变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他变更 | 姓名:郭智浩,职务:经理;
姓名:冷阳,职务:监事;
姓名:郭智浩,职务:执行董事; | 姓名:郭智浩,职务:经理;
姓名:冷阳,职务:监事;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:郭智浩,职务:董事长;
姓名:陈曦,职务:董事; | 2022-09-28 |
法定代表人变更 | 郭智浩 | 郭智浩 | 2022-09-28 |
其他变更 | 姓名:郭智浩,职务:经理;
姓名:冷阳,职务:监事;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:郭智浩,职务:董事长; | 姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:经理;
姓名:贝荣娟,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长; | 2021-12-27 |
法定代表人变更 | 郭智浩 | 尹立鹏 | 2021-12-27 |
其他变更 | 姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:经理;
姓名:贝荣娟,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长; | 姓名:吴铮,职务:董事长;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:吴铮,职务:经理;
姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:林莉,职务:监事; | 2021-08-19 |
法定代表人变更 | 尹立鹏 | 吴铮 | 2021-08-19 |
法定代表人变更 | 吴铮 | 尹立鹏 | 2021-02-01 |
其他变更 | 姓名:吴铮,职务:董事长;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:吴铮,职务:经理;
姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:林莉,职务:监事; | 姓名:林莉,职务:监事;
姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:贝荣娟,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:尹立鹏,职务:经理; | 2021-02-01 |
投资人变更 | 投资人:广东奥园商业地产集团有限公司 ; | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司 ; [退出]
投资人:广东奥园商业地产集团有限公司 ; | 2020-12-17 |
其他变更 | 姓名:林莉,职务:监事;
姓名:陈曦,职务:董事;
姓名:贝荣娟,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:尹立鹏,职务:经理; | 姓名:林莉,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:经理;
姓名:王安,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:胡冉,职务:董事;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:杨宏才,职务:董事;
姓名:冯显荫,职务:董事; | 2020-12-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152) | 其他有限责任公司(1190) | 2020-12-17 |
投资人变更 | 投资人:广东奥园商业地产集团有限公司,出资额:10000( + 25% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司,出资额:2000万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [退出]
投资人:广东奥园商业地产集团有限公司,出资额:8000万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; | 2020-12-17 |
投资人变更 | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司,出资额:2000( - 33.33333% )万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25;
投资人:广东奥园商业地产集团有限公司,出资额:8000( + 220% )万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司,出资额:3000万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25;
投资人:霍炳祥,出资额:2500万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [退出]
投资人:广东奥园商业地产集团有限公司,出资额:2500万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25;
投资人:广东加利申房地产开发集团有限公司,出资额:2000万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [退出] | 2019-01-18 |
其他变更 | 姓名:林莉,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:经理;
姓名:王安,职务:监事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:胡冉,职务:董事;
姓名:杨宏才,职务:董事;
姓名:冯显荫,职务:董事;
姓名:赵小鹏,职务:董事; | 姓名:林莉,职务:监事;
姓名:冯显荫,职务:董事;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:尹立鹏,职务:经理;
