变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可经营项目变更 | *****7 | 无 | 2016-02-18 |
经营期限变更 | 经营期限起2016-01-24;经营期限止长期 | 经营期限起2006-01-20;经营期限止2016-01-23 | 2016-02-18 |
统一社会信用代码变更 | *****7 | - | 2016-02-18 |
统一社会信用代码变更 | * | | 2016-02-18 |
修改分支机构变更 | | | 2016-02-16 |
其他事项备案 | 无 | 无 | 2016-02-16 |
投资人变更 | 财务负责人备案 [新增] | - | 2016-02-16 |
国有企业改制为公司 | 无 | 无 | 2016-02-16 |
修改分支机构变更 | - | - | 2016-02-16 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:李春梅 | 证件号码:*****姓名:吴运高 | 2015-03-30 |
投资人变更 | 执行董事兼总经理,李春梅,1971( + 0.40754% )-05-13;
监事,张建军,1964-04-15; | 副总经理,包晓明,;
副总经理,蓝翔,1963-10-30;
执行董事兼总经理,吴运高,1963-03-02;
监事,张建军,; | 2015-03-30 |
负责人变更 | 证件号码:*****3,姓名:李春梅 | 证件号码:*****,姓名:吴运高 | 2015-03-30 |
投资人变更 | 包晓明,出资50万,占33.3333%,实缴出资50万;
李春梅,出资100万,占66.67%,实缴出资100万; [新增] | 吴运高,出资50万,占33.3333%,实缴出资50万; [退出]
蓝翔,出资50万,占33.3333%,实缴出资50万; [退出]
包晓明,出资50万,占33.3333%,实缴出资50万; | 2015-03-30 |
主要人员变更 | 执行董事兼总经理,李春梅,**** [新增]
监事,张建军,**** [新增] | 副总经理,****
副总经理,蓝翔,**** [退出]
执行董事兼总经理,吴运高,**** [退出]
监事,**** | 2015-03-30 |
主要人员变更 | 执行董事兼总经理,李春梅,**** [新增]
监事,张建军,**** | 副总经理,包晓明,**** [退出]
副总经理,蓝翔,**** [退出]
执行董事兼总经理,吴运高,**** [退出]
监事,张建军,**** | 2015-03-30 |
投资人变更 | 包晓明 [新增]
****李春梅 [新增]
**** [新增] | 吴运高 ****; [退出]
蓝翔 ****; [退出]
包晓明 ****; [退出] | 2015-03-30 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:李春梅 | 证件号码:****,姓名:吴运高 | 2015-03-30 |
投资人(股权)变更 | 包晓明 ****李春梅 **** | 吴运高 ****;蓝翔 ****;包晓明 ****; | 2015-03-30 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 执行董事兼总经理,李春梅,****;监事,张建军,****; | 副总经理,包晓明,****;副总经理,蓝翔,****;执行董事兼总经理,吴运高,****;监事,张建军,****; | 2015-03-30 |
高级管理人员备案 | 财务负责人备案 | - | |