深圳市铭发精密模具有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市光明新区公明办事处上村社区联队工业区9栋迪生电池厂一楼101,我公司主要提供模具及其配件、五金的销售;国内贸易。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市光明新区公明办事处上村社区联队工业区9栋迪生电池厂一楼101
- 经理:
- 李响
- 经理手机:
- 139****3080 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 13927493080@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 13926583189@163.com |
手机号码 | 139****3080 |
手机号码 | 139****3189 |
电子邮箱 | 13927493080@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市铭发精密模具有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
范月明 | 100% | 人民币10万元 |
深圳市铭发精密模具有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-25 | 1900-01-01 | 2017-05-26 |
投资人变更 | 名称:范月明,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:李响,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2017-05-26 |
高管人员 | 李响(监事) 范月明(执行(常务)董事) 叶秀林(总经理) [新增] | 范月明(监事) 李响(执行(常务)董事) 李响(总经理) | 2017-05-26 |
监事成员 | 李响(监事) 范月明(执行(常务)董事) 叶秀林(总经理) [新增] | 范月明(监事) 李响(执行(常务)董事) 李响(总经理) | 2017-05-26 |
董事成员 | 李响(监事) 范月明(执行(常务)董事) 叶秀林(总经理) [新增] | 范月明(监事) 李响(执行(常务)董事) 李响(总经理) | 2017-05-26 |
股东 | 范月明 10(万元) 100% [新增] | 李响 10(万元) 100% [退出] | 2017-05-26 |
法定代表人 | 范月明 | 李响 | 2017-05-26 |
一照一码升级 | - | - | 2017-05-26 |
统一社会信用代码 | *****X | - | 2017-05-26 |
成员 | 叶秀林(总经理),范月明(执行董事),李响(监事) | 李响(总经理),范月明(监事),李响(执行董事) | 2017-05-26 |
投资人 | 范月明 10(万元)100% | 李响 10(万元)100% | 2017-05-26 |
负责人 | 范月明 | 李响 | 2017-05-26 |
负责人变更 | 总经理:叶秀林; 董事长:范月明; 法定代表人:范月明; 股东:; 监事:李响; | 总经理:李响; 监事:范月明; 股东:李响; 法定代表人:李响; 董事长:李响; | 2017-05-26 |
高级管理人员备案 | 监事:李响 [新增] 执行董事:范月明 [新增] 总经理:叶秀林 [新增] | 总经理:李响 [退出] 监事:范月明 [退出] 执行董事:李响 [退出] | 2017-05-26 |
投资人变更 | 股东名称:范月明、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:李响、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2017-05-26 |
其他事项备案 | *****X | - | 2017-05-26 |
监事信息 | 李响(监事) [新增] | 范月明(监事) [退出] | 2017-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 范月明(执行董事) [新增] | 李响(执行董事) [退出] | 2017-05-26 |
总经理 | 叶秀林(总经理) [新增] | 李响(总经理) [退出] | 2017-05-26 |
住所 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区联队工业区9栋迪生电池厂一楼101 | 深圳市光明新区公明街道上村社区联队工业区9栋 | 2014-06-17 |
深圳市铭发精密模具有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
范月明 | 监事 |
李响 | 执行(常务)董事 |
李响 | 总经理 |
本页是 [深圳市铭发精密模具有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。