变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-05-17 |
住所变更 | 广州市天河区华旭街2号1448房C02(仅限办公) | 广州市天河区华旭街3号807房自编A04(仅限办公) | 2022-05-17 |
主营项目类别 | 批发业 | 零售业 | 2021-08-23 |
营业期限变更 | 2012-12-11 至 长期 | 2012-12-11 至 2022-12-11 | 2021-08-23 |
经营范围 | 家用电器销售;五金产品批发;厨具卫具及日用杂品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);半导体照明器件销售;照明器具销售;灯具销售;光电子器件销售;专业设计服务;工业设计服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);厨具卫具及日用杂品零售;电子产品销售;五金产品零售;技术进出口;货物进出口 | 节能照明系统、灯具的研发、设计与销售; LED照明灯具、灯饰、节能设备、路灯、光源产品、工艺灯饰、工艺品、卫浴用品、电子产品、五金制品、电器的销售(不含再生资源回收经营);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2021-08-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-08-23 |
名称变更 | 广州华朵贸易有限公司 | 深圳华朵照明有限公司 | 2021-08-23 |
住所变更 | 广州市天河区华旭街3号807房自编A04(仅限办公) | 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区坂田三工业区51栋3层301 | 2021-08-23 |
章程修正案 | - | - | 2021-01-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-12 | 2020-11-18 | 2021-01-14 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区坂田三工业区51栋3层301 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里浦街7号TOD科技中心2栋301 | 2021-01-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-18 | 2019-12-14 | 2020-11-20 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里浦街7号TOD科技中心2栋301 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴社区西环路172号德兴花园1栋一单元601 | 2020-11-20 |
章程修正案 | - | - | 2020-11-20 |
指定联系人 | 王海英 51(万元)51% 丁明洋 49(万元)49% | 段燕 10(万元)10% 余泳杰 90(万元)90% | 2019-12-20 |
指定联系人 | 王海英(总经理),
王海英(执行董事),
丁明洋(监事) | 余泳杰(执行董事),
段燕(监事),
余泳杰(总经理) | 2019-12-20 |
成员 | 王海英(总经理),王海英(执行董事),丁明洋(监事) | 余泳杰(执行董事),段燕(监事),余泳杰(总经理) | 2019-12-20 |
投资人 | 王海英 51(万元)51% 丁明洋 49(万元)49% | 余泳杰 90(万元)90% 段燕 10(万元)10% | 2019-12-20 |
负责人 | 王海英 | 余泳杰 | 2019-12-20 |
监事信息 | 王海英(总经理), [新增]
王海英(执行董事), [新增]
丁明洋(监事) [新增] | 余泳杰(执行董事), [退出]
段燕(监事), [退出]
余泳杰(总经理) [退出] | 2019-12-20 |
指定联系人 | 王海英 | 余泳杰 | 2019-12-20 |
董事长或执行董事成员 | 王海英(总经理), [新增]
王海英(执行董事), [新增]
丁明洋(监事) [新增] | 余泳杰(执行董事), [退出]
段燕(监事), [退出]
余泳杰(总经理) [退出] | 2019-12-20 |
股东 | 王海英 51(万元)51%丁明洋 49(万元)49% [新增] | 段燕 10(万元)10%余泳杰 90(万元)90% [退出] | 2019-12-20 |
法定代表人 | 王海英 | 余泳杰 | 2019-12-20 |
总经理 | 王海英(总经理), [新增]
王海英(执行董事), [新增]
丁明洋(监事) [新增] | 余泳杰(执行董事), [退出]
段燕(监事), [退出]
余泳杰(总经理) [退出] | 2019-12-20 |
章程备案 | 2019-12-14 | 2019-06-21 | 2019-12-20 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-20 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-20 |
其他事项备案 | - | - | 2019-12-20 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-20 |
指定联系人 | 余泳杰(执行董事),
段燕(监事),
余泳杰(总经理) | 沈平平(总经理),
沈海燕(监事),
沈平平(执行董事) | 2019-06-27 |
指定联系人 | 余泳杰 90(万元)90% 段燕 10(万元)10% | 沈平平 100(万元)100% | 2019-06-27 |
指定联系人 | 余泳杰 | 沈平平 | 2019-06-27 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-06-27 |
成员 | 余泳杰(执行董事),段燕(监事),余泳杰(总经理) | 沈平平(总经理),沈海燕(监事),沈平平(执行董事) | 2019-06-27 |
投资人 | 段燕 10(万元)10% 余泳杰 90(万元)90% | 沈平平 100(万元)100% | 2019-06-27 |
负责人 | 余泳杰 | 沈平平 | 2019-06-27 |
投资人变更 | - | - | 2019-06-27 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-06-27 |
其他事项备案 | - | - | 2019-06-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-27 |
章程备案 | 2019-06-21 | 2017-05-06 | 2019-06-27 |
负责人变更 | - | - | 2019-06-27 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-05-17 |
