变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | 股权转让信息:
转让日期:20180426,转让额所占投资比:20,转让额:4000,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:南佳,受让人:李雨诺
转让日期:20180412,转让额所占投资比:100,转让额:,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:M0000E471B,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门日华集团有限公司,受让人:南佳
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:80,转让额:,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:南佳,受让人:南静
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:李雨诺,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:4000,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【新增】
投资人类型:自然人股东,投资人:南静,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:80,出资时间:,余额缴付期限:543,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息:
转让日期:20180426,转让额所占投资比:20,转让额:4000,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:南佳,受让人:李雨诺
转让日期:20180412,转让额所占投资比:100,转让额:,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:M0000E471B,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门日华集团有限公司,受让人:南佳
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:李雨诺,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:4000,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:南佳,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:80,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2020-01-16 |
- | 企业基本信息:主要人员信息:
姓名:南静,性别:女性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:主要人员信息:
姓名:南静,性别:女性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【删除】
姓名:南佳,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2020-01-16 |
- | 企业基本信息:
联系电话:主要人员信息:
【新增】
姓名:南静,性别:女性,电话:,出生日期:,,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,
住所:思明区后滨路-号1102室,变更标志:,国籍:中国
【新增】
姓名:谢新颖,性别:女性,电话:,出生日期:,,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,
住所:浙江省乐清市北白象镇育才路号,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:
联系电话:主要人员信息:
【删除】
姓名:李勇,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,
住所:泉州市鲤城区美食街号国泰观邸幢1405室,变更标志:,国籍:中国
【删除】
姓名:陈开达,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,
住所:集美区,变更标志:,国籍:中国 | 2019-09-18 |
- | 企业基本信息:性别:女性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【新增】
姓名:谢新颖,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【删除】
姓名:陈开达,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2019-09-18 |
- | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号(日华国际大厦)602室L01单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话: | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号(日华国际大厦)402室L单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话: | 2019-01-23 |
- | 企业基本信息:
联系电话:主要人员信息:
【新增】
姓名:李勇,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,
住所:泉州市鲤城区美食街71号国泰观邸5幢1405室,变更标志:,国籍:中国
【新增】
姓名:南佳,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,
住所:浙江省乐清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:
联系电话:主要人员信息:
【删除】
姓名:南存钿,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,
住所:浙江省乐清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国
【删除】
姓名:南佳,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,
住所:浙江省清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国. | 2018-04-26 |
- | 股权转让信息:
转让日期:20180412,转让额所占投资比:100,转让额:,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人证件类型:,转让人证照号码:M0000E471B,转让人证件号码:,转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,,转让人:厦门日华集团有限公司,受让人:南佳
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:20,转让额:4000,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:,,转让人:南佳,受让人:李雨诺
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:南佳,证照类型:,证照编号:,,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:80,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【新增】
投资人类型:自然人股东,投资人:李雨诺,证照类型:,证照编号:,,认缴出资额:4000,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息:
转让日期:20180412,转让额所占投资比:100,转让额:,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人证件类型:,转让人证照号码:M0000E471B,转让人证件号码:,转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,,转让人:厦门日华集团有限公司,受让人:南佳
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资)
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:南佳,证照类型:,证照编号:,,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2018-04-26 |
- | 主要人员信息:
【新增】
姓名:李勇,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:泉州市鲤城区美食街71号国泰观邸5幢1405室,变更标志:,国籍:中国
【新增】
姓名:南佳,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:浙江省乐清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:
【删除】
姓名:南存钿,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,住所:浙江省乐清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国
【删除】
姓名:南佳,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,住所:浙江省清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国. | 2018-04-26 |
- | 主要人员信息:
【新增】
姓名:李勇,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【新增】
姓名:南佳,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:
【删除】
姓名:南存钿,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【删除】
姓名:南佳,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2018-04-26 |
- | 股权转让信息:
转让日期:20180412,转让额所占投资比:100,转让额:,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:M0000E471B,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门日华集团有限公司,受让人:南佳
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:20,转让额:4000,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:南佳,受让人:李雨诺
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:南佳,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:80,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【新增】
投资人类型:自然人股东,投资人:李雨诺,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:4000,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息:
转让日期:20180412,转让额所占投资比:100,转让额:,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:M0000E471B,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门日华集团有限公司,受让人:南佳
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资)
