张家界市土地房产开发有限责任公司,办公室地址位于中国第一个国家森林公园--张家界,南庄坪,我公司主要提供房地产开发经营;建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售;市政基础设施投资、建设、开发及工程项目管理。
联系方式
- 公司地址:
- 南庄坪 -
- 固定电话:
- (0744)8236066 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李智勇
- 邮政编码:
- 427000
- 地区编码:
- 430800
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0744-8350778 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 张家界市土地房产开发有限责任公司 |
简称: | 土地房产开发 |
主要经营产品: | 房地产经营,建材,五金 |
经营范围: | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售;市政基础设施投资、建设、开发及工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 914308001868806235 |
发证机关: | 张家界市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-08-17 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 1992年05月12日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 10000万人民币 (万元) |
所属分类: | 房地产开发商 » 永定区房地产开发商 |
所属城市: | 张家界企业网 » 永定区 » 永定区南庄坪 |
顺企编码: | 15791809 |
张家界市土地房产开发有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张家界城市运营发展集团有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
张家界市土地房产开发有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 张家界城市运营发展集团有限公司 [新增] | 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 [退出] | 2021-07-26 |
章程备案 | 2021-07-26股权变更 | 无 | 2021-07-26 |
高级管理人员备案 | 吴军 | 石振前 | 2021-06-15 |
高级管理人员备案 | 吴军 刘剑 代桂强 | 代桂强 石振前 刘剑 | 2021-06-15 |
高级管理人员备案 | 吴军 [新增] | 石振前 [退出] | 2021-06-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-06-15 |
高级管理人员备案 | 吴军 [新增] 刘剑 代桂强 | 代桂强 石振前 [退出] 刘剑 | 2021-06-15 |
法定代表人变更 | 吴军 | 石振前 | 2021-06-15 |
股东变更 | 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 [新增] | 张家界市棚户区改造投资有限公司 [退出] | 2020-12-24 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售;城镇化建设;市政基础设施投资、建设、开发及工程项目管理;房地产营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售;市政基础设施投资、建设、开发及工程项目管理;房地产营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-05-13 |
股东变更 | 张家界市棚户区改造投资有限公司 [新增] | 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 [退出] | 2019-12-05 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2019-12-05 |
高级管理人员备案 | 石振前 | 黄晓兵 | 2019-09-04 |
高级管理人员备案 | 刘剑 代桂强 石振前 | 代桂强 刘剑 黄晓兵 | 2019-09-04 |
法定代表人变更 | 石振前 | 黄晓兵 | 2019-09-04 |
高级管理人员备案 | 石振前 [新增] | 黄晓兵 [退出] | 2019-09-04 |
高级管理人员备案 | 刘剑 代桂强 石振前 [新增] | 代桂强 刘剑 黄晓兵 [退出] | 2019-09-04 |
章程备案 | 2018-10-25替换新的章程,增加第七章:公司党支部 | 无 | 2018-10-25 |
高级管理人员备案 | 黄晓兵 | 李建成 | 2017-04-17 |
高级管理人员备案 | 代桂强 刘剑 黄晓兵 | 刘剑 代桂强 李建成 | 2017-04-17 |
高级管理人员备案 | 代桂强 刘剑 黄晓兵 [新增] | 刘剑 代桂强 李建成 [退出] | 2017-04-17 |
高级管理人员备案 | 黄晓兵 [新增] | 李建成 [退出] | 2017-04-17 |
董事备案 | 代桂强 刘剑 黄晓兵 [新增] | 刘剑 代桂强 李建成 [退出] | 2017-04-17 |
经理备案 | 黄晓兵 [新增] | 李建成 [退出] | 2017-04-17 |
法定代表人变更 | 黄晓兵 | 李建成 | 2017-04-17 |
经理备案 | 黄晓兵 | 李建成 | 2017-04-17 |
董事备案 | 代桂强 刘剑 黄晓兵 | 刘剑 代桂强 李建成 | 2017-04-17 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售;市政基础设施投资、建设、开发及工程项目管理;房地产营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售;市政基础设施投资、建设、开发及工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-11-02 |
高级管理人员备案 | 李建成 | - | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 覃道霞 周启林 李小明 翦海燕 龙连飞 | 龙连飞 | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 李建成 代桂强 刘剑 | 李建成 | 2016-08-17 |
股东变更 | 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 [新增] | 张家界市经济发展投资集团有限公司 [退出] | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 李建成 代桂强 [新增] 刘剑 [新增] | 李建成 | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 覃道霞 [新增] 周启林 [新增] 李小明 [新增] 翦海燕 [新增] 龙连飞 | 龙连飞 | 2016-08-17 |
