佛山市南海区骏信投资股份有限公司,办公室地址位于陶艺之乡、武术之乡佛山,佛山市南海区九江镇沙口上街惠民路12号办公楼第三层,我公司主要提供以自有资金对实业进行投资。〓
联系方式
- 公司地址:
- 佛山市南海区九江镇沙口上街惠民路12号办公楼第三层
- 固定电话:
- 0757-81867863 未核实,仅供参考
- 经理:
- 扶宝珠
- 邮政编码:
- 528000
- 地区编码:
- 440600
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0757-81867863 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 佛山市南海区骏信投资股份有限公司 |
简称: | 骏信投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 以自有资金对实业进行投资(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91440600692454571M |
发证机关: | 佛山市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-24 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年07月20日 |
注册资本: | 623.6189万人民币元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 南海区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 佛山企业网 » 南海区 » 南海区九江镇 |
顺企编码: | 37089057 |
佛山市南海区骏信投资股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
扶宝珠 | 9.74% | 人民币21.4091万元 |
林建华 | 7.64% | 人民币16.7952万元 |
陈礼泉 | 4.72% | 人民币10.3813万元 |
洪伟文 | 4.2% | 人民币9.2278万元 |
麦能斌 | 4.2% | 人民币9.2278万元 |
邓毅华 | 4.18% | 人民币9.1783万元 |
关永明 | 3.75% | 人民币8.2492万元 |
黄庆光 | 3.63% | 人民币7.9728万元 |
朱棉芳 | 3.63% | 人民币7.9728万元 |
佛山市南海区正值企业管理有限公司 | 3.43% | 人民币7.5307万元 |
周伟文 | 3.15% | 人民币6.9209万元 |
李锦华 | 3.15% | 人民币6.9209万元 |
关影婵 | 3.15% | 人民币6.9208万元 |
关建强 | 3.14% | 人民币6.9102万元 |
陈汉枝 | 3.14% | 人民币6.9102万元 |
方健章 | 3.13% | 人民币6.8864万元 |
郑可观 | 2.65% | 人民币5.8215万元 |
钟柱文 | 2.65% | 人民币5.8203万元 |
马宝珍 | 2.62% | 人民币5.7673万元 |
刘希凝 | 2.62% | 人民币5.7673万元 |
关灿初 | 2.45% | 人民币5.3899万元 |
黄志强 | 2.22% | 人民币4.8741万元 |
梁强来 | 2.1% | 人民币4.6139万元 |
彭东仔 | 2.1% | 人民币4.6139万元 |
关荣生 | 2.1% | 人民币4.6139万元 |
梁健强 | 2.1% | 人民币4.6139万元 |
黄礼全 | 2.1% | 人民币4.6139万元 |
黄俭华 | 2.1% | 人民币4.6139万元 |
黄广波 | 2.1% | 人民币4.6139万元 |
潘康松 | 2.1% | 人民币4.6139万元 |
佛山市南海区骏信投资股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程修正案 | - | 2021-06-08 |
高级管理人员备案 | 扶宝珠,董事 关灿初,董事 关耀明,监事 罗小珊,董事 莫崇清,职工监事 石雨泉,董事 郑可观,监事会主席(监事会选举) [新增] 钟柱文,董事长(董事会选举) [新增] 钟柱文,总经理(董事会聘用) [新增] | 陈志强,监事 扶宝珠,董事长 关灿初,董事 关永明,监事会主席 黄柏权,董事 林飞祥,监事(职工代表) [退出] 罗小珊,董事 石雨泉,董事,总经理(董事会聘) [退出] | 2019-02-19 |
股东备案 | 扶宝珠,董事; 关灿初,董事; 关耀明,监事; [新增] 罗小珊,董事; 莫崇清,职工监事; [新增] 石雨泉,董事; [新增] 郑可观,监事会主席(监事会选举); [新增] 钟柱文,董事长(董事会选举); [新增] 钟柱文,总经理(董事会聘用) [新增] | 陈志强,监事; [退出] 扶宝珠,董事长; 关灿初,董事; 关永明,监事会主席; [退出] 黄柏权,董事; [退出] 林飞祥,监事(职工代表); [退出] 罗小珊,董事; 石雨泉,董事,总经理(董事会聘) [退出] | 2019-02-19 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2019-02-19 |
法定代表人 | 钟柱文 | 扶宝珠 | 2019-02-19 |
高级管理人员备案 | 陈志强,监事 扶宝珠,董事长 关灿初,董事 关永明,监事会主席 黄柏权,董事 林飞祥,监事(职工代表) [新增] 罗小珊,董事 石雨泉,董事,总经理(董事会聘) [新增] | 董杰昌,监事 杜志雄,董事 关灿初,董事 关向荣,董事长,总经理 关永明,监事主任 黄柏权,董事 林飞祥,监事 彭炳初,董事 | 2015-12-24 |
股东备案 | 陈志强,监事; [新增] 扶宝珠,董事长; [新增] 关灿初,董事; 关永明,监事会主席; 黄柏权,董事; 林飞祥,监事(职工代表); [新增] 罗小珊,董事; [新增] 石雨泉,董事,总经理(董事会聘) [新增] | 董杰昌,监事; [退出] 杜志雄,董事; [退出] 关灿初,董事; 关向荣,董事长,总经理; [退出] 关永明,监事主任; 黄柏权,董事; 林飞祥,监事; [退出] 彭炳初,董事 [退出] | 2015-12-24 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-12-24 |
法定代表人 | 扶宝珠 | 关向荣 | 2015-12-24 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2014-08-27 |
章程备案 | 章程修正案 | 2013-1-30办理章程备案 | 2011-01-26 |
章程备案 | 2013-1-30办理章程备案 | - | 2011-01-26 |
股东备案 | 股东发生备案 [新增] | - | 2011-01-26 |
股东备案 | 股东发生备案 [新增] | - | 2009-10-19 |
注册资本变更 | 623.6189( + 24.72378% ) | 500 | 2009-10-19 |
佛山市南海区骏信投资股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
林飞祥 | 监事(职工代表) |
关灿初 | 董事 |
黄柏权 | 董事 |
关永明 | 监事会主席 |
扶宝珠 | 董事长 |
石雨泉 | 董事,总经理(董事会聘) |
罗小珊 | 董事 |
陈志强 | 监事 |
佛山市南海区骏信投资股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
广东远航酒业集团有限公司 | 关正生 | 佛山市南海区九江镇沙口上街惠民路12号办公楼第8层 | 10.2969% |
本页是 [佛山市南海区骏信投资股份有限公司] 在顺企网佛山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。