变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 天津泽骥企业管理咨询合伙企业(有限合伙),法人股东; 孙继财,自然人股东; | 天津泽骥企业管理咨询合伙企业(有限合伙),法人股东; 北京天地顺景投资管理有限公司,法人股东; | 2016-12-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 姚勇,董事; 黄世友,董事; 冯金娥,监事; | 黄世友,董事; 姚勇,董事; 刘理伟,经理; 冯金娥,监事; | 2016-12-12 |
法定代表人 | 孙继财 | 刘理伟 | 2016-11-03 |
投资人 | 天津泽骥企业管理咨询合伙企业(有限合伙),法人股东; 北京天地顺景投资管理有限公司,法人股东; | 刘理伟,自然人股东; 北京天地顺景投资管理有限公司,法人股东; | 2016-11-03 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-11-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 黄世友,董事; 姚勇,董事; 刘理伟,经理; 冯金娥,监事; | 黄世友,董事; 姚勇,董事; 冯金娥,监事; | 2016-11-03 |
住所 | 北京市海淀区万寿路西街2号2层221室 | 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1709A | 2016-02-24 |
投资人 | 刘理伟,自然人股东; 北京天地顺景投资管理有限公司,法人股东; | 北京天地顺景投资顾问有限公司,企业法人; 刘理伟,自然人股东; | 2016-02-24 |
股东改变姓名或名称 | 刘理伟 | 刘理伟 | 2016-02-24 |
注册资本 | 1000 万元 | 4900 万元 | 2013-05-08 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 北京天地顺景投资顾问有限公司,500,企业法人; 刘理伟,500,自然人股东; | 刘理伟,2500,自然人股东; 北京天地顺景投资顾问有限公司,2400,企业法人; | 2013-05-08 |
实收资本(金) | 1000 万元 | 980 万元 | 2013-02-01 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间 | 刘理伟,2500,自然人股东; 北京天地顺景投资顾问有限公司,2400,企业法人; | 刘理伟,2500,自然人股东; 北京天地顺景投资顾问有限公司,2400,企业法人; | 2013-02-01 |
法定代表人 | 刘理伟 | 黄九岭 | 2011-05-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 黄世友,董事; 姚勇,董事; 冯金娥,监事; | 姚勇,董事; 刘理伟,董事; 冯金娥,监事; | 2011-05-30 |
投资人 | 刘理伟,2500,自然人股东; 北京天地顺景投资顾问有限公司,2400,企业法人; | 中国投资咨询公司,2500,企业法人; 北京天地顺景投资顾问有限公司,2400,企业法人; | 2010-06-24 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2010-06-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 姚勇,董事; 刘理伟,董事; 冯金娥,监事; | 景丕林,董事长; 胡葵,董事; 冯金娥,监事; | 2010-06-24 |
经营范围 | 投资管理;投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、企业策划;房地产咨询。(下期出资时间为2012年07月05日) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营你项目开展经营活动。(下期出资时间为2012年07月05日) | 2010-03-23 |