漳州市永益陶瓷原料有限责任公司,办公室地址位于水仙花之乡、海滨邹鲁、芗城、中国女排娘家漳州,福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园,我公司主要提供陶瓷原料加工、销售。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 133****5699 |
相关产品
工商信息和基本资料
漳州市永益陶瓷原料有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈溢山 | 95% | 人民币190.0万元 |
陈锦发 | 5% | 人民币10.0万元 |
漳州市永益陶瓷原料有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
公司类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-07-26 |
董监事高管备案 | 监事:黄剑勇 证件号码:*** 执行董事(法定代表人):陈溢山 证件号码:*** 经理:陈溢山 证件号码:*** 财务负责人:陈锦发 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):郑李顺全 证件号码:*** 监事:黄剑勇 证件号码:*** 经理:郑李顺全 证件号码:*** | 2022-07-26 |
认缴出资额备案 | 陈溢山:190万元 陈锦发:10万元 | 郑李顺全:200万元 | 2022-07-26 |
股东变更 | 陈溢山 [新增] 证照号码:*** 陈锦发 [新增] 证照号码:*** | 郑李顺全 [退出] 证照号码:*** | 2022-07-26 |
法定代表人 | 陈溢山 | 郑李顺全 | 2022-07-26 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-07-26 |
主要成员 | 郑李顺全 [新增] | 谢薇 [退出] | 2019-09-20 |
出资情况 | 郑李顺全 证照号码:*****3; | 谢薇 证照号码:*****5; 万雨霞 证照号码:*****9; 张启明 证照号码:*****2; | 2019-09-20 |
经理备案 | 郑李顺全 [新增] | 谢薇 [退出] | 2019-09-20 |
投资人变更 | 郑李顺全 证照号码:******; [新增] | 谢薇 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2019-09-20 |
董事备案 | 郑李顺全 [新增] | 谢薇 [退出] | 2019-09-20 |
投资人变更 | 郑李顺全 证照号码:******************; [新增] | 谢薇 证照号码:*****5; [退出] 万雨霞 证照号码:******************; [退出] 张启明 证照号码:******************; [退出] | 2019-09-20 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-09-20 |
经营范围变更 | 陶瓷原料加工、销售;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 陶瓷原料加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-09-20 |
法定代表人变更 | 郑李顺全 | 谢薇 | 2019-09-20 |
章程备案 | 2019-09-20股东、经营范围、企业类型 | 旧章程 | 2019-09-20 |
出资情况 | 万雨霞 证照号码:*****9; 张启明 证照号码:*****2; 谢薇 证照号码:*****5; | 万雨霞 证照号码:*****9; 王仕君 证照号码:*****X; 黄剑勇 证照号码:*****X; 张启明 证照号码:*****2; | 2019-02-27 |
主要成员 | 谢薇 [新增] | 张启明 [退出] | 2019-02-27 |
董事备案 | 谢薇 [新增] | 张启明 [退出] | 2019-02-27 |
经理备案 | 谢薇 [新增] | 张启明 [退出] | 2019-02-27 |
投资人变更 | 万雨霞 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 万雨霞 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2019-02-27 |
法定代表人变更 | 谢薇 | 张启明 | 2019-02-27 |
章程备案 | 2019-01-23股东 | 旧章程 | 2019-02-27 |
投资人变更 | 万雨霞 证照号码:******************; 张启明 证照号码:******************; 谢薇 证照号码:******************; [新增] | 万雨霞 证照号码:******************; 王仕君 证照号码:******************; [退出] 黄剑勇 证照号码:******************; [退出] 张启明 证照号码:******************; | 2019-02-27 |
出资情况 | 万雨霞 证照号码:*****9; 王仕君 证照号码:*****X; 黄剑勇 证照号码:*****X; 张启明 证照号码:*****2; | 万雨霞 证照号码:*****9; 王仕君 证照号码:*****X; 罗书明 证照号码:*****9; 詹有益 证照号码:*****3; 张启明 证照号码:*****2; | 2016-03-16 |
主要成员 | 张启明 [新增] | 詹有益 [退出] | 2016-03-16 |
主要成员 | 黄剑勇 [新增] | 罗书明 [退出] | 2016-03-16 |
经理备案 | 张启明 [新增] | 詹有益 [退出] | 2016-03-16 |
监事备案 | 黄剑勇 [新增] | 罗书明 [退出] | 2016-03-16 |
董事备案 | 张启明 [新增] | 詹有益 [退出] | 2016-03-16 |
投资人变更 | 万雨霞 证照号码:******************; 王仕君 证照号码:******************; 黄剑勇 证照号码:******************; [新增] 张启明 证照号码:******************; | 万雨霞 证照号码:******************; 王仕君 证照号码:******************; 罗书明 证照号码:******************; [退出] 詹有益 证照号码:******************; [退出] 张启明 证照号码:******************; | 2016-03-16 |
章程备案 | 2016-03-14公司股东 | 旧章程 | 2016-03-16 |
增 补 换照 | 电子营业执照数:1 本 | - | 2016-03-16 |
投资人变更 | 万雨霞 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 万雨霞 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-03-16 |
监事备案 | 黄剑勇 | 罗书明 | 2016-03-16 |
法定代表人变更 | 张启明 | 詹有益 | 2016-03-16 |
经理备案 | 张启明 | 詹有益 | 2016-03-16 |
投资人(股权)变更 | 万雨霞 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 万雨霞 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-03-16 |
董事备案 | 张启明 | 詹有益 | 2016-03-16 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1 本 | 2016-03-16 | |
信息公示联络员备案 | 张启明 | 无 | 2015-06-25 |
住所变更 | 福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园 | 福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村 | 2014-09-22 |
章程备案 | 2014-09-08公司住所 | - | 2014-09-22 |
章程备案 | 2014-09-08公司住所 | 2014-09-22 |
漳州市永益陶瓷原料有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄剑勇 | 监事 |
张启明 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [漳州市永益陶瓷原料有限责任公司] 在顺企网漳州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。