欢迎来到芜湖发电厂,一家自1982年05月18日起就在华东重要的科研教育基地和工业基地江城芜湖扎根的电力生产业制造业企业。坐落于安徽省芜湖市褐山路271号,我们以发电生产为核心业务,注册资本达1,420万元,成立以来,发电已有42年的发展历程。我工厂不仅积累了丰富的制造和设计经验,还建立了一个以质量和创新为驱动的企业文化。 老板胡明,带领着一支由和经验丰富的1680名工程师组成的团队,致力于将先进的制造技术和严格的质量控制标准应用到每一个产品之中。
联系方式
- 工厂地址:
- 安徽省芜湖市褐山路271号 -
- 固定电话:
- 0553-5202018 未核实,仅供参考
- 厂长:
- 牛贵宇
- 电子邮件:
- bangongshi@whpp.com.cn
- 邮政编码:
- 241009
- 地区编码:
- 340207
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | bangongshi@whpp.com.cn |
座机号码 | 0553-5202018 |
相关产品
工商信息和基本资料
芜湖发电厂的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 国家电力投资集团公司 | 无 | 2016-10-28 |
联络员备案变更 | 王俏慧 | 无 | 2016-10-28 |
高级管理人员备案变更 | 胡明 [新增] | 王增祥 [退出] | 2016-10-28 |
其他事项备案变更 | 国家电力投资集团公司 | 中国电力投资集团公司; | 2016-10-28 |
负责人变更变更 | 胡明 | 薛信春 | 2016-10-28 |
法定代表人 | 胡明 | 薛信春 | 2016-10-28 |
其他事项备案 | 中国电力投资集团公司 | 无 | 2014-11-28 |
负责人变更变更 | 薛信春 | 黄云涛 | 2014-11-28 |
其他事项备案变更 | 中国电力投资集团公司 | 安徽省电力工业局; | 2014-11-28 |
地址变更变更 | 中国电力投资集团公司 | 无 | 2014-11-28 |
法定代表人 | 薛信春 | 黄云涛 | 2014-11-28 |
经营场所 | 中国电力投资集团公司 | - | 2014-11-28 |
地址变更 | 安徽省芜湖市褐山路271号 | 四合山路113号 | 2009-06-22 |
负责人变更 | 黄云涛 | 王增祥 | 2009-06-22 |
负责人变更 | 王增祥 | 牛贵宇 | 2007-03-19 |
负责人变更 | 牛贵宇 | 李树林 | 2003-03-05 |
地址变更 | 四合山路113号 | 四合山主113号 | 2000-03-23 |
负责人变更 | 刘树栋 | 杨宁生 | 1994-05-16 |
负责人变更 | 李树林 | 刘树栋 | 1989-11-23 |
地址变更 | 四合山主113号 | 芜湖市四合山 | 1989-11-23 |
其他事项备案 | 0345 | 241000 | 1989-11-23 |
其他事项备案 | 5801455 | 5801455 | 1989-11-23 |
芜湖发电厂的法律诉讼:
最新咨询
朱先生 在2017-06-16 10:47:19.000 说: :q
管理留言和查看联系方式请登录后台
本页是 [芜湖发电厂] 在顺企网芜湖黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家工厂, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家工厂,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。