投资人 | 沈平平 100(万元)100% | 沈平平 50(万元)100% | 2017-05-17 |
投资人变更 | 股东名称:沈平平、出资额:100( + 100% )、出资比例:100; | 股东名称:沈平平、出资额:50、出资比例:100; | 2017-05-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-06 | 2015-06-03 | 2017-05-17 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-05-17 |
投资人变更 | 名称:沈平平,出资额:100( + 100% ),出资比例:100 | 名称:沈平平,出资额:50,出资比例:100 | 2017-05-17 |
章程 | - | - | 2017-05-17 |
股东 | 沈平平 100( + 100% )(万元) 100% | 沈平平 50(万元) 100% | 2017-05-17 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 100% ) | 人民币50 万元 | 2017-05-17 |
统一社会信用代码 | *****K | - | 2016-06-12 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-12 |
其他事项备案 | *****K | - | 2016-06-12 |
一照一码换照 | - | - | 2016-06-12 |
一照一码换照 | | | 2016-06-12 |
一照一码升级 | | | 2016-06-12 |
董事成员 | 沈平平(总经理) 沈平平(执行(常务)董事) 沈海燕(监事) | 陈勤力(监事) 陈树琴(执行(常务)董事) 陈树琴(总经理) | 2015-06-03 |
补照 | | | 2015-06-03 |
法定代表人(负责人) | 沈平平 | 陈树琴 | 2015-06-03 |
高管人员 | 沈平平(总经理) 沈平平(执行(常务)董事) 沈海燕(监事) | 陈勤力(监事) 陈树琴(执行(常务)董事) 陈树琴(总经理) | 2015-06-03 |
股东(投资人) | 沈平平 50(万元) 100% | 陈勤力 5(万元) 10% 陈树琴 45(万元) 90% | 2015-06-03 |
章程 | | | 2015-06-03 |
监事成员 | 沈平平(总经理) 沈平平(执行(常务)董事) 沈海燕(监事) | 陈勤力(监事) 陈树琴(执行(常务)董事) 陈树琴(总经理) | 2015-06-03 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-06-03 |
指定联系人 | 沈平平(执行董事),
沈海燕(监事),
沈平平(总经理) | 陈树琴(执行董事),
陈树琴(总经理),
陈勤力(监事) | 2015-06-03 |
指定联系人 | 沈平平 50(万元)100% | 陈勤力 5(万元)10% 陈树琴 45(万元)90% | 2015-06-03 |
成员 | 沈平平(执行董事),沈海燕(监事),沈平平(总经理) | 陈树琴(执行董事),陈树琴(总经理),陈勤力(监事) | 2015-06-03 |
投资人 | 沈平平 50(万元)100% | 陈树琴 45(万元)90% 陈勤力 5(万元)10% | 2015-06-03 |
负责人 | 沈平平 | 陈树琴 | 2015-06-03 |
投资人变更 | 股东名称:沈平平、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈勤力、出资额:5、出资比例:10; [退出]
股东名称:陈树琴、出资额:45、出资比例:90; [退出] | 2015-06-03 |
负责人变更 | 董事长:沈平平;
工商联络员:沈平平;
法定代表人:沈平平;
监事:沈海燕;
股东:沈平平;
总经理:沈平平; | 总经理:陈树琴;
法定代表人:陈树琴;
股东:陈勤力;
股东:陈树琴;
监事:陈勤力;
董事长:陈树琴; | 2015-06-03 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2015-06-03 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-06-03 |
高级管理人员备案 | 监事:沈海燕 [新增]
执行董事:沈平平 [新增]
总经理:沈平平 [新增] | 监事:陈勤力 [退出]
执行董事:陈树琴 [退出]
总经理:陈树琴 [退出] | 2015-06-03 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-06-03 |
投资人变更 | 名称:沈平平,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:陈勤力,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:陈树琴,出资额:45,出资比例:90 [退出] | 2015-06-03 |
章程备案 | - | - | 2015-06-03 |
高管人员 | 沈平平(总经理) [新增] | 陈树琴(总经理) [退出] | 2015-06-03 |
监事信息 | 沈海燕(监事) [新增] | 陈勤力(监事) [退出] | 2015-06-03 |
董事长或执行董事成员 | 沈平平(执行董事) [新增] | 陈树琴(执行董事) [退出] | 2015-06-03 |
指定联系人 | 沈平平 | - | 2015-06-03 |
监事成员 | 沈平平(总经理) [新增]
沈平平(执行(常务)董事) [新增]
沈海燕(监事) [新增] | 陈勤力(监事) [退出]
陈树琴(执行(常务)董事) [退出]
陈树琴(总经理) [退出] | 2015-06-03 |
高管人员 | 沈平平(总经理) [新增]
沈平平(执行(常务)董事) [新增]
沈海燕(监事) [新增] | 陈勤力(监事) [退出]
陈树琴(执行(常务)董事) [退出]
陈树琴(总经理) [退出] | 2015-06-03 |
董事成员 | 沈平平(总经理) [新增]
沈平平(执行(常务)董事) [新增]
沈海燕(监事) [新增] | 陈勤力(监事) [退出]
陈树琴(执行(常务)董事) [退出]
陈树琴(总经理) [退出] | 2015-06-03 |
股东 | 沈平平 50(万元) 100% [新增] | 陈勤力 5(万元) 10% [退出]
陈树琴 45(万元) 90% [退出] | 2015-06-03 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-06-03 |
补照 | - | - | 2015-06-03 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-06-03 |
其他事项备案 | - | - | 2014-02-19 |