姓名:郭光辉,职务:董事;
姓名:杨宏才,职务:董事;
姓名:王安,职务:监事; | 2019-01-18 |
投资人变更 | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司 ;
投资人:广东奥园商业地产集团有限公司 ; | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司 ;
投资人:霍炳祥 ; [退出]
投资人:广东奥园商业地产集团有限公司 ;
投资人:广东加利申房地产开发集团有限公司 ; [退出] | 2019-01-18 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-01-18 |
投资人变更 | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司,出资额:3000万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25;
投资人:霍炳祥,出资额:2500万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25;
投资人:广东奥园商业地产集团有限公司,出资额:2500万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [新增]
投资人:广东加利申房地产开发集团有限公司,出资额:2000万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司,出资额:3000万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25;
投资人:广东加利申房地产开发集团有限公司,出资额:2000万人民币,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25;
投资人:叶德林,出资额:2500万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; [退出]
投资人:霍炳祥,出资额:2500万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-06-25; | 2018-01-22 |
法定代表人变更 | 尹立鹏 | 杨子平 | 2018-01-22 |
其他变更 | 姓名:林莉,职务:监事;
姓名:冯显荫,职务:董事;
姓名:赵小鹏,职务:董事;
姓名:尹立鹏,职务:董事长;
姓名:尹立鹏,职务:经理;
姓名:郭光辉,职务:董事;
姓名:杨宏才,职务:董事;
姓名:王安,职务:监事; | 姓名:冯显荫,职务:董事;
姓名:杨子平,职务:执行董事;
姓名:杨子平,职务:经理;
姓名:霍炽昌,职务:监事;
姓名:叶德林,职务:董事;
姓名:霍炳祥,职务:董事;
姓名:郭光辉,职务:董事; | 2018-01-22 |
投资人变更 | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司 ;
投资人:霍炳祥 ;
投资人:广东奥园商业地产集团有限公司 ; [新增]
投资人:广东加利申房地产开发集团有限公司 ; | 投资人:佛山市加利申投资管理有限公司 ;
投资人:广东加利申房地产开发集团有限公司 ;
投资人:叶德林 ; [退出]
投资人:霍炳祥 ; | 2018-01-22 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:杨子平 | 证件号码:******,姓名:关斯绍 | 2013-11-07 |
住所变更 | 江西省高安市大城昌西文化产业园昌西大道88号 | 江西省高安市瑞州中路6号 | 2013-11-07 |
实收资本变更 | 10000( + 42.85714% ) | 7000 | 2012-06-25 |
投资人变更 | 佛山市加利申投资管理有限公司,出资3000万元,占30%;
广东加利申房地产开发集团有限公司,出资2000万元,占20%; [新增]
叶德林,出资2500万元,占25%;
霍炳祥,出资2500万元,占25%; | 佛山市加利申投资管理有限公司,出资3000万元,占30%;
广东加利申房地产开发有限公司,出资2000万元,占20%; [退出]
叶德林,出资2500万元,占25%;
霍炳祥,出资2500万元,占25%; | 2012-06-25 |
投资人变更 | 佛山市加利申投资管理有限公司,出资3000万元,占30%;
广东加利申房地产开发有限公司,出资2000万元,占20%;
叶德林,出资2500万元,占25%;
霍炳祥,出资2500万元,占25%; | 广东加利申房地产开发有限公司,出资2000万元,占20%;
佛山市加利申投资管理有限公司,出资3000万元,占30%;
叶德林,出资2500万元,占25%;
霍炳祥,出资2500万元,占25%; | 2011-02-18 |
实收资本变更 | 7000( + 250% ) | 2000 | 2011-02-18 |
投资人变更 | 广东加利申房地产开发有限公司,出资2000万元,占20%; [新增]
佛山市加利申投资管理有限公司,出资3000万元,占30%;
叶德林,出资2500万元,占25%;
霍炳祥,出资2500万元,占25%; | 叶德林,出资2500万元,占25%;
霍炳祥,出资2500万元,占25%;
梁桐灿,出资2000万元,占20%; [退出]
佛山市加利申投资管理有限公司,出资3000万元,占30%; | 2010-12-23 |
经营范围变更 | 经营范围(主营):对制造业、商业、房地产的投资,投资管理、策划、顾问,房地产开发(凭资质证书经营),酒店管理,企业管理咨询服务。(以上项目国家有专项规定的除外) | 经营范围(主营):对制造业、商业、房地产的投资,投资管理、策划、顾问,房地产开发(凭资质证书经营),酒店管理,企业管理咨询服务。(以上项目国家有专项规定的除外)(本执照有效期至2009年12月11日止) | 2009-11-10 |
名称变更 | 高安市宏利高投资发展有限公司 | 江西省宏利高投资发展有限公司 | 2008-10-17 |
名称变更 | 江西省宏利高投资发展有限公司 | 高安市宏利高投资发展有限公司 | 2008-08-11 |
住所变更 | 住所:高安市瑞州中路6号
经营场所: | 住所:高安市八景镇财政所三楼
经营场所: | 2008-08-11 |