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:南佳,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2018-04-26 |
- | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股). | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资) | 2018-04-26 |
- | 企业基本信息:性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【新增】
姓名:南佳,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【删除】
姓名:南佳,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 2018-04-26 |
- | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2018-04-26 |
- | 股权转让信息:
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:91350200M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:91350200M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:100,转让额:20000,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:91350200M0000E471B,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门日华集团有限公司,受让人:南佳
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资)
投资人及出资信息:
【新增】
投资人类型:自然人股东,投资人: = \"https://www.tianyancha.com/human/1823849007-c3178462267\" target = \"_blank\">南佳,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:20000,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息:
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:91350200M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:91350200M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
投资人及出资信息:
【删除】
投资人类型: 企业法人,投资人:=\"https://www.tianyancha.com/company/2343848821\" target=\"_blank\">厦门日华集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:91350200M0000E471B,认缴出资额:20000,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:565,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2018-04-12 |
- | 主要人员信息:
姓名:陈开达,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:
姓名:南静,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2018-04-12 |
- | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2018-04-12 |
- | 主要人员信息:
姓名:陈开达,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,住所:集美区,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:
姓名:南静,性别:女性,电话:,出生日期:,,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,住所:思明区后滨路-号,变更标志:,国籍:中国 | 2018-04-12 |
- | 股权转让信息:
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:100,转让额:,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人证件类型:,转让人证照号码:M0000E471B,转让人证件号码:,转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,,转让人:厦门日华集团有限公司,受让人:南佳
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资)
投资人及出资信息:
【新增】
投资人类型:自然人股东,投资人:南佳,证照类型:,证照编号:,,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:564,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息:
转让日期:20180314,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
转让日期:20180314,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
投资人及出资信息:
【删除】
投资人类型: 企业法人,投资人:厦门日华集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:M0000E471B,证件类型:,证件号码:,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:565,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2018-04-12 |
- | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资) | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-04-12 |
- | 企业基本信息:名称:厦门日华文旅集团有限公司. | 企业基本信息:名称:厦门日华文旅有限公司. | 2018-04-12 |
- | 企业基本信息:性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:南静,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:南存钿,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:梁志萍,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:黄大顺,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2018-03-14 |
- | 股权转让信息:
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:91350200M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:91350200M0000E471B,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
投资人及出资信息:
【新增】
投资人类型: 企业法人,投资人:厦门日华集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:91350200M0000E471B,认缴出资额:20000,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:565,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息:
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人及出资信息:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:梁志萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:400,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:黄大顺,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:600,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2018-03-14 |
- | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),
注册资本(金):20000
投资人及出资信息:
【新增】
投资人类型: 企业法人,投资人:=\"https://www.tianyancha.com/company/2343848821\" target=\"_blank\">厦门日华集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:91350200M0000E471B,认缴出资额:20000,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:565,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),
注册资本(金):1000
投资人及出资信息:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人: = \"https://www.tianyancha.com/human/2020175983-c3178462267\" target = \"_blank\">梁志萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:400,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:黄大顺,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:600,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
公司基本信息(补充):出资说明:. | 2018-03-14 |
- | 企业基本信息:
许可经营项目:旅游管理服务;,
许可经营项目代码:7272,
一般经营项目:游览景区管理;受合法设立的餐饮企业委托对其进行管理(不含餐饮经营);受合法设立的酒店企业委托对其进行管理(不含餐饮、住宿经营);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);企业总部管理;投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);广告的设计、制作、代理、发布;市场管理;会议及展览服务;包装服务;办公服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品及收藏品零售(不含文物);其他文化用品零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);,
一般经营项目代码:7852;72191;72192;72193;7211;72123;72129;7233;72391;72392;72393;72394;7240;7291;7292;7293;7294;72998;5146;5149;51994;5246;5249;52992,
行业代码:旅游管理服务,
行业门类:租赁和商务服务业,
其他经营项目:,
经营范围限制性用语:,
是否使用经营范围限制性用语标志:,
