-01-18 |
高级管理人员备案 | 金得龙(监事) [新增]
杨金宝(执行董事/总经理) | 李峰燮(监事) [退出]
杨金宝(执行董事/总经理) | 2008-08-22 |
投资人变更 | 李峰燮:(%):*:*%,现金,0);
杨金宝:(%):*:*%,现金,0); | 李峰燮:(%):*:*%,现金,0);
杨金宝:(%):*:*%,现金,0); | 2008-08-22 |
投资人变更 | 王莉:(%):*:(%):*);
杨金宝:(%):*:*%,现金,0);
张崇生:(%):*:(%):*); | 王莉:(%):*:(%):*);
杨金宝:(%):*:*%,现金,0);
张崇生:(%):*:(%):*); | 2007-08-08 |
高级管理人员备案 | 李峰燮(监事) [新增]
杨金宝(执行董事/总经理) | 杨金宝(执行董事/总经理)
王莉(监事) [退出] | 2007-08-08 |
其他事项备案 | ***** | *****50 | 2007-08-08 |
投资人变更 | 王莉:(%):*:(%):*);
王文举:(%):*:(%):*);
王晓庆:(%):*:(%):*);
杨金宝:(%):*:(%):*);
张崇生:(%):*:(%):*); | 王莉:(%):*:(%):*);
王文举:(%):*:(%):*);
王晓庆:(%):*:(%):*);
杨金宝:(%):*:(%):*);
张崇生:(%):*:(%):*); | 2007-07-16 |
负责人变更 | 杨金宝 | 王文举 | 2007-07-16 |
高级管理人员备案 | 杨金宝(执行董事/总经理) [新增]
王莉(监事) [新增] | 王文举(执行董事/总经理) [退出]
杨金宝(监事) [退出] | 2007-07-16 |
投资人变更 | 王文举:(%):*:*%,);
王晓庆:(%):*:*%,);
杨金宝:(%):*:*%,); | 王文举:(%):*:*%,);
王晓庆:(%):*:*%,);
杨金宝:(%):*:*%,); | 2005-07-07 |