变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:朱镇义;
现联络员固定电话:***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:朱镇义;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:朱镇义;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:程红宇;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2018-01-10 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********57078Q | 注册号:********机构代码证:******** | 2016-11-29 |
| 统一社会信用代码:9********57078Q | 注册号:********机构代码证:******** | 2016-11-29 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省义乌市后宅街道雅楼村; 邮政编码: 322000; 电话: ******;住所所在行政区划:后宅街道 | 住所: 义乌市后宅街道雅楼村; 邮政编码: 322000; 电话: ******;住所所在行政区划:后宅街道 | 2015-09-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 朱镇义 | 朱宏德 | 2015-09-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱兴宝; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 朱镇义; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 李方芝; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 朱宏德; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 2015-09-18 |
组织机构变更 | 姓名: 朱兴宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱镇义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 朱镇义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 李方芝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-09-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 朱兴宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 朱镇义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 朱镇义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 李方芝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-09-18 |
投资人备案 | 姓名: 朱兴宝; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 朱镇义; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 李方芝; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 朱宏德; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2015-09-18 |
住所变更 | 住所: 浙江省义乌市后宅街道雅楼村
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:后宅街道 | 住所: 义乌市后宅街道雅楼村
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:后宅街道 | 2015-09-18 |
组织机构变更 | 姓名: 朱兴宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 朱镇义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 朱镇义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 李方芝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-09-18 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 肉鸡养殖(不含种畜禽,与有效《动物防疫合格证》同时使用)。 | 2011-06-21 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****88 | 2009-06-17 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********888 | 2009-06-17 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********888 | 2009-06-17 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 水果、蔬菜种植;肉鸡养殖(不含种畜禽,与有效《动物防疫合格证》同时使用)。(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 0131 | 经营范围: 水果、蔬菜种植;畜禽养殖。(凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 0131 | 2009-06-16 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2003-10-24 至 2028-10-23 | 营业期限: 2003-10-24 至 2008-10-23
| 2009-06-16 |
经营期限变更 | 营业期限: 2003-10-24 至 2028-10-23 | 营业期限: 2003-10-24 至 2008-10-23 | 2009-06-16 |
法定代表人变更 | 姓名: 朱宏德;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 朱新建;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2004-04-30 |
法定代表人变更 | 姓名: 朱宏德;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 朱宏德;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2004-04-30 |
法定代表人变更 | 姓名: 李方芝;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 朱宏德;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2004-04-30 |
投资人备案 | 姓名: 朱宏德; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 朱宏德; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 2004-04-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李方芝; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 姓名: 朱新建; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 2004-04-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱宏德; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 朱宏德; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60% | 2004-04-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 李方芝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2004-04-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2004-04-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱宏德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 朱新建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-04-30 |
投资人备案 | 姓名: 李方芝; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 朱新建; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-04-30 |