经营范围:旅游管理服务(不含须经许可审批的项目);游览景区管理;受合法设立的餐饮企业委托对其进行管理(不含餐饮经营);受合法设立的酒店企业委托对其进行管理(不含餐饮、住宿经营);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);企业总部管理;投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);广告的设计、制作、代理、发布;市场管理;会议及展览服务;包装服务;办公服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。,
特别关注企业类别(T类企业类别1):
其他类许可信息:. | 企业基本信息:
许可经营项目:旅游管理服务;,
许可经营项目代码:7272,
一般经营项目:游览景区管理;受合法设立的餐饮企业委托对其进行管理(不含餐饮经营);受合法设立的酒店企业委托对其进行管理(不含餐饮、住宿经营);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);企业总部管理;投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);广告的设计、制作、代理、发布;市场管理;会议及展览服务;包装服务;办公服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品及收藏品零售(不含文物);其他文化用品零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);,
一般经营项目代码:7852;72191;72192;72193;7211;72123;72129;7233;72391;72392;72393;72394;7240;7291;7292;7293;7294;72998;5146;5149;51994;5246;5249;52992,
行业代码:旅游管理服务,
行业门类:租赁和商务服务业,
其他经营项目:,
经营范围限制性用语:,
是否使用经营范围限制性用语标志:,
经营范围:旅游管理服务;游览景区管理;受合法设立的餐饮企业委托对其进行管理(不含餐饮经营);受合法设立的酒店企业委托对其进行管理(不含餐饮、住宿经营);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);企业总部管理;投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);广告的设计、制作、代理、发布;市场管理;会议及展览服务;包装服务;办公服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品及收藏品零售(不含文物);其他文化用品零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。,
特别关注企业类别(T类企业类别1):
其他类许可信息: | 2018-03-14 |
- | 企业基本信息:名称:厦门日华文旅有限公司. | 企业基本信息:名称:厦门日华旅业有限公司. | 2018-03-14 |
- | 股权转让信息:
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:40,转让额:400,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:梁志萍,受让人:厦门日华集团有限公司
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:60,转让额:600,币种:,受让人证照号码:M0000E471B,证件类型:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人,转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),证件号码:,转让人:黄大顺,受让人:厦门日华集团有限公司
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
投资人及出资信息:
【新增】
投资人类型: 企业法人,投资人:厦门日华集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:M0000E471B,证件类型:,证件号码:,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:565,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息:
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人及出资信息:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:梁志萍,证照类型:,证照编号:,,认缴出资额:400,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:黄大顺,证照类型:,证照编号:,,认缴出资额:600,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 2018-03-14 |
- | 主要人员信息:
姓名:南佳,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,住所:浙江省清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国
姓名:南静,性别:女性,电话:,出生日期:,,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,住所:思明区后滨路8-10号,变更标志:,国籍:中国
姓名:南存钿,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,住所:浙江省乐清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:
姓名:沈光武,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:浙江,变更标志:,国籍:中国
姓名:梁志萍,性别:女性,电话:,出生日期:,,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:思明区,变更标志:,国籍:中国
姓名:黄大顺,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:乐清,变更标志:,国籍:中国 | 2018-03-14 |
- | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),
注册资本(金):
投资人及出资信息:
【新增】
投资人类型: 企业法人,投资人:厦门日华集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:M0000E471B,证件类型:,证件号码:,认缴出资额:,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:100,出资时间:,余额缴付期限:565,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
公司基本信息(补充):出资说明: | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),
注册资本(金):1000
投资人及出资信息:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:梁志萍,证照类型:,证照编号:,,认缴出资额:400,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:黄大顺,证照类型:,证照编号:,,认缴出资额:600,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:60,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
公司基本信息(补充):出资说明:. | 2018-03-14 |
- | 主要人员信息:
姓名:南佳,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:南静,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:南存钿,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:
姓名:沈光武,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:梁志萍,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:黄大顺,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2018-03-14 |
- | 企业基本信息:
联系电话:主要人员信息:
姓名:南佳,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,
住所:浙江省清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国
姓名:南静,性别:女性,电话:,出生日期:,,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东,公务员标志:2,
住所:思明区后滨路8-10号,变更标志:,国籍:中国
姓名:南存钿,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:1,任命单位:股东,公务员标志:2,
住所:浙江省乐清市柳市镇翔金垟村,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:
联系电话:主要人员信息:
姓名:沈光武,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,
住所:浙江,变更标志:,国籍:中国
姓名:梁志萍,性别:女性,电话:,出生日期:,,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,
住所:思明区,变更标志:,国籍:中国
姓名:黄大顺,性别:男性,电话:,出生日期:,,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,
住所:乐清,变更标志:,国籍:中国 | 2018-03-14 |
- | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2018-03-14 |
- | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股). | 2018-03-14 |
- | 工商登记联络人:
备案日期:20150403,
邮政编码:361000,
性别:女性,null:,
姓名:洪妙惠,null: | 工商登记联络人:
备案日期:20150403,
邮政编码:361000,
性别:男性,null:,
姓名:黄大顺,null: | 2016-06-06 |
- | 工商登记联络人:
备案日期:20150403,
联系地址:厦门火炬高新区火炬园新丰三路*号(日华国际大厦)*室L单元,
证件类型:中华人民共和国居民身份证,
邮政编码:361000,
移动电话:***********,
性别:女性,null:,
证件号码:******************,
姓名:洪妙惠,null: | 工商登记联络人:
备案日期:20150403,
联系地址:乐清,
证件类型:中华人民共和国居民身份证,
邮政编码:361000,
移动电话:***********,
性别:男性,null:,
证件号码:******************,
姓名:黄大顺,null: | 2016-06-06 |
| 工商登记联络人:备案日期:20150403,邮政编码:361000,性别:女性,null:,姓名:洪妙惠,null: | 工商登记联络人:备案日期:20150403,邮政编码:361000,性别:男性,null:,姓名:黄大顺,null: | 2016-06-06 |
| 企业基本信息:档案编号:SG003819. | 企业基本信息:档案编号:SG003819. | 2016-05-13 |
| 企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1. | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:. | 2016-05-13 |
- | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1. | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:. | 2016-05-13 |
- | 企业基本信息:档案编号:SG******* | 企业基本信息:档案编号:SG******* | 2016-05-13 |