南粤贸易有限公司,办公室地址位于幸福之城珠海,广州市天河区天河北路183-187号3205房(办公用途),我公司主要提供商品批发贸易;商品零售贸易;货物进出口;技术进出口;商品信息咨询服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;企业财务咨询服务;计算机技术开发、技术服务;...广告业;〓
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 南粤贸易有限公司 |
简称: | 南粤 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品信息咨询服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;企业财务咨询服务;计算机技术开发、技术服务;...广告业;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440101000337153 |
发证机关: | 广州市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年03月25日 |
所属分类: | 批发业 » 香洲区批发业 |
所属城市: | 珠海企业网 » 香洲区 » 香洲区拱北 |
顺企编码: | 16547021 |
南粤贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
何娟 | 100% | 人民币10000万元 |
南粤贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 何娟 [新增] | 叶应德 [退出] | 2020-07-30 |
董事备案 | 何娟 [新增] | 叶应德 [退出] | 2020-07-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-07-30 |
监事备案 | 梁倩 [新增] | 黄斌 [退出] | 2020-07-30 |
法定代表人变更 | 何娟 | 叶应德 | 2020-07-30 |
工商登记联络员备案 | 何娟 | 叶应德 | 2020-07-30 |
经理备案 | 何娟 [新增] | 叶应德 [退出] | 2020-07-30 |
具体经营项目申报 | 佣金代理;五金产品批发;数据处理和存储服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;投资咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;企业自有资金投资;五金零售;金属装饰材料零售;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房地产中介服务;房地产咨询服务;房地产估价;房屋租赁;场地租赁(不含仓储); | 五金产品批发;数据处理和存储服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;投资咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;企业自有资金投资;五金零售;金属装饰材料零售 | 2020-07-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-07-03 |
住所变更 | 广州市天河区岑村南街聚源里2号首层A46房 | 广州市天河区体育西路59号第五层自编F71 | 2020-07-03 |
具体经营项目申报 | 五金产品批发;数据处理和存储服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;投资咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;企业自有资金投资;五金零售;金属装饰材料零售; | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品信息咨询服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;企业财务咨询服务;计算机技术开发、技术服务;数据处理和存储服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);网络技术的研究、开发;广告业; | 2019-05-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-05-23 |
住所变更 | 广州市天河区体育西路59号第五层自编F71 | 广州市天河区天河北路183-187号3205房(仅限办公用途) | 2019-05-23 |
经理备案 | 叶应德 [新增] | 李贤华 [退出] | 2019-01-24 |
董事备案 | 叶应德 [新增] | 李贤华 [退出] | 2019-01-24 |
监事备案 | 黄斌 [新增] | 李春生 [退出] | 2019-01-24 |
工商登记联络员备案 | 叶应德 | 李贤华 | 2019-01-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-01-24 |
法定代表人变更 | 叶应德 | 李贤华 | 2019-01-24 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-01-24 |
股东变更 | 叶应德 [新增] | 李春燕 [退出] 李贤华 [退出] | 2019-01-24 |
工商登记联络员备案 | 李贤华 | - | 2018-12-20 |
经理备案 | 李贤华 [新增] | 林金辉 [退出] | 2018-12-20 |
董事备案 | 李贤华 [新增] | 林金辉 [退出] | 2018-12-20 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2018-12-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-12-20 |
股东变更 | 李春燕 [新增] 李贤华 [新增] | 融支援有限公司 [退出] | 2018-12-20 |
法定代表人变更 | 李贤华 | 林金辉 | 2018-12-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-08-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-08-17 |
股东变更 | 融支援有限公司; [新增] | 江伯才; [退出] 李春生; [退出] | 2018-08-17 |
董事备案 | 李春生(监事) 林金辉(执行董事兼经理) [新增] | 江伯才(执行董事兼经理) [退出] 李春生(监事) | 2018-08-17 |
经理备案 | 李春生(监事) 林金辉(执行董事兼经理) [新增] | 江伯才(执行董事兼经理) [退出] 李春生(监事) | 2018-08-17 |
组织机构备案 | 李春生(监事) 林金辉(执行董事兼经理) [新增] | 江伯才(执行董事兼经理) [退出] 李春生(监事) | 2018-08-17 |
法定代表人变更 | 林金辉 | 江伯才 | 2018-08-17 |
财务负责人 | 林金辉 | 江伯才 | 2018-08-17 |
财务负责人 | 江伯才 | 财务负责人(变更前) | 2017-02-20 |
股东变更 | 江伯才; 李春生; | 江伯才; 李春生; | 2017-02-20 |
股东变更 | 江伯才;李春生; | 江伯才;李春生; | 2017-02-20 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-02-20 |
南粤贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李春生 | 监事 |
江伯才 | 执行董事兼总经理 |
南粤贸易有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
融支援有限公司 | 李世聪 | 广州市天河区天河北路183-187号3205房(仅限办公用途) | 43.00% |
南粤贸易有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
惠州市南粤贸易有限公司 | 下角东路37号C幢201房 | 2001-05-17 00:00:00.000 |
廉江市南粤贸易有限公司 | 廉江市人民大道东47号 | 2014-06-19 00:00:00.000 |
邯郸市丛台区南粤贸易有限公司 | 河北省邯郸市丛台区滏河北大街114号6-5-11号 | 2015-06-05 00:00:00.000 |
湛江市南粤贸易有限公司 | 湛江市麻章区金城街38号二楼 | 2003-07-15 00:00:00.000 |
四会市南粤贸易有限公司 | 四会市城中街道白沙村委会七组68号(贴花车间)首层 | 2015-08-04 00:00:00.000 |
绍兴县南粤贸易有限公司 | 钱清原料市场外贸园区12幢11号 | 2005-08-24 00:00:00.000 |
揭阳市南粤贸易有限公司 | 揭阳市榕城区东升街晓翠路以东铺面 | 2017-04-01 00:00:00.000 |
本页是 [南粤贸易有限公司] 在顺企网珠海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。