经理备案 | 李建成 [新增] | - | 2016-08-17 |
董事备案 | 李建成 代桂强 [新增] 刘剑 [新增] | 李建成 | 2016-08-17 |
监事备案 | 覃道霞 [新增] 周启林 [新增] 李小明 [新增] 翦海燕 [新增] 龙连飞 | 龙连飞 | 2016-08-17 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售;市政基础设施投资、建设、开发及工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售。 | 2016-08-17 |
投资人变更 | 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 出资 10000万人民币; [新增] | 张家界市经济发展投资集团有限公司 出资 1208万人民币; [退出] | 2016-08-17 |
财务负责人 | 熊新春 | - | 2016-08-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2016-08-17 |
联络员备案 | 覃道霞 备案手机:***** | 覃道霞 备案手机:***** | 2016-08-17 |
投资人(股权)变更 | 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 出资 10000万人民币; | 张家界市经济发展投资集团有限公司 出资 1208万人民币; | 2016-08-17 |
注册资本(金)变更 | 10000万人民币 | 1208万人民币 | 2016-08-17 |
财务负责人 | 熊新春 | 2016-08-17 | |
监事备案 | 覃道霞 周启林 李小明 翦海燕 龙连飞 | 龙连飞 | 2016-08-17 |
董事备案 | 李建成 代桂强 刘剑 | 李建成 | 2016-08-17 |
经理备案 | 李建成 | 2016-08-17 | |
注册资本变更 | 10000万人民币( + 727.81457% ) | 1208万人民币 | 2016-08-17 |
联络员备案 | 覃道霞 备案手机:***** | 覃道霞 备案手机:***** | 2016-08-17 |
高级管理人员备案 | 李建成 | 田奇振 | 2016-01-26 |
高级管理人员备案 | 李建成 [新增] | 田奇振 [退出] | 2016-01-26 |
董事备案 | 李建成 [新增] | 田奇振 [退出] | 2016-01-26 |
法定代表人变更 | 李建成 | 田奇振 | 2016-01-26 |
董事备案 | 李建成 | 田奇振 | 2016-01-26 |
法定代表人变更 | 田奇振 | 杨安忠 | 2015-04-22 |
法定代表人变更 | 杨安忠 | 袁祖荣 | 2011-05-25 |
法定代表人变更 | 袁祖荣 | 张辉群 | 2009-12-17 |
法定代表人变更 | 张辉群 | 杨安忠 | 2009-03-25 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售。 | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售;殡葬(殡仪馆、公墓山)开发;殡葬用品销售。 | 2008-09-27 |
法定代表人变更 | 杨安忠 | 张文举 | 2008-09-27 |
市场主体类型变更 | 1140 | 1110 | 2008-09-27 |
法定代表人变更 | 张文举 | 龚彪汉 | 2008-03-17 |
法定代表人变更 | 龚彪汉 | 张辉群 | 2007-01-19 |
法定代表人变更 | 张辉群 | 张文举 | 2006-04-05 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(三级);建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售;殡葬(殡仪馆、公墓山)开发;殡葬用品销售。 | 房地产开发经营(三级),建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售。 | 2006-02-23 |
经营期限 | 2014-07-13 | - | 2005-10-09 |
地址变更 | 张家界市助农路(月亮湾花园旁) | 张家界市南庄坪 | 2005-10-09 |
法定代表人变更 | 张文举 | 陈生玉 | 2004-07-14 |
法定代表人变更 | 陈生玉 | 李智勇 | 2004-02-17 |
注册资本变更 | 1208万元[人民币] | 1008万元[人民币] | 2004-02-17 |
投资人变更 | 股东实际出资1208 | 股东实际出资1008 | 2004-02-17 |
经营范围变更 | 房地产开发经营(三级),建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售。 | 房地产经营〔按二级资质标准规定的范围〕,装饰、装潢设计,建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售,汽车运输。 | 2001-04-04 |
经营范围变更 | 房地产经营〔按二级资质标准规定的范围〕,装饰、装潢设计,建筑五金、建筑材料、电工器材、照明器材、水暖器材销售,汽车运输。 | - | 1999-04-29 |
张家界市土地房产开发有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
周启林 | 监事 |
刘剑 | 董事 |
翦海燕 | 监事 |
龙连飞 | 监事 |
代桂强 | 董事 |
覃道霞 | 监事 |
黄晓兵 | 董事长兼总经理 |
李小明 | 监事 |
张家界市土地房产开发有限责任公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
4824440 | 月亮湾花园;THE DAY OF MOON GARDEN | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2005-08-08 |
张家界市土地房产开发有限责任公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
张家界市建设监理有限责任公司 | 张文虎 | 湖南省张家界市永定区大庸桥办事处鑫成君泰(二期)19栋旅游大厦21层06-16号 | 8.3333% |
张家界月亮湾房地产开发有限公司 | 关明芬 | 张家界市大庸桥 | 1.200% |
张家界市土地房产开发有限责任公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
张家界市土地房产开发有限责任公司营销策划分公司 | 湖南省张家界市永定区大庸桥会所栋101、201 | 2016-11-02 00:00:00.000 |
本页是 [张家界市土地房产开发有限责任公司] 在顺企网张家界黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关房地产开发商