变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:赖周舞 ; [新增]
投资人:赖晓辉 ; | 投资人:赖晓辉 ;
投资人:赖小燕 ; [退出]
投资人:赣州云天科技有限公司 ; [退出] | 2021-11-24 |
法定代表人变更 | 赖周舞 | 赖小燕 | 2021-11-24 |
投资人变更 | 投资人:赖周舞,出资额:99万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-31; [新增]
投资人:赖晓辉,出资额:1( - 95.2381% )万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-31; | 投资人:赖晓辉,出资额:21万,占21%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-31;
投资人:赖小燕,出资额:28万,占28%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-31; [退出]
投资人:赣州云天科技有限公司,出资额:51万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-31; [退出] | 2021-11-24 |
其他变更 | 姓名:赖周舞,职务:经理;
姓名:赖小燕,职务:执行董事;
姓名:赖晓辉,职务:监事; | 姓名:赖小燕,职务:执行董事;
姓名:赖小燕,职务:经理;
姓名:赖晓辉,职务:监事; | 2021-11-24 |
投资人变更 | 投资人:赖晓辉,出资额:21( + 200% )万,占21%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-31;
投资人:赖小燕,出资额:28( + 833.33333% )万,占28%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-31;
投资人:赣州云天科技有限公司,出资额:51万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-31; [新增] | 投资人:赖晓辉,出资额:7万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2014-04-24;
投资人:赖小燕,出资额:3万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2014-04-24; | 2016-08-08 |
经营范围变更 | 家具、健身器材、户外健身设备、室内健身设备、台球桌、乒乓球桌、篮球架、电脑及配件、LED显示器、影音系统、计算机网络设备、五金交电、剪叉式升降机、家用电器、厨具、通讯器材、照相器材、陶瓷制品、卫生洁具、洗衣机、干衣机、道路清洗机、橡塑制品、文化用品、体育用品、工艺美术品(除文物、钱币、古董)、办公用品、汽车清洗设备、保洁设备、洗地机、干地鼓风机、食用农产品、土特产的批发、零售(含网上销售),计算机软件开发及销售,网站建设及维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 网上经营家具、健身器材、电脑及配件、计算机网络设备、五金交电、家用电器、厨具、通讯器材、照相器材、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、文化用品、体育用品、工艺美术品(除文物、钱币、古董)、办公用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-08-08 |
投资人变更 | 投资人:赖晓辉 ;
投资人:赖小燕 ;
投资人:赣州云天科技有限公司 ; [新增] | 投资人:赖晓辉 ;
投资人:赖小燕 ; | 2016-08-08 |
其他变更 | 姓名:赖小燕,职务:执行董事兼总经理;
姓名:赖晓辉,职务:监事; | 姓名:赖小燕,职务:监事;
姓名:赖晓辉,职务:执行董事兼总经理; | 2016-08-08 |
法定代表人变更 | 赖小燕 | 赖晓辉 | 2016-08-08 |
注册资本变更 | 100万元( + 900% ) | 10万元 | 2016-08-08 |
注册资本(金)变更 | 100万元 | 10万元 | 2016-08-08 |
其他变更 | 姓名:赖小燕,职务:执行董事兼总经理;姓名:赖晓辉,职务:监事; | 姓名:赖小燕,职务:监事;姓名:赖晓辉,职务:执行董事兼总经理; | 2016-08-08 |
投资人(股权)变更 | 投资人:赖晓辉 ;投资人:赖小燕 ;投资人:赣州云天科技有限公司 ; | 投资人:赖晓辉 ;投资人:赖小燕 ; | 2016-08-08 |
其他变更 | 姓名:赖小燕,职务:监事;姓名:赖晓辉,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:赖欢,职务:监事;姓名:谢天,职务:执行董事兼总经理; | 2016-05-04 |
投资人(股权)变更 | 投资人:赖晓辉 ;投资人:赖小燕 ; | 投资人:谢天 ;投资人:赖欢 ; | 2016-05-04 |
其他变更 | * | 注册号:360724210006973 | 2016-05-04 |
投资人变更 | 投资人:赖晓辉,出资额:7万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2014-04-24; [新增]
投资人:赖小燕,出资额:3万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2014-04-24; [新增] | 投资人:谢天,出资额:7万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2014-04-24; [退出]
投资人:赖欢,出资额:3万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2014-04-24; [退出] | 2016-05-04 |
法定代表人变更 | 赖晓辉 | 谢天 | 2016-05-04 |
其他变更 | 姓名:赖小燕,职务:监事;
姓名:赖晓辉,职务:执行董事兼总经理; | 姓名:赖欢,职务:监事;
姓名:谢天,职务:执行董事兼总经理; | 2016-05-04 |
投资人变更 | 投资人:赖晓辉 ; [新增]
投资人:赖小燕 ; [新增] | 投资人:谢天 ; [退出]
投资人:赖欢 ; [退出] | 2016-05-04 |
其他变更 | *****6 | 注册号:***** | 2016-05-04 |