变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
管辖单位变更 | 滦镇市场监督管理所 | 西安市长安区市场监督管理局 | 2021-04-01 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2021-04-01 |
管辖机关变更 | 西安市长安区市场监督管理局 | 西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局 | 2021-04-01 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710000 | 原邮政编码:710000 | 2021-04-01 |
住所变更 | 陕西省西安市长安区滦镇街办陈北路*号南山庭院**号楼**室 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路***号北航科技园*号楼*****-* | 2021-04-01 |
登记机关变更 | 【变更后内容】登记机关:西安市长安区市场监督管理局; | 【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局; | 2021-03-30 |
主要人员备案 | 姓名: 程宇前; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 吴奇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 姜雪梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 吴奇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2019-07-31 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710000 | 原邮政编码: | 2019-07-25 |
管辖工商所变更 | 航天城工商所 | 西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局 | 2019-07-25 |
管辖机关变更 | 西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局 | 西安市工商行政管理局未央分局 | 2019-07-25 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-07-25 |
住所变更 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路***号北航科技园*号楼*****-* | 西安市未央区龙钢大道**号大明宫物流库区*号库**排**号 | 2019-07-25 |
登记机关变更 | 【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局国家民用航天产业基地分局; | 【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局未央分局; | 2019-07-19 |
负责人变更 | 吴奇 | 殷存祥 | 2019-05-29 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:王雨萍,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:吴优,
现财务负责人固定电话:********,
现财务负责人移动电话:***********,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:王雨萍,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2019-05-29 |
投资者变更 | 吴奇 [新增] | 殷存祥 [退出] | 2019-05-29 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:王雨萍,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:吴优,
现财务负责人固定电话:********,
现财务负责人移动电话:***********,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:王雨萍,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2019-05-29 |
行业代码变更 | 5299:其他未列明零售业 | 5290:货摊、无店铺及其他零售业 | 2019-05-29 |
投资人变更 | 姓名: 吴奇; 出资额: 300; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 王瑜; 出资额: 73.5; 百分比: 24.5 [退出]
姓名: 殷存祥; 出资额: 73.5; 百分比: 24.5 [退出]
姓名: 韩小杰; 出资额: 153; 百分比: 51 [退出] | 2019-05-29 |
从业人数变更 | 3 | - | 2019-05-29 |
法定代表人变更 | 吴奇 | 殷存祥 | 2019-05-29 |
主要人员备案 | 姓名: 姜雪梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 吴奇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 李荣华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 殷存祥; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2019-05-29 |
经营范围变更 | 汽车信息咨询服务;车辆年检代理服务;汽车业务代办;汽车销售维修;二手车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:灯具、电线电缆、通讯器材、机械设备、家用电器、机电产品、建筑装饰材料、消防器材、日用百货、保健用品、办公用品、家具、木制品、卫生洁具、陶瓷制品、汽车摩托车配件、制冷设备、管道配件、阀门、电动工具、电子产品、五金交电的销售;电气工程的设计、施工;酒店管理。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) | 2019-05-29 |
企业类型变更 | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 1130--有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-05-29 |
负责人变更 | 殷存祥 | 杨超 | 2016-05-06 |
投资者变更 | 殷存祥 [新增] | 杨超 [退出] | 2016-05-06 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:殷存祥,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2016-05-06 |
主要人员备案 | 姓名: 李荣华; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 殷存祥; 证件号码: *******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 李荣华; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 杨超; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2016-05-06 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:殷存祥,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2016-05-06 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:殷存祥;
电话:******电话:******现财务负责人姓名:;
电话:******电话:******现办税人姓名:;
电话:******电话:******现生产经营地:;
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:;
电话:******电话:******原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原办税人姓名:;
电话:******电话:******原生产经营地:;
原生产经营地所在行政区划: | 2016-05-06 |
董事备案 | 姓名: 李荣华;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 殷存祥;证件号码**********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 李荣华;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 杨超;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2016-05-06 |
投资人变更 | 姓名: 王瑜; 出资额: 73.5( + 390% ); 百分比: 24.5
姓名: 殷存祥; 出资额: 73.5( + 390% ); 百分比: 24.5
姓名: 韩小杰; 出资额: 153( + 27.5% ); 百分比: 51 | 姓名: 王瑜; 出资额: 15; 百分比: 5
姓名: 殷存祥; 出资额: 15; 百分比: 5
姓名: 李荣华; 出资额: 75; 百分比: 25 [退出]
姓名: 杨超; 出资额: 75; 百分比: 25 [退出]
姓名: 韩小杰; 出资额: 120; 百分比: 40 | 2016-05-06 |
法定代表人变更 | 殷存祥 | 杨超 | 2016-05-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杨超 | 殷存祥 | 2016-05-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王瑜; 出资额: 15; 百分比: 5
姓名: 殷存祥; 出资额: ??
更多
姓名: 王瑜; 出资额: 15; 百分比: 5
姓名: 殷存祥; 出资额: 15; 百分比: 5
姓名: 李荣华; 出资额: 75; 百分比: 25
姓名: 杨超; 出资额: 75; 百分比: 25
姓名: 韩小杰; 出资额: 120; 百分比: 40
收起更多 | 姓名: 王瑜; 出资额: 73.5; 百分比: 24.5
姓名: 殷存祥; ??
更多
姓名: 王瑜; 出资额: 73.5; 百分比: 24.5
姓名: 殷存祥; 出资额: 73.5; 百分比: 24.5
姓名: 韩小杰; 出资额: 153; 百分比: 51
收起更多 | 2016-05-06 |