中山市讯科科技有限公司,办公室地址位于一代伟人孙中山先生的故乡中山,广东省中山市东区柏苑新村龙凤坊一幢之202,我公司主要提供承接:计算机系统集成安装、结构化综合布线、计算机软件开发、计算机线路安装维修工程、音响安装工程,。〓
联系方式
- 公司地址:
- 广东省中山市东区柏苑新村龙凤坊一幢之202
- 固定电话:
- (0760)88381279 未核实,仅供参考
- 经理:
- 欧镇锋
- 经理手机:
- 139****0140 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 528403
- 地区编码:
- 442000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中山市讯科科技有限公司 |
简称: | 讯科 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 承接:计算机系统集成安装(不含技防安装)、结构化综合布线、计算机软件开发、计算机线路安装维修工程、音响安装工程,。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91442000769329999U |
发证机关: | 中山市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-08-29 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2004年12月01日 |
注册资本: | 50万人民币元 (万元) |
所属分类: | 科技交流和推广服务业 |
所属城市: | 中山企业网 |
顺企编码: | 16357168 |
中山市讯科科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李桂文 | 50万 |
中山市讯科科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
营业期限 | - | 2018-11-30 | 2018-11-27 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2016-08-29 |
股东备案 | 李桂文,执行董事,经理; [新增] 廖丽芳,监事 | 廖丽芳,监事; 欧镇锋,执行董事,经理 [退出] | 2016-08-29 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-08-29 |
法定代表人 | 李桂文 | 欧镇锋 | 2016-08-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-08-29 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2016-08-29 | |
股东备案 | 廖丽芳,监事; 欧镇锋,执行董事,经理 | 廖丽芳,监事; 欧镇锋,,执行董事 | 2012-04-24 |
住所变更 | 中山市东区沙岗村天王路4巷9号首层 | 中山市东区岐关西路37号豪逸华庭37卡 | 2012-04-24 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-08-03 |
住所变更 | 中山市东区岐关西路37号豪逸华庭37卡 | 中山市东区岐关西路37号豪逸华庭42卡 | 2009-08-03 |
经营期限营业期限变更 | 2018-11-30 | 2008-11-30 | 2008-11-19 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-03-03 |
经营范围变更 | 承接:计算机系统集成安装(不含技防安装)、结构化综合布线、计算机软件开发、计算机线路安装维修工程、音响安装工程,。 | 承接:计算机系统集成安装(不含技防安装)、结构化综合布线、计算机软件开发、计算机线路安装维修工程、音响安装工程。 | 2008-03-03 |
住所变更 | 中山市东区岐关西路37号豪逸华庭42卡 | 中山市东区柏苑新村龙凤坊一幢之202 | 2008-03-03 |
股东变更 | 姓名:廖丽芳,出资方式:货币出资,出资额(万元):5,币种:人民币,出资比例:10%, [新增] 姓名:欧镇锋,出资方式:货币出资,出资额(万元):45,币种:人民币,出资比例:90% | 姓名:林俊生,出资方式:货币出资,出资额(万元):5,币种:人民币,出资比例:10%, [退出] 姓名:欧镇锋,出资方式:货币出资,出资额(万元):45,币种:人民币,出资比例:90% | 2006-07-25 |
中山市讯科科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李桂文 | 执行董事,经理 |
廖丽芳 | 监事 |
本页是 [中山市讯科科技有限公司] 在顺企网中山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。