湖南画龙文化传媒有限公司,办公室地址位于中国老工业基地--株洲,株洲市天元区庐山路136号庐山春天早安华晨16栋106室,我公司主要提供设计、策划、制作、代理发布各类广告;包装物图文的设计;企业形象策划服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;礼仪庆典策划服务;会议展览服务;文化艺术交流策划服务;互联网信息服务;文化、体育用品及器材、电子产品批发和零售。
联系方式
- 公司地址:
- 株洲市天元区庐山路136号庐山春天早安华晨16栋106室
- 经理:
- 唐先
- 经理手机:
- 135****1063 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 412000
- 地区编码:
- 430203
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 135****1063 |
手机号码 | 185****6237 |
相关产品
工商信息和基本资料
湖南画龙文化传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
邹玲 | 42% | 人民币84.0万元 |
唐先 | 38% | 人民币76.0万元 |
李志华 | 20% | 人民币40.0万元 |
湖南画龙文化传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 唐先 *** 备案手机:*** | 唐先 *** 备案手机:*** | 2019-06-19 |
联络员备案 | 唐先 *** 备案手机:*** | 唐先 *** 备案手机:*** | 2019-06-17 |
联络员备案 | 唐先 *** 备案手机:*** | 唐先 *** 备案手机:*** | 2018-07-01 |
联络员备案 | 唐先 *** 备案手机:*** | 唐先 *** 备案手机:*** | 2018-06-24 |
股东变更 | 李志华 , 唐先 , 邹玲 [新增] | 李志华 , 唐先 | 2016-05-26 |
高级管理人员备案 | 邹玲 [新增] | 唐先 [退出] | 2016-05-26 |
高级管理人员备案 | 唐先 | - | 2016-05-26 |
高级管理人员备案 | 李志华 | 李志华 | 2016-05-26 |
董事备案 | 邹玲 [新增] | 唐先 [退出] | 2016-05-26 |
出资日期变更 | 唐先; 李志华; 邹玲; | 唐先; 李志华; | 2016-05-26 |
投资人变更 | 李志华 出资 40( - 60% )万人民币; 唐先 出资 76( - 24% )万人民币; 邹玲 出资 84万人民币; [新增] | 李志华 出资 100万人民币; 唐先 出资 100万人民币; | 2016-05-26 |
出资方式变更 | 唐先 货币76万; 李志华 货币40万; 邹玲 货币84万; | 唐先 货币100万; 李志华 货币100万; | 2016-05-26 |
监事备案 | 李志华 | 李志华 | 2016-05-26 |
法定代表人变更 | 邹玲 | 唐先 | 2016-05-26 |
经理备案 | 唐先 [新增] | - | 2016-05-26 |
经理备案 | 唐先 | 2016-05-26 | |
住所变更 | 株洲市天元区庐山路136号庐山春天早安华晨16栋106室 | 湖南省株洲市芦淞区建设南路108号家润多广场2栋1030号 | 2016-05-26 |
出资方式变更 | 李志华 货币40万;唐先 货币76万;邹玲 货币84万; | 李志华 货币100万;唐先 货币100万; | 2016-05-26 |
投资人(股权)变更 | 李志华 出资 40万人民币;唐先 出资 76万人民币;邹玲 出资 84万人民币; | 李志华 出资 100万人民币;唐先 出资 100万人民币; | 2016-05-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 李志华;唐先;邹玲; | 李志华;唐先; | 2016-05-26 |
出资日期变更 | 李志华;唐先;邹玲; | 李志华;唐先; | 2016-05-26 |
董事备案 | 邹玲 | 唐先 | 2016-05-26 |
清算组成员备案 | 无 | 2016-04-25 | |
章程备案 | 无 | 2016-04-25 | |
财务负责人 | 2016-04-25 | ||
章程修正案备案 | 无 | 2016-04-25 | |
联络员备案 | 唐先 备案手机:***** | 备案手机:***** | 2016-04-25 |
经理备案 | 2016-04-25 | ||
清算组备案 | - | 无 | 2016-04-25 |
高级管理人员备案 | 李志华 | 李志华 | 2016-04-25 |
分公司/分支机构备案 | - | 无 | 2016-04-25 |
高级管理人员备案 | 唐先 | 唐先 | 2016-04-25 |
分公司/分支机构备案 | 无 | 无 | 2016-04-25 |
经理备案 | - | - | 2016-04-25 |
联络员备案 | 唐先 备案手机:***** | 备案手机:***** | 2016-04-25 |
董事备案 | 唐先 | 唐先 | 2016-04-25 |
财务负责人 | - | - | 2016-04-25 |
分公司增加备案 | 无 | 无 | 2016-04-25 |
章程备案 | - | 无 | 2016-04-25 |
监事备案 | 李志华 | 李志华 | 2016-04-25 |
分公司变更备案 | 无 | 无 | 2016-04-25 |
分公司注销备案 | 无 | 无 | 2016-04-25 |
清算组成员备案 | - | 无 | 2016-04-25 |
法定代表人变更 | 唐先 | 唐先 | 2016-04-17 |
经营范围变更 | 设计、策划、制作、代理发布各类广告;包装物图文的设计;企业形象策划服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;礼仪庆典策划服务;会议展览服务;文化艺术交流策划服务;互联网信息服务(不含网吧经营);文化、体育用品及器材、电子产品批发和零售。 | 设计、策划、制作、代理发布各类广告;包装物图文的设计;企业形象策划服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;礼仪庆典策划服务;会议展览服务;文化艺术交流策划服务;互联网信息服务(不含网吧经营);文化、体育用品及器材、电子产品批发和零售。 | 2016-04-17 |
湖南画龙文化传媒有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李志华 | 监事 |
邹玲 | 执行董事 |
唐先 | 经理 |
本页是 [湖南画龙文化传媒有限公司] 在顺企网株洲黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。