变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市海淀区信息路甲28号C座(二层)02C室-432号 | 北京市海淀区羊坊店东路5号博望园1号楼2层201-29 | 2021-05-26 |
经营范围 | 经济贸易咨询;市场调查;企业管理咨询;企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务;承办展览展示活动;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;影视策划;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 经济贸易咨询;市场调查;企业管理咨询;企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务;承办展览展示活动;摄影扩印服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。 | 2021-05-26 |
经营范围 | 经济贸易咨询;市场调查;企业管理咨询;企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务;承办展览展示活动;摄影扩印服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 经济贸易咨询、市场调查、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务、承办展览展示活动;摄影扩印服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-05-26 |
住所 | 北京市海淀区羊坊店东路5号博望园1号楼2层201-29 | 北京市海淀区大钟寺13号院1号楼8C2 | 2020-05-26 |
董事 经理 监事 | 沈雁,
宋永征* [新增] | 沈雁,
薛晨* [退出] | 2019-12-10 |
董事 经理 监事 | 宋永征 执行董事; [新增]
宋永征 经理; [新增]
沈雁 监事 | 薛晨 执行董事; [退出]
薛晨 经理; [退出]
沈雁 监事 | 2019-12-10 |
董事 经理 监事 | 宋永征* 执行董事 [新增]
宋永征* 经理 [新增]
沈雁 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 薛晨* 执行董事 [退出]
薛晨* 经理 [退出]
沈雁 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-12-10 |
法定代表人 | 宋永征 | 薛晨 | 2019-12-10 |
董事 经理 监事 | 薛晨 执行董事;
薛晨 经理;
沈雁 监事 | 薛晨 董事长;
徐清寿 董事; [退出]
沈雁 董事;
薛晨 经理;
戴志霞 监事 [退出] | 2019-08-07 |
董事 经理 监事 | 沈雁,
薛晨* | 戴志霞, [退出]
沈雁,
徐清寿, [退出]
薛晨* | 2019-08-07 |
董事 经理 监事 | 薛晨* 执行董事
薛晨* 经理
沈雁 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 薛晨* 董事长
徐清寿 董事 [退出]
沈雁 董事
薛晨* 经理
戴志霞 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-08-07 |
投资人 | 沈雁 自然人股东
薛晨 自然人股东
宋永征 自然人股东 [新增]
徐清寿 自然人股东 | 沈雁 自然人股东
薛晨 自然人股东
王宝连 自然人股东 [退出]
戴志霞 自然人股东 [退出]
徐清寿 自然人股东
李晓韡 自然人股东 [退出]
黄明秀 自然人股东 [退出]
刘爽 自然人股东 [退出]
彭霖 自然人股东 [退出]
杨晓月 自然人股东 [退出]
吴双 自然人股东 [退出]
祁相君 自然人股东 [退出]
皮梦醒 自然人股东 [退出] | 2019-08-07 |
经营范围 | 经济贸易咨询、市场调查、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务、承办展览展示活动;摄影扩印服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 经济贸易咨询、市场调查、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务、承办展览展示活动;摄影扩印服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(未取得行政许可的项目除外) | 2015-06-26 |
经营范围 | 经济贸易咨询、市场调查、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务、承办展览展示活动;摄影扩印服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(未取得行政许可的项目除外) | 经济贸易咨询、市场调查、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;会议服务、承办展览展示活动;摄影扩印服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-06-26 |
投资人 | 沈雁 4.72( + 15.68627% ) 自然人股东
薛晨 1.5 自然人股东
王宝连 0.61 自然人股东
戴志霞 0.4 自然人股东
徐清寿 0.2 自然人股东
李晓韡 0.2 自然人股东
黄明秀 02 自然人股东
刘爽 02 自然人股东
彭霖 01 自然人股东
杨晓月 01 自然人股东
吴双 0 自然人股东
祁相君 0 自然人股东
皮梦醒 0 自然人股东 | 沈雁 48 自然人股东
薛晨 1.5 自然人股东
王宝连 0.61 自然人股东
戴志霞 0.4 自然人股东
李晓韡 0.2 自然人股东
徐清寿 0.2 自然人股东
董娜 0.18 自然人股东 [退出]
张志华 0.16 自然人股东 [退出]
程明 0.12 自然人股东 [退出]
朱云欣 0.1 自然人股东 [退出]
张新凯 06 自然人股东 [退出]
黄明秀 02 自然人股东
刘爽 02 自然人股东
彭霖 01 自然人股东
杨晓月 01 自然人股东
祁相君 0 自然人股东
皮梦醒 0 自然人股东
康杰 0 自然人股东 [退出]
胡晓旭 0 自然人股东 [退出]
吴锟 0 自然人股东 [退出]
吴双 0 自然人股东 | 2012-11-22 |
董事 经理 监事 | 薛晨 董事长;
徐清寿 董事; [新增]
沈雁 董事;
薛晨 经理;
戴志霞 监事 [新增] | 薛晨 执行董事;
薛晨 经理;
沈雁 监事 | 2012-01-31 |
实收资本 | 7.6947( + 156.49% ) | 3 | 2012-01-31 |
注册资本 | 7.6947( + 156.49% ) | 3 | 2012-01-31 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 沈雁 48( + 172% ) 自然人股东
薛晨 1.5 自然人股东
王宝连 0.61 自然人股东 [新增]
戴志霞 0.4 自然人股东 [新增]
李晓韡 0.2 自然人股东 [新增]
徐清寿 0.2 自然人股东 [新增]
董娜 0.18 自然人股东 [新增]
张志华 0.16 自然人股东 [新增]
程明 0.12 自然人股东 [新增]
朱云欣 0.1 自然人股东 [新增]
张新凯 06 自然人股东 [新增]
黄明秀 02 自然人股东 [新增]
刘爽 02 自然人股东 [新增]
彭霖 01 自然人股东 [新增]
杨晓月 01 自然人股东 [新增]
祁相君 0 自然人股东 [新增]
皮梦醒 0 自然人股东 [新增]
康杰 0 自然人股东 [新增]
胡晓旭 0 自然人股东 [新增]
吴锟 0 自然人股东 [新增]
吴双 0 自然人股东 [新增] | 沈雁 1.5 自然人股东
薛晨 1.5 自然人股东 | 2012-01-31 |
董事 经理 监事 | 薛晨* 董事长
沈雁 董事
徐清寿 董事 [新增]
薛晨* 经理
戴志霞 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 薛晨* 执行董事
薛晨* 经理
沈雁 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-01-31 |
实收资本 | 7.6947 万元( + 156.49% ) | 3 万元 | 2012-01-31 |
注册资本 | 7.6947万元( + 156.49% ) | 3万元 | 2012-01-31 |