变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | 企业基本信息:档案编号:SG******* | 企业基本信息:档案编号:SG******* | 2015-10-27 |
- | 主要人员信息:
【新增】
姓名:林昌华,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:
【删除】
姓名:高镇山,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2015-10-27 |
- | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2015-10-27 |
- | 股权转让信息:
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:20,转让额:0.6,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:**********,转让类型:购买,受让人身份标识:**********,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:高镇山,受让人:林昌华
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:路刚,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:2.4,实缴出资额:2.4,出资方式:货币,出资比例:80,出资时间:20121106,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【新增】
投资人类型:自然人股东,投资人:林昌华,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:0.6,实缴出资额:0.6,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:20121106,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息:
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:路刚,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:2.4,实缴出资额:2.4,出资方式:货币,出资比例:80,出资时间:20121106,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:高镇山,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:0.6,实缴出资额:0.6,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:20121106,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2015-10-27 |
| 股权转让信息:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:20,转让额:0.6,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:*0000403417,转让类型:购买,受让人身份标识:*0001247277,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:高镇山,受让人:林昌华企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:路刚,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:2.4,实缴出资额:2.4,出资方式:货币,出资比例:80,出资时间:20121106,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:林昌华,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:0.6,实缴出资额:0.6,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:20121106,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:路刚,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:2.4,实缴出资额:2.4,出资方式:货币,出资比例:80,出资时间:20121106,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:高镇山,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:0.6,实缴出资额:0.6,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:20121106,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2015-10-27 |
| 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2015-10-27 |
| 主要人员信息:【新增】姓名:林昌华,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:【删除】姓名:高镇山,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2015-10-27 |
| 企业基本信息:档案编号:SG002598. | 企业基本信息:档案编号:SG002598. | 2015-10-27 |
| 工商登记联络人:性别:男性,备案日期:20140710,邮政编码:361000,姓名:路刚, | 工商登记联络人:性别:男性,备案日期:20140710,邮政编码:361000,姓名:林昌华, | 2015-06-02 |
- | 工商登记联络人:
性别:男性,
备案日期:20140710,
邮政编码:361000,
姓名:路刚, | 工商登记联络人:
性别:男性,
备案日期:20140710,
邮政编码:361000,
姓名:林昌华, | 2015-06-02 |
- | 工商登记联络人:
性别:男性,
备案日期:20140402,
邮政编码:361000,
姓名:林昌华, | 工商登记联络人:
性别:男性,
备案日期:20140402,
邮政编码:361000,
姓名:路刚, | 2014-07-10 |
| 工商登记联络人:性别:男性,备案日期:20140402,邮政编码:361000,姓名:林昌华, | 工商登记联络人:性别:男性,备案日期:20140402,邮政编码:361000,姓名:路刚, | 2014-07-10 |
| 工商登记联络人:【新增】性别:男性,备案日期:,邮政编码:361000,姓名:路刚, | 工商登记联络人:. | 2014-04-02 |
| 企业基本信息:档案编号:SG002598,注册号:350298200017166. | 企业基本信息:档案编号:SG002598,注册号:350298200017166. | 2014-04-02 |
| 企业基本信息:档案编号:SG002598. | 企业基本信息:档案编号:SG002598. | 2014-04-02 |
- | 企业基本信息:档案编号:SG002598,注册号:**************** | 企业基本信息:档案编号:SG002598,注册号:**************** | 2014-04-02 |
- | 企业基本信息:档案编号:SG******* | 企业基本信息:档案编号:SG******* | 2014-04-02 |
- | 工商登记联络人:
【新增】
性别:男性,
备案日期:,
邮政编码:361000,
姓名:路刚, | 工商登记联络人:. | 2014-04-02 |