变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 高楠,自然人股东,
韩昭,自然人股东 | 卞荣兵,自然人股东, [退出]
高楠,自然人股东,
韩昭,自然人股东 | 2021-10-27 |
经营范围 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、日用品;市场调查;技术推广;会议服务;承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务;软件开发;市场调查;技术推广;会议服务;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-03-29 |
经营范围 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务;软件开发;市场调查;技术推广;会议服务;承办展览展示活动。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务;软件开发;市场调查;技术推广。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-02-25 |
董事 经理 监事 | 高楠,
韩昭* [新增] | 高楠*,
徐雁威 [退出] | 2019-01-16 |
董事 经理 监事 | 韩昭 执行董事; [新增]
韩昭 经理; [新增]
高楠 监事 | 高楠 执行董事;
高楠 经理;
徐雁威 监事 [退出] | 2019-01-16 |
董事 经理 监事 | 韩昭* 执行董事 [新增]
韩昭* 经理 [新增]
高楠 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 高楠* 执行董事
高楠* 经理
徐雁威 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-01-16 |
经营范围 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务;软件开发;市场调查;技术推广。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;市场调查;技术推广;计算机技术培训(不得面向全国招生)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-01-16 |
法定代表人 | 韩昭 | 高楠 | 2019-01-16 |
住所 | 北京市西城区茶马北街1号院2号楼15层2单元1841 | 北京市大兴区西红门镇欣美街高尔夫俱乐部配套楼B座219 | 2019-01-16 |
投资人 | 韩昭 自然人股东
卞荣兵 自然人股东
高楠 自然人股东 [新增] | 韩昭 自然人股东
徐雁威 自然人股东 [退出]
卞荣兵 自然人股东 | 2017-07-19 |
经营范围 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;市场调查;技术推广;计算机技术培训(不得面向全国招生)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务;数据处理;软件开发;市场调查;技术推广。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-07-19 |
住所 | 北京市大兴区西红门镇欣美街高尔夫俱乐部配套楼B座219 | 北京市西城区西直门外大街6号415室(德胜园区) | 2017-05-05 |
经营范围 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务;数据处理;软件开发;市场调查;技术推广。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-03-25 |
注册资本 | 110 万元 | 100 万元 | 2015-08-28 |
营业期限 | 50 | 20 | 2015-08-28 |
投资人 | 韩昭,自然人股东; 徐雁威,自然人股东; 卞荣兵,自然人股东; | 韩昭,自然人股东; 徐雁威,自然人股东; | 2015-08-28 |
注册资本 | 110万( + 10% ) | 100万 | 2015-08-28 |
注册资本 | 110( + 10% ) | 100 | 2015-08-28 |
注册资本 | 110万元( + 10% ) | 100万元 | 2015-08-28 |
投资人 | 韩昭 自然人股东
徐雁威 自然人股东
卞荣兵 自然人股东 [新增] | 韩昭 自然人股东
徐雁威 自然人股东 | 2015-08-28 |
董事 经理 监事 | 高楠 执行董事;
高楠 经理;
徐雁威 监事 | 高楠 执行董事;
韩昭 经理; [退出]
徐雁威 监事 | 2015-01-05 |
董事 经理 监事 | 高楠*,
徐雁威 | 高楠*,
韩昭, [退出]
徐雁威 | 2015-01-05 |
董事 经理 监事 | 变更后
韩昭 自然人股东
徐雁威 自然人股东
卞荣兵 自然人股东 [新增] | 变更前
韩昭 自然人股东
徐雁威 自然人股东 | 2015-01-05 |
董事 经理 监事 | 高楠* 执行董事
高楠* 经理
徐雁威 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 高楠* 执行董事
韩昭 经理 [退出]
徐雁威 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-01-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 徐雁威,监事; | 韩昭,经理; 徐雁威,监事; | 2015-01-05 |
法定代表人 | 高楠 | 韩昭 | 2014-06-13 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 韩昭 自然人股东 [新增]
徐雁威 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
经营范围 | 技术开发、转让、咨询、服务;计算机系统服务;软件服务。 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2012-03-06 |
住所 | 北京市西城区西直门外大街6号415室(德胜园区) | 北京市西城区新兴东巷15号1号楼1217房间(德胜园区) | 2012-03-06 |