珠海横琴客家人旅游服务有限公司,办公室地址位于幸福之城珠海,珠海市横琴新区宝华路6号105室-18466,我公司主要提供章程记载的经营范围:国内旅游经营服务、出入境旅游经营服务、旅游咨询、导游服务、旅行项目策划,旅行社管理服务,旅行、旅游、交通住宿餐饮代理服务,其他旅行社服务、火车等旅客票务代理服务。〓
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 珠海横琴客家人旅游服务有限公司 |
简称: | 横琴客家人旅游服务 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 章程记载的经营范围:国内旅游经营服务、出入境旅游经营服务、旅游咨询、导游服务、旅行项目策划,旅行社管理服务,旅行、旅游、交通住宿餐饮代理服务,其他旅行社服务、火车等旅客票务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440003000061265 |
发证机关: | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 |
核准日期: | 2016-07-15 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年03月16日 |
注册资本: | 100万人民币元 (万元) |
所属分类: | 旅行社、旅游公司公司 » 香洲区旅行社、旅游公司公司 |
所属城市: | 珠海企业网 » 香洲区 » 香洲区横琴镇 |
顺企编码: | 22618683 |
珠海横琴客家人旅游服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李霖栋 | 500万 |
珠海横琴客家人旅游服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 李霖栋 | 蒋健明 | 2020-09-01 |
其他事项备案 | 李霖栋 | 蒋健明 | 2020-09-01 |
股东变更 | 李霖栋 [新增] | 潘林芹; [退出] 蒋健明 [退出] | 2020-09-01 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-09-01 |
名称变更 | 广东君霖建设工程有限公司 | 珠海横琴客家人旅游服务有限公司 | 2020-09-01 |
业务范围变更 | @许可项目:各类工程建设活动,建筑劳务分包,建设工程设计,建筑智能化工程施工,工程造价咨询业务,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,财务咨询,机械设备销售,机械设备租赁,建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 章程记载的经营范围:国内旅游经营服务、出入境旅游经营服务、旅游咨询、导游服务、旅行项目策划,旅行社管理服务,旅行、旅游、交通住宿餐饮代理服务,其他旅行社服务、火车等旅客票务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-09-01 |
法定代表人变更 | 李霖栋 | 蒋健明 | 2020-09-01 |
住所变更 | 珠海市横琴新区横琴镇宝中路102号01楼商铺 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-18466 | 2020-09-01 |
工商登记联络员备案 | 李霖栋 | 蒋健明 | 2020-09-01 |
注册资本变更 | 500万元( + 400% ) | 100万元 | 2020-09-01 |
高级管理人员备案 | 李静(监事) [新增] 李霖栋(经理,执行董事) [新增] | 蒋健明(执行董事,经理) [退出] 潘林芹(监事) [退出] | 2020-09-01 |
股东备案 | 蒋健明,执行董事,经理; [新增] 潘林芹,监事 [新增] | 利素清,监事; [退出] 周育赣,执行董事,经理 [退出] | 2016-07-15 |
负责人变更 | 蒋健明 | 周育赣 | 2016-07-15 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2016-07-15 |
章程备案 | 2016-06-20 | - | 2016-07-15 |
法定代表人变更 | 蒋健明 | 周育赣 | 2016-07-15 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2016-07-15 |
法定代表人变更 | 珠海市横琴镇宝中路118号 | 江西省赣州市章贡区文明大道89号2栋4单元201室 | 2016-07-15 |
住所变更 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-18466 | 珠海市横琴镇石山村37号306单元 | 2016-07-15 |
股东变更 | 股东发生备案 [新增] | - | 2016-07-15 |
高级管理人员备案 | 蒋健明,执行董事,经理 潘林芹,监事 | 利素清,监事 周育赣,执行董事,经理 | 2016-07-15 |
法定代表人 | 蒋健明 | 周育赣 | 2016-07-15 |
自然人股东 | 股东发生变更 | 2016-07-15 | |
住所 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-18466 | 珠海市横琴镇石山村37号306单元 | 2016-07-15 |
珠海横琴客家人旅游服务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
潘林芹 | 监事 |
蒋健明 | 执行董事,经理 |
本页是 [珠海横琴客家人旅游服务有限公司] 在顺企网珠海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。