变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东改变姓名或名称 | 北交联合投资管理集团有限公司,法人股东, [名称变更]
李孟刚,自然人股东 | 李孟刚,自然人股东,
中基兰德(北京)投资管理有限公司,法人股东 | 2017-09-12 |
董事 经理 监事 | 王正换 董事长;
邢芳群 董事;
李婷 董事;
王芳 董事;
邓伟 董事;
王正换 经理;
陆桂芬 监事会主席;
杨建东 监事; [新增]
张校花 监事 | 王正换 董事长;
王芳 董事;
李婷 董事;
邢芳群 董事;
邓伟 董事;
王正换 经理;
陆桂芬 监事会主席;
张校花 监事;
田秀风 监事 [退出] | 2017-09-12 |
董事 经理 监事 | 邓伟,
李婷,
陆桂芬,
王芳,
王正换*,
邢芳群,
杨建东, [新增]
张校花 | 邓伟,
李婷,
陆桂芬,
田秀风, [退出]
王芳,
王正换*,
邢芳群,
张校花 | 2017-09-12 |
股东改变姓名或名称 | 北交联合投资管理集团有限公司 法人股东 [名称变更]
李孟刚 自然人股东 | 北交联合投资管理有限公司 法人股东
李孟刚 自然人股东 | 2017-09-12 |
股东改变姓名或名称 | 李孟刚
北交联合投资管理集团有限公司 [名称变更] | 中基兰德(北京)投资管理有限公司
李孟刚 | 2017-09-12 |
股东改变姓名或名称 | 北交联合投资管理集团有限公司 [名称变更]
李孟刚 | 北交联合(北京)投资管理有限公司
李孟刚 | 2017-09-12 |
董事 经理 监事 | 王正换* 董事长
李婷 董事
邓伟 董事
邢芳群 董事
王芳 董事
王正换* 经理
陆桂芬 监事会主席
张校花 监事
杨建东 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王正换* 董事长
邓伟 董事
李婷 董事
邢芳群 董事
王芳 董事
王正换* 经理
陆桂芬 监事会主席
张校花 监事
田秀风 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-12 |
股东改变姓名或名称 | 北交联合投资管理集团有限公司 [名称变更]
李孟刚 | 北交联合投资管理有限公司
李孟刚 | 2017-09-12 |
住所 | 北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼7层711室 | 北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼11层1110号 | 2017-09-12 |
董事 经理 监事 | 王正换 董事长;
王芳 董事;
李婷 董事;
邢芳群 董事; [新增]
邓伟 董事;
王正换 经理;
陆桂芬 监事会主席;
张校花 监事;
田秀风 监事 | 李孟刚 董事长; [退出]
王芳 董事;
王正换 董事;
邓伟 董事;
李婷 董事;
王正换 经理;
陆桂芬 监事会主席;
田秀风 监事;
张校花 监事 | 2017-04-10 |
董事 经理 监事 | 邓伟,
李婷,
陆桂芬,
田秀风,
王芳,
王正换*,
邢芳群, [新增]
张校花 | 邓伟,
李孟刚, [退出]
李婷,
陆桂芬,
田秀风,
王芳,
王正换*,
张校花 | 2017-04-10 |
董事 经理 监事 | 王正换* 董事长
邓伟 董事
李婷 董事
邢芳群 董事 [新增]
王芳 董事
王正换* 经理
陆桂芬 监事会主席
张校花 监事
田秀风 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李孟刚 董事长 [退出]
李婷 董事
王芳 董事
王正换* 董事
邓伟 董事
王正换* 经理
陆桂芬 监事会主席
张校花 监事
田秀风 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-04-10 |
董事 经理 监事 | 李孟刚 董事长;
王芳 董事;
王正换 董事;
邓伟 董事; [新增]
李婷 董事; [新增]
王正换 经理;
陆桂芬 监事会主席;
田秀风 监事; [新增]
张校花 监事 [新增] | 李孟刚 董事长;
李政全 董事; [退出]
王芳 董事;
崔毅 董事; [退出]
王正换 董事;
李孟刚 经理;
陆桂芬 监事会主席;
孙冉 监事; [退出]
马千棠 监事 [退出] | 2016-11-16 |
董事 经理 监事 | 邓伟, [新增]
李孟刚,
李婷, [新增]
陆桂芬,
田秀风, [新增]
王芳,
王正换*,
张校花 [新增] | 崔毅, [退出]
李孟刚*,
李政全, [退出]
陆桂芬,
马千棠, [退出]
孙冉, [退出]
王芳,
王正换 | 2016-11-16 |
股东改变姓名或名称 | 北交联合投资管理有限公司 法人股东 [新增]
李孟刚 自然人股东 | 北交联合(北京)投资管理有限公司 法人股东 [退出]
李孟刚 自然人股东 | 2016-11-16 |
董事 经理 监事 | 李孟刚 董事长
李婷 董事 [新增]
王芳 董事
王正换* 董事
邓伟 董事 [新增]
王正换* 经理
陆桂芬 监事会主席
张校花 监事 [新增]
田秀风 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李孟刚* 董事长
王芳 董事
李政全 董事 [退出]
王正换 董事
崔毅 董事 [退出]
李孟刚* 经理
陆桂芬 监事会主席
孙冉 监事 [退出]
马千棠 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-16 |
股东改变姓名或名称 | 北交联合投资管理有限公司 [新增]
李孟刚 | 北交联合(北京)投资管理有限公司 [退出]
