变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 张惠智; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 袁银菊; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 袁银菊; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 2019-05-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-05-28 |
投资人备案 | 姓名: 袁银菊; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 姓名: 袁银菊; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 袁柏新; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] | 2019-04-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-04-22 |
法定代表人变更 | 袁银菊 | 袁银菊 | 2019-04-22 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********80180D | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-11-24 |
| 统一社会信用代码:9********80180D | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-11-24 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 电机产品,家用电器及配件,五金,电动工具,保健器材,轻工产品的制造、加工。电子电器,金属材料,化工原料(除化学危险品)、机械设备及配件的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分公司经营:电动自行车、滑板车的制造。 | 一般经营项目: 电机产品,家用电器及配件,五金,电动工具,保健器材,轻工产品的制造、加工。电子电器,金属材料,化工原料(除化学危险品)、机械设备及配件的批发、零售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(除国家核定公司经营的进口商品);进料加工和“三来一补”业务。以下限分公司经营:电动自行车、滑板车的制造 | 2012-03-22 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1996-10-14 至
| 营业期限: 1996-10-14 至 2015-2-27
| 2012-03-22 |
营业期限变更 | 营业期限: 1996-10-14 至 | 营业期限: 1996-10-14 至 2015-2-27 | 2012-03-22 |
投资人备案 | 姓名: 袁柏新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 袁银菊; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 袁柏新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 江国平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 袁银菊; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: ***; 百分比: **% | 2007-07-30 |
注册号升级 | ***** | *****59 | 2007-07-30 |
投资人备案 | 姓名: 袁柏新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 袁银菊; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 袁柏新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 江国平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 袁银菊; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **% | 2007-07-30 |
改制变更 | 无 | 无 | 2007-07-30 |
营业期限变更 | 无 | 执照有效期限: 1996-10-14 至 2005-2-27 | 2007-07-30 |
变更注册号 | ******** | ********959 | 2007-07-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 袁柏新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 10%
姓名: 袁银菊; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 180; 百分比: 90%
| 姓名: 袁柏新; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 10%
姓名: 江国平; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 50; 百分比: 25%
姓名: 袁银菊; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 130; 百分比: 65%
| 2007-07-30 |
| ******** | ********959 | 2007-07-30 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 无 | 执照有效期限: 1996-10-14 至 2005-2-27
| 2007-07-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 袁银菊 | 江国平 | 2007-03-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 袁柏新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 袁银菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 袁银菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
| 姓名: 江国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 江国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 袁柏新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2007-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 袁柏新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 袁银菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 袁银菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 江国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 江国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 袁柏新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2007-03-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 江国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 江国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 袁柏新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 袁柏新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 袁银菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事
姓名: 袁银菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理 | 2007-03-02 |
法定代表人变更 | 江国平 | 袁银菊 | 2007-03-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 江国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 江国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 袁柏新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 姓名: 袁柏新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 袁银菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事
姓名: 袁银菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
| 2007-03-02 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 经营起始日期: 1996-10-14 经营截止日期: 2015-2-27; 执照有效期限起始日期: 1996-10-14 执照有效期限截止日期: 2005-2-27; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期: | 经营起始日期: 1996-10-14 经营截止日期: 2005-2-27; 执照有效期限起始日期: 1996-10-14 执照有效期限截止日期: 2005-2-27; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期: | 2004-12-13 |
| ********959 | ********042 | 2004-04-29 |
注册号升级 | *****59 | *****42 | 2004-04-29 |
变更注册号 | ********959 | ********042 | 2004-04-29 |
经营范围变更 | 经营范围: 电机产品,家用电器及配件,五金,电动工具,保健器材,轻工产品的制造、加工。电子电器,金属材料,化工原料(除化学危险品)、机械设备及配件的批发、零售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(除国家核定公司经营的进口商品);进料加工和“三来一补”业务。以下限分公司经营:电动自行车、滑板车的制造行业代码: 4013 | 经营范围: 电机产品,家用电器及配件,五金,电动工具,保健器材,轻工产品的制造、加工。电子电器,金属材料,化工原料(除化学危险品)、机械设备及配件的批发、零售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(除国家核定公司经营的进口商品);进料加工和“三来一补”业务。以下限分公司经营:电动自行车、滑板车的制造#行业代码: 4013 | 2004-04-29 |
| 变更:住所、法定代表人 | 无 | 2002-12-11 |
其他变更 | 变更:住所、法定代表人 | 无 | 2002-12-11 |
| 变更:范围 | 无 | 2001-09-19 |
其他变更 | 变更:范围 | 无 | 2001-09-19 |