西安益美商务信息咨询有限公司,办公室地址位于西北地区第一大城市西安,西安市碑林区环城南路48号城市丽景12102室,我公司主要提供一般经营项目:商品信息咨询服务、电子科技信息咨询服务;货物和技术的进出口经营。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
西安益美商务信息咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李辉 | 24.0万 | |
李弼秀 | 6.0万 |
西安益美商务信息咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:李辉, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划: | 2017-12-13 |
经营范围变更 | 商品信息咨询服务、电子科技信息咨询服务;货物和技术的进出口经营(国家禁止或限制进出品的货物、技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:商品信息咨询服务、电子科技信息咨询服务;货物和技术的进出口经营。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目) | 2017-12-13 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:李辉, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划: | 2017-12-13 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:李辉; 电话:******电话:******现财务负责人姓名:; 电话:******电话:******现办税人姓名:; 电话:******电话:******现生产经营地:; 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:; 电话:******电话:******原财务负责人姓名:; 电话:******电话:******原办税人姓名:; 电话:******电话:******原生产经营地:; 原生产经营地所在行政区划: | 2017-12-13 |
换照 | 办理换照业务 | - | 2017-12-13 |
经营范围变更 | 一般经营项目:商品信息咨询服务、电子科技信息咨询服务;货物和技术的进出口经营。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目) | 商品信息咨询服务、投资信息咨询服务、电子科技信息咨询服务(以上项目不含国家专营、专控、专项审批项目);自营和代理各类货物和技术的进出口业务(国家禁止和限制的货物、技术除外)。 | 2010-08-13 |
一般经营项目变更 | 商品信息咨询服务、电子科技信息咨询服务(以上项目不含国家专营、专控、专项审批项目);自营和代理各类货物和技术的进出口业务(国家禁止和限制的货物、技术除外)。(未取得专项许可的项目除外) | 【变更前内容】 | 2010-08-13 |
主要人员备案 | 【变更后内容】: 董事会、经理成员: 监事: 李弼秀 执行董事兼经理: 李辉 | 【备案前内容】: 董事会、经理成员: 监事: 贾路 执行董事兼经理: 李辉 | 2007-11-09 |
集团编号升级 | 【变更后内容】注册号:***** | 【变更前内容】注册号:*****26 | 2007-11-09 |
投资人变更 | 更后内容】股东名录: [新增] 法人股东: 自然人股东:李弼秀 6 李辉 24 | 【变更前内容】股东名录: [退出] 法人股东: 自然人股东:贾路 6 李辉 24 | 2007-11-09 |
法定代表人变更 | 【变更后内容】法定代表人:李辉 | 【变更前内容】法定代表人:俞理 | 2007-06-08 |
其他变更 | 【变更后内容】: | 【变更前内容】: | 2007-06-08 |
投资人变更 | 更后内容】股东名录: [新增] 法人股东: 自然人股东:李辉 24 贾路 [新增] 6 | 【变更前内容】股东名录: [退出] 法人股东: 自然人股东:贾路 6 俞理 [退出] 24 | 2007-06-08 |
主要人员备案 | 【变更后内容】: 董事会、经理成员: 监事: 贾路 执行董事兼经理: 李辉 | 【备案前内容】: 董事会、经理成员: 监事: 贾路 执行董事兼经理: 俞理 | 2007-06-08 |
实收资本变更 | 【变更后内容】实收资本:30 | 【变更前内容】实收资本: | 2007-06-08 |
住所变更 | 【变更后内容】住所:西安市碑林区环城南路**号城市丽景*****室 | 【变更前内容】住所:西安市莲湖区西大街南广济街口金泰丰大厦***室 | 2007-06-08 |
西安益美商务信息咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李辉 | 董事长兼总经理 |
李弼秀 | 监事 |
本页是 [西安益美商务信息咨询有限公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。