珠海市松荣发展有限公司,办公室地址位于幸福之城珠海,珠海市香洲区前山明珠北路388号127栋401房,我公司主要提供〓
联系方式
- 公司地址:
- 珠海市香洲区前山明珠北路388号127栋401房
- 固定电话:
- (0756) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 毛功炜
- 邮政编码:
- 519000
- 地区编码:
- 440400
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
珠海市松荣发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
毛文勇 | 10万 |
珠海市松荣发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 毛文勇 | 韦果 | 2021-01-26 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-01-26 |
住所变更 | 珠海市香洲区华宇路311号汽车展销中心A座五层508-1室 | 珠海市香洲梅华东路268号18栋3单元104房 | 2021-01-26 |
法定代表人变更 | 韦果 | 陈华 | 2021-01-26 |
注册资本变更 | - | - | 2021-01-26 |
名称变更 | 珠海市松荣发展有限公司 | 珠海心之果乐贸易有限公司 | 2021-01-26 |
章程修正案备案 | 珠海心之果乐贸易有限公司章程2019-04-26 | 章程2018-08-14 | 2019-04-29 |
法定代表人变更 | 陈华 | 韦果 | 2019-04-29 |
高级管理人员备案 | 蒋荣峰,监事 陈华,执行董事兼经理 | 韦果,执行董事兼经理 蒋荣峰,监事 | 2019-04-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-04-29 |
股东变更 | 股东变更 [新增] | - | 2019-04-29 |
章程修正案备案 | 章程2018-08-14 | 章程2017-02-27 | 2018-08-15 |
高级管理人员备案 | 韦果,执行董事兼经理 蒋荣峰,监事 | 毛文勇,执行董事兼经理 毛定坚,监事 | 2018-08-15 |
法定代表人变更 | 韦果 | 毛文勇 | 2018-08-15 |
名称变更 | 珠海心之果乐贸易有限公司 | 珠海市松荣发展有限公司 | 2018-08-15 |
住所变更 | 珠海市香洲梅华东路268号18栋3单元104房 | 珠海市香洲区华宇路311号汽车展销中心A座五层508-1室 | 2018-08-15 |
股东变更 | 股东变更 [新增] | - | 2018-08-15 |
股东变更 | 股东变更 [新增] | - | 2017-02-27 |
章程修正案备案 | 章程2017-02-27 | 章程2017-02-23 | 2017-02-27 |
高级管理人员备案 | 毛文勇,执行董事兼经理 毛定坚,监事 | 毛功炜,执行董事兼经理 毛定坚,监事 | 2017-02-27 |
住所变更 | 珠海市香洲区华宇路311号汽车展销中心A座五层508-1室 | 珠海市香洲区前山明珠北路388号127栋401房 | 2017-02-27 |
法定代表人 | 毛文勇 | 毛功炜 | 2017-02-27 |
注册资本变更 | 10( - 95% ) | 200 | 2017-02-24 |
章程修正案备案 | 章程2017-02-23 | 章程修正案2016-06-21 | 2017-02-24 |
股东变更 | 股东变更 [新增] | - | 2017-02-24 |
- | 10 | 200 | 2017-02-24 |
10 | 200 | 2017-02-24 | |
章程修正案备案 | 章程修正案2016-06-21 | - | 2016-06-21 |
珠海市松荣发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
毛文勇 | 执行董事兼经理 |
毛定坚 | 监事 |
本页是 [珠海市松荣发展有限公司] 在顺企网珠海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。