变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 盛魁扬; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 盛月妃; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 盛魁扬; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 盛魁璋; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出] | 2019-07-29 |
法定代表人变更 | 盛月妃 | 盛魁扬 | 2018-05-10 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2018-05-10 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:鲁学敏;
现联络员固定电话:************;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:***************;
现财务负责人姓名:王建英;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:鲁学敏;
原联络员固定电话:************;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:***************;
原财务负责人姓名:鲁学敏;
原财务负责人固定电话:************;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:*************** | 2018-05-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 盛月妃; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 盛魁扬; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
姓名: 鲁学敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 盛魁扬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 鲁学敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-05-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 盛魁扬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宁增辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 盛月妃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2017-01-12 |
投资人备案 | 姓名: 盛魁璋; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 盛魁扬; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 盛魁璋; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 盛月妃; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2017-01-12 |
组织机构变更 | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 盛魁扬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宁增辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 盛月妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2017-01-12 |
法定代表人变更 | 盛魁扬 | 盛月妃 | 2017-01-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷) | 许可经营项目: 其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(印刷经营许可证有效期至2017年底止) | 2017-01-12 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2007/06/01 至 9999/09/09 | 营业期限: 2007/06/01 至 2027/05/31 | 2017-01-12 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 盛魁璋; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 盛魁扬; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 盛魁璋; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 盛月妃; 出资额: 45; 百分比: 90% | 2017-01-12 |
组织机构变更 | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 盛魁扬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 宁增辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 盛月妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2017-01-12 |
| 统一社会信用代码:9********74479A | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-19 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****A | 注册号:*****
组织机构代码证:662874479 | 2016-05-19 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(印刷经营许可证有效期至2017年底止) | 许可经营项目: 其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(印刷经营许可证有效期至2012年12月31日) | 2013-05-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 盛月妃 | 梁林明 | 2011-03-11 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 生产销售:塑料袋、纸杯 | 一般经营项目: 生产销售:塑料袋、纸杯;其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(印刷经营许可证有效期至2012年12月31日)(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营) | 2011-03-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 盛魁璋; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 盛月妃; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 梁林明; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 王政; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 2011-03-11 |
组织机构变更 | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 宁增辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 盛月妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 梁林明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2011-03-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宁增辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 盛月妃; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 梁林明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2011-03-11 |
组织机构变更 | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 宁增辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 盛月妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 梁林明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2011-03-11 |
投资人变更 | 姓名: 盛魁璋; 出资额: 5; 百分比: 10% [新增]
姓名: 盛月妃; 出资额: 45; 百分比: 90% [新增] | 姓名: 梁林明; 出资额: 5; 百分比: 10% [退出]
姓名: 王政; 出资额: 45; 百分比: 90% [退出] | 2011-03-11 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(印刷经营许可证有效期至2012年12月31日) | 许可经营项目: | 2011-03-11 |
法定代表人变更 | 姓名: 梁林明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 梁林明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2009-06-12 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 梁林明 | 王政 | 2009-06-12 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 梁林明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 梁林明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2009-06-12 |
经营范围变更 | 经营范围: 生产销售:塑料袋、纸杯;其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(印刷经营许可证有效期至2012年12月31日)(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)行业代码: 3060 | 经营范围: 生产销售:塑料袋、纸杯;其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(印刷经营许可证有效期至2008年12月31日)(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)行业代码: 3060 | 2009-05-05 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****11 | 2008-10-17 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****11 | 2008-10-17 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********911 | 2008-10-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 梁林明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2008-10-16 |
投资人变更 | 姓名: 梁林明; 出资额: 5; 百分比: 10% [新增]
姓名: 王政; 出资额: 45( - 10% ); 百分比: 90% | 姓名: 王政; 出资额: 50; 百分比: 100% | 2008-10-16 |
企业类型变更 | 自然人控股或私营性质企业控股 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2008-10-16 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产销售:塑料袋、纸杯;其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(印刷经营许可证有效期至2008年12月31日)(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)行业代码: 3060 | 经营范围: 生产销售:塑料袋、纸杯(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)行业代码: 3060 | 2008-10-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 梁林明; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 王政; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 王政; 出资额: 50; 百分比: 100%
| 2008-10-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 梁林明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 鲁学敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2008-10-16 |