变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 润滑油、润滑脂、橡胶原料、燃料油、化工原料及产品(除危险化学品)的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 润滑油、润滑脂、橡胶原料、重质燃料油的批发、零售。 | 2018-11-26 |
注册资本变更 | **** | ** | 2018-11-26 |
投资人备案 | 姓名: 杨晶晶; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 李沪捷; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 杨晶晶; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 李沪捷; 出资额: **万; 百分比: **% | 2018-11-26 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********95913T | 注册号:********66588
组织机构代码证:******** | 2016-12-07 |
| 统一社会信用代码:9********95913T | 注册号:********66588
组织机构代码证:******** | 2016-12-07 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杨晶晶 | 李英锋 | 2012-04-12 |
组织机构变更 | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2012-04-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2012-04-12 |
组织机构变更 | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2012-04-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出] | 2012-02-16 |
经营期限变更 | 营业期限: 2009-1-5 至 | 营业期限: 2009-1-5 至 2019-1-4 | 2012-02-16 |
组织机构变更 | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出] | 2012-02-16 |
组织机构变更 | 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李英锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 姓名: 李沪捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 杨晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
| 2012-02-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李英锋 | 杨晶晶 | 2012-02-16 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2009-1-5 至
| 营业期限: 2009-1-5 至 2019-1-4
| 2012-02-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 余姚市古路头村高家畈; 邮政编码: 315400; 电话: ********;住所所在行政区划:梨洲街道 | 住所: 余姚市谭家岭西路60号; 邮政编码: 315400; 电话: ********;住所所在行政区划:兰江街道 | 2010-05-18 |
住所变更 | 住所: 余姚市古路头村高家畈
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:梨洲街道 | 住所: 余姚市谭家岭西路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:兰江街道 | 2010-05-18 |