中山市福赐康餐饮有限公司,办公室地址位于一代伟人孙中山先生的故乡中山,中山市三角镇福泽路17号硅谷动力·深中高科技产业示范基地B1栋首层12卡,我公司主要提供餐饮服务;食品流通。〓
联系方式
- 公司地址:
- 中山市三角镇福泽路17号硅谷动力·深中高科技产业示范基地B1栋首层12卡
- 经理:
- 管后成
- 经理手机:
- 189****6008 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 528400
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
中山市福赐康餐饮有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
彭小文 | 200万 |
中山市福赐康餐饮有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 彭小文 [新增] | 龙平 [退出] | 2022-01-19 |
高级管理人员备案 | 彭小文(执行董事,经理) [新增] 胡启水(监事) [新增] | 龙平(执行董事,经理) [退出] 陈超红(监事) [退出] | 2021-08-05 |
法定代表人变更 | 彭小文 | 龙平 | 2021-08-05 |
- | 电子营业执照遗失,在2020年9月14日在广州日报公告遗失。 | - | 2020-09-09 |
- | 2020-09-09 | 2019-01-29 | 2020-09-09 |
注册资本金变更 | 200( + 300% ) | 50 | 2020-09-09 |
股东备案 | 陈超红,监事; [新增] 龙平,执行董事,经理 [新增] | 陈萌,监事; [退出] 管后成,执行董事,经理 [退出] | 2019-01-29 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2019-01-29 |
法定代表人 | 龙平 | 管后成 | 2019-01-29 |
中山市福赐康餐饮有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
管后成 | 执行董事,经理 |
陈萌 | 监事 |
中山市福赐康餐饮有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
16567705 | 福赐康 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-25 | |
16568001 | 福赐康 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-03-25 |
本页是 [中山市福赐康餐饮有限公司] 在顺企网中山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。