变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 孟志军 | 李海英 | 2021-08-02 |
董事 经理 监事 | 常美琦,
孟志军* [新增] | 常美琦,
李海英* [退出] | 2021-08-02 |
法定代表人 | - | 李海英 | 2021-08-02 |
董事 经理 监事 | 李海英 执行董事;
李海英 经理;
常美琦 监事 | - | 2020-08-25 |
董事 经理 监事 | 常美琦, [新增]
李海英* | 李海英*,
杨丽敏 [退出] | 2020-08-25 |
董事 经理 监事 | 李海英* 执行董事
李海英* 经理
常美琦 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李海英* 执行董事
李海英* 经理
杨丽敏 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-08-25 |
住所 | 北京市朝阳区静安里26号楼4层401内4308 | 北京市朝阳区朝阳公园路19号一幢7层701内708单元 | 2020-06-22 |
经营范围 | 出境旅游业务;国内旅游业务;入境旅游业务;从事互联网文化活动;工程设计;航空机票销售代理;接受委托代售门票;会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;摄影、扩印服务;礼仪服务;机动车公共停车场服务;餐饮管理;企业管理咨询;应用软件服务;企业策划;公共关系服务;汽车租赁(不含九座以上);酒店管理;从事因私出入境中介服务;包装装潢设计;租赁建筑工程机械设备;租摆花卉;教育咨询;销售服装、箱包、电子产品、家用电器、日用品。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游业务、从事互联网文化活动、工程设计、入境旅游业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;航空机票销售代理;从事互联网文化活动;工程设计。接受委托代售门票;会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;摄影、扩印服务;礼仪服务;机动车公共停车场服务;餐饮管理;企业管理咨询;应用软件服务;企业策划;公共关系服务;汽车租赁(不含九座以上);酒店管理;因私出入境中介服务;包装装潢设计;租赁建筑工程机械设备;租摆花卉。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游业务、国内旅游业务、入境旅游业务、从事互联网文化活动、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-05-09 |
经营范围 | 国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;航空机票销售代理;从事互联网文化活动;工程设计。接受委托代售门票;会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;摄影、扩印服务;礼仪服务;机动车公共停车场服务;餐饮管理;企业管理咨询;应用软件服务;企业策划;公共关系服务;汽车租赁(不含九座以上);酒店管理;因私出入境中介服务;包装装潢设计;租赁建筑工程机械设备;租摆花卉。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游业务、国内旅游业务、入境旅游业务、从事互联网文化活动、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;航空机票销售代理。接受委托代售门票;会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;摄影、扩印服务;礼仪服务;机动车公共停车场服务;餐饮管理;企业管理咨询;应用软件服务;企业策划;公共关系服务;汽车租赁(不含九座以上);酒店管理;因私出入境中介服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游业务、国内旅游业务;入境旅游业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-12-27 |
经营范围 | 国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;航空机票销售代理。接受委托代售门票;会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;摄影、扩印服务;礼仪服务;机动车公共停车场服务;餐饮管理;企业管理咨询;应用软件服务;企业策划;公共关系服务;汽车租赁(不含九座以上);酒店管理;因私出入境中介服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游业务、国内旅游业务;入境旅游业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;航空机票销售代理。接受委托代售门票;会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;摄影、扩印服务;礼仪服务;机动车公共停车场服务;餐饮管理;企业管理咨询;应用软件服务;企业策划;公共关系服务;汽车租赁(不含九座以上)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出境旅游业务、国内旅游业务;入境旅游业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-07-16 |
住所 | 北京市朝阳区朝阳公园路19号一幢7层701内708单元 | 北京市朝阳区朝阳公园路19号一幢7层701内708单元 | 2019-03-01 |
住所 | 北京市朝阳区朝阳公园路19号一幢7层701内708单元 | 北京市朝阳区朝阳公园路19号1幢7层701内701室 | 2019-02-27 |
登记管辖变更 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 北京市东城区市场监督管理局 | 2018-10-30 |
登记管辖变更 | 朝阳分局 | 东城分局 | 2018-10-30 |
住所 | 北京市朝阳区朝阳公园路19号1幢7层701内701室 | 北京市东城区东直门南大街9号6号楼15层41901 | 2018-10-30 |
企业名称 | 东胜(北京)国际旅行社有限公司 | 北京和游国际旅行社有限公司 | 2018-06-26 |