李孟刚 | 2016-11-16 |
法定代表人 | 王正换 | 李孟刚 | 2016-11-16 |
住所 | 北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼11层1110号 | 北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼13层13B-18号 | 2016-04-07 |
住所 | 北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼13层13B-18号 | 北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼11层1110号 | 2016-04-07 |
法定代表人 | 李政全 | 李孟刚 | 2015-08-10 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 崔毅,
李孟刚*,
李政全,
陆桂芬,
马千棠,
孙冉,
王芳,
王正换 | 崔毅,
李孟刚,
李政全*,
陆桂芬,
马千棠,
孙冉,
王芳,
王正换 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 李孟刚 董事长;
李政全 董事;
王芳 董事;
崔毅 董事;
王正换 董事;
李孟刚 经理;
陆桂芬 监事会主席;
孙冉 监事;
马千棠 监事 | 李孟刚 董事长;
王正换 董事;
崔毅 董事;
王芳 董事;
李政全 董事;
李政全 经理;
陆桂芬 监事会主席;
马千棠 监事;
孙冉 监事 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 变更后
李孟刚 董事长
李婷 董事 [新增]
王芳 董事
王正换* 董事
邓伟 董事 [新增]
王正换* 经理
陆桂芬 监事会主席
张校花 监事 [新增]
田秀风 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
李孟刚* 董事长
王芳 董事
李政全 董事 [退出]
王正换 董事
崔毅 董事 [退出]
李孟刚* 经理
陆桂芬 监事会主席
孙冉 监事 [退出]
马千棠 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 李孟刚* 董事长
王芳 董事
李政全 董事
王正换 董事
崔毅 董事
李孟刚* 经理
陆桂芬 监事会主席
孙冉 监事
马千棠 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李孟刚 董事长
崔毅 董事
王正换 董事
王芳 董事
李政全* 董事
李政全* 经理
陆桂芬 监事会主席
孙冉 监事
马千棠 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-08-10 |
法定代表人 | 李孟刚 | 李政全 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 李孟刚 董事长;
王芳 董事;
王正换 董事;
崔毅 董事;
李政全 董事;
李政全 经理;
陆桂芬 监事会主席; [新增]
孙冉 监事; [新增]
马千棠 监事 | 李孟刚 董事长;
王正换 董事;
李政全 董事;
王芳 董事;
姜冬妮 董事; [退出]
李政全 经理;
崔毅 监事会主席;
马千棠 监事;
邓伟 监事 [退出] | 2014-01-02 |
股东改变姓名或名称 实缴的出资额 实缴的出资方式 | 1 北交联合(北京)投资管理有限公司 4500 法人股东 [新增]
2 李孟刚 500 自然人股东 | 1 中基兰德(北京)投资管理有限公司 4500 法人股东 [退出]
2 李孟刚 500 自然人股东 | 2014-01-02 |
经营范围 | 房地产开发。投资管理;资产管理;技术推广;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);会议服务。(未取得行政许可的项目除外)领取本执照后,应到住建委取得行政许可;下期出资时间为2014年11月05日 | 房地产开发。技术推广;投资咨询。(未取得行政许可的项目除外)领取本执照后,应到住建委取得行政许可;下期出资时间为2014年11月05日 | 2014-01-02 |
实收资本 | 3000 万元( + 200% ) | 1000 万元 | 2014-01-02 |
法定代表人 | 李政全 | 李孟刚 | 2014-01-02 |
企业名称 | 中基联合投资股份有限公司 | 中基联合地产股份有限公司 | 2014-01-02 |
董事 经理 监事 | 李孟刚 董事长
王正换 董事
王芳 董事
李政全* 董事
崔毅 董事
李政全* 经理
陆桂芬 监事会主席 [新增]
马千棠 监事
孙冉 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李孟刚* 董事长
王芳 董事
姜冬妮 董事 [退出]
李政全 董事
王正换 董事
李政全 经理
崔毅 监事会主席
邓伟 监事 [退出]
马千棠 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-01-02 |
股东改变姓名或名称 | 北交联合(北京)投资管理有限公司 [新增]
李孟刚 | 中基兰德(北京)投资管理有限公司 [退出]
李孟刚 | 2014-01-02 |
实缴的出资额 实缴的出资方式 | 北交联合(北京)投资管理有限公司 4500 法人股东 [新增]
李孟刚 500 自然人股东 | 中基兰德(北京)投资管理有限公司 4500 法人股东 [退出]
李孟刚 500 自然人股东 | 2014-01-02 |