投资人 | 北京华誉旅游开发有限公司 企业法人 [新增] | 东胜文化旅游集团有限公司 企业法人 [退出] | 2018-05-14 |
董事 经理 监事 | 李海英 执行董事; [新增]
李海英 经理; [新增]
杨丽敏 监事 [新增] | 吴思 执行董事; [退出]
吴思 经理; [退出]
金鑫 监事 [退出] | 2017-09-27 |
董事 经理 监事 | 李海英*, [新增]
杨丽敏 [新增] | 金鑫, [退出]
吴思* [退出] | 2017-09-27 |
董事 经理 监事 | 李海英* 执行董事 [新增]
李海英* 经理 [新增]
杨丽敏 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴思* 执行董事 [退出]
吴思* 经理 [退出]
金鑫 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-27 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-09-27 |
投资人 | 东胜文化旅游集团有限公司 企业法人 [新增] | 金鑫 自然人股东 [退出]
吴思 自然人股东 [退出] | 2017-09-27 |
法定代表人 | 李海英 | 吴思 | 2017-09-27 |
董事 经理 监事 | 吴思 执行董事; [新增]
吴思 经理; [新增]
金鑫 监事 [新增] | 杨海亮 执行董事; [退出]
杨海亮 经理; [退出]
杨永芳 监事 [退出] | 2017-05-17 |
董事 经理 监事 | 金鑫, [新增]
吴思* [新增] | 杨海亮*, [退出]
杨永芳 [退出] | 2017-05-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2017-05-17 |
投资人 | 金鑫 自然人股东 [新增]
吴思 自然人股东 [新增] | 中昊环球(北京)投资管理有限公司 企业法人 [退出] | 2017-05-17 |
经营范围 | 国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;航空机票销售代理。接受委托代售门票;会议服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;摄影、扩印服务;礼仪服务;机动车公共停车场服务;餐饮管理;企业管理咨询;应用软件服务;企业策划;公共关系服务;汽车租赁(不含九座以上)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 国内旅游业务;入境旅游业务;航空机票销售代理。会议服务;组织文化艺术交流;汽车租赁(不含九座以上客车);火车票、景区门票零售代理;企业策划;公共关系服务;技术开发;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;零售工艺品、针纺织品、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-05-17 |
法定代表人 | 吴思 | 杨海亮 | 2017-05-17 |
董事 经理 监事 | 吴思* 执行董事 [新增]
吴思* 经理 [新增]
金鑫 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨海亮* 执行董事 [退出]
杨海亮* 经理 [退出]
杨永芳 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-05-17 |
登记管辖变更 | 北京市东城区市场监督管理局 | 北京市西城区市场监督管理局 | 2016-01-19 |
登记管辖变更 | 东城分局 | 西城分局 | 2016-01-19 |
经营范围 | 国内旅游业务;入境旅游业务;航空机票销售代理。会议服务;组织文化艺术交流;汽车租赁(不含九座以上客车);火车票、景区门票零售代理;企业策划;公共关系服务;技术开发;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;零售工艺品、针纺织品、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 国内旅游业务;入境旅游业务;航空机票销售代理。会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);汽车租赁(不含九座以上客车);火车票、景区门票销售代理;企业策划;公共关系服务;技术开发;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;销售工艺品、针纺织品、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-01-19 |
住所 | 北京市东城区东直门南大街9号6号楼15层41901 | 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17C13 | 2016-01-19 |
注册资本 | 1000( + 3233.33333% ) | 30 | 2015-05-26 |
注册资本 | 1000万( + 3233.33333% ) | 30万 | 2015-05-26 |
注册资本 | 1000万元( + 3233.33333% ) | 30万元 | 2015-05-26 |
注册资本 | 1000 万元 | 30 万元 | 2015-05-26 |
企业名称 | 北京和游国际旅行社有限公司 | 北京凯旋旅行社有限公司 | 2015-03-18 |
投资人 | 中昊环球(北京)投资管理有限公司 企业法人 [新增] | 杨海亮 自然人股东 [退出]
杨永芳 自然人股东 [退出] | 2014-11-28 |
经营范围 | 国内旅游业务;入境旅游业务;航空机票销售代理。会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);汽车租赁(不含九座以上客车);火车票、景区门票销售代理;企业策划;公共关系服务;技术开发;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;摄影扩印服务;销售工艺品、针纺织品、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料。 | 国内旅游业务;入境旅游业务。 | 2014-11-28 |
投资人 | 中昊环球(北京)投资管理有限公司,企业法人; | 杨海亮,自然人股东; 杨永芳,自然人股东; | 2014-11-28 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